Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2020/21:4004 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:4004 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om politiken för global utveckling PGU som kriterium- Inlämnad
- 2021-04-27
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU9
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av skr. 2020/21:90 Nordiskt samarbete 2020
Motion 2020/21:3947 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3947 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:90 Nordiskt samarbete 2020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge i uppdrag åt regeringen att ta initiativ till en nordisk krisberedskapskommitté under respektive nordisk statsminister- Inlämnad
- 2021-04-07
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU4
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): 24 avslag
med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020
Motion 2020/21:3909 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3909 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den övergripande utvecklingen i EU och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2021-03-31
- Förslag
- 48
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU10
- Riksdagsbeslut
- (48 yrkanden): 48 avslag
med anledning av skr. 2020/21:117 Riksrevisionens rapport om Sidas garantiverksamhet
Motion 2020/21:3902 av Mats Nordberg m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3902 av Mats Nordberg m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:117 Riksrevisionens rapport om Sidas garantiverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att använda och redovisa mer objektiva grunder för beslut om subventioner av kreditavgifterna- Inlämnad
- 2021-03-31
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU11
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av skr. 2020/21:106 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under andra halvåret 2019 och helåret 2020
Motion 2020/21:3918 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3918 av Markus Wiechel m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:106 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under andra halvåret 2019 och helåret 2020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver prioritera Europarådets ministerkommitté- Inlämnad
- 2021-03-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten
Motion 2020/21:3810 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3810 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydlig prioritering av de internationella försvarssamarbetena och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2021-01-15
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU5
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2020/21:32 Svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Motion 2020/21:3736 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3736 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:32 Svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet- Inlämnad
- 2020-10-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Motion 2020/21:3735 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3735 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Försvarsmakten har genom sina bidrag till- Inlämnad
- 2020-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2020/21:21 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Motion 2020/21:3734 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3734 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:21 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att det svenska militära bidraget genom- Inlämnad
- 2020-10-27
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av skr. 2020/21:7 Strategi för den arktiska regionen
Motion 2020/21:3728 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3728 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2020/21:7 Strategi för den arktiska regionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tydlig svensk linje i säkerhetspolitiska frågor i Arktis och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2020-10-14
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU6
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2020/21:3377 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3377 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Bakgrund Sverigedemokraterna ser bistånd som det primära verktyget för- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Motion 2020/21:3376 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3376 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Bakgrund Sverigedemokraterna ser internationell samverkan som centralt- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sydafrika
Motion 2020/21:3636 av Roger Richthoff och Björn Söder (båda SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3636 av Roger Richthoff och Björn Söder båda SD Sydafrika Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges regering i internationella och bilaterala sammanhang bör lyfta frågan om den sydafrikanska landreformen, och påpeka att man ser med- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sverigedemokraternas biståndspolitik
Motion 2020/21:2551 av Mats Nordberg m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:2551 av Mats Nordberg m.fl. SD Sverigedemokraternas biståndspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om demokrati och mänskliga rättigheter i biståndet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2020-10-05
- Förslag
- 39
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU4 2020/21:UU10 2020/21:UU2 2021/22:UU8
- Riksdagsbeslut
- (39 yrkanden): 39 avslag
Bekämpa den ökande diskrimineringen av kristna inom OSSE:s deltagande stater
Motion 2020/21:1614 av Björn Söder m.fl. (SD, KD)
Motion till riksdagen 2020/21:1614 av Björn Söder m.fl. SD, KD Bekämpa den ökande diskrimineringen av kristna inom OSSE:s deltagande stater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen under sitt ordförandeskap i OSSE aktivt bör verka inom OSSE:s tredje dimension- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barsebäcks kärnkraftverk 2.0
Motion 2020/21:1602 av Jörgen Grubb m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:1602 av Jörgen Grubb m.fl. SD Barsebäcks kärnkraftverk 2.0 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ett nytt kärnkraftverk i Barsebäck av modernaste slag, med tillräcklig effekt för att täcka elbehovet i Skåne de närmsta 50 åren och- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:NU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skåne som pilotregion för gårdsförsäljning av öl, vin och cider
Motion 2020/21:1601 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:1601 av Linda Lindberg m.fl. SD Skåne som pilotregion för gårdsförsäljning av öl, vin och cider Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skåne bör ges möjlighet att testas som pilotregion för gårdsförsäljning av egenproducerat öl, vin och- Inlämnad
- 2020-10-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:SoU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Valobservatörer i valet 2022
Motion 2020/21:594 av Sven-Olof Sällström och Björn Söder (båda SD)
Motion till riksdagen 2020/21:594 av Sven-Olof Sällström och Björn Söder båda SD Valobservatörer i valet 2022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bjuda in Odihr att observera de allmänna valen 2022 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2020-09-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:KU26
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Hongkong
Motion 2020/21:693 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:693 av Markus Wiechel m.fl. SD Hongkong Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över avtalet om rättslig hjälp i brottmål med Hongkong och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hongkong är ett av världens största finanscentrum- Inlämnad
- 2020-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:JuU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Förenta nationerna
Motion 2020/21:692 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:692 av Markus Wiechel m.fl. SD Förenta nationerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att FN ska inta en central plats i Sveriges utrikespolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2020-09-30
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2020/21:FiU28 2020/21:UU10 2020/21:UU8
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag