Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hälsointyg mot kvinnlig könsstympning
Motion 2016/17:761 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:761 av Per Ramhorn m.fl. SD Hälsointyg mot kvinnlig könsstympning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hälsointyg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kvinnlig könsstympning är en förkastlig sedvänja. Det finns enligt uppgift- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Långsiktig kostnadsfördelning av framtida hivbehandling i de minst utvecklade länderna
Motion 2016/17:474 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:474 av Björn Söder m.fl. SD Långsiktig kostnadsfördelning av framtida hivbehandling i de minst utvecklade länderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en långsiktig plan för finansiering och ansvarsfördelning- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Burma/Myanmar
Motion 2016/17:473 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:473 av Björn Söder m.fl. SD Burma/Myanmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Myanmar Burma och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Fredsprocessen i Mellanöstern
Motion 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. SD Fredsprocessen i Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU2 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Minoriteters situation i Irak och Syrien
Motion 2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:471 av Björn Söder m.fl. SD Minoriteters situation i Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ytterligare bör verka för att uppmärksamma de humanitära och kulturella värden som håller på att gå förlorade i inbördeskrigens- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2016/17:JuU16 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken
Motion 2016/17:470 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:470 av Björn Söder m.fl. SD Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad prioritera de sociala och ekonomiska rättigheterna, och detta- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU15
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Situationen för kristna i världen
Motion 2016/17:469 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:469 av Björn Söder m.fl. SD Situationen för kristna i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör visa sitt tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och verka för att FN och EU ställer tydliga krav på Egyptens regering att- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU14 2017/18:UU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Somalia
Motion 2016/17:468 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:468 av Björn Söder m.fl. SD Somalia Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om diplomatiska förbindelser med Somaliland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta samverkan mellan- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU13 2017/18:UU15 2017/18:UU2
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Västsahara
Motion 2016/17:467 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:467 av Björn Söder m.fl. SD Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra det beslut om att erkänna Västsahara som fattades med anledning av riksdagens betänkande 2012/13:UU8, och detta tillkännager riksdagen- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Säkert återsändande av dömda och misstänkta terrorister
Motion 2016/17:466 av Jeff Ahl m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:466 av Jeff Ahl m.fl. SD Säkert återsändande av dömda och misstänkta terrorister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen med anledning av rekommendation 2084 ska ta initiativ till upprättande av bi- eller multilaterala avtal om- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:JuU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Effektiva utvärderingar av svenskt bistånd
Motion 2016/17:465 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:465 av Björn Söder m.fl. SD Effektiva utvärderingar av svenskt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda och upprätta en vitbok om hur stor del av svenskt bistånd som utställts till mottagarländer genom historien,- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Demokratisering av de minst utvecklade länderna
Motion 2016/17:464 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:464 av Johan Nissinen m.fl. SD Demokratisering av de minst utvecklade länderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för upprättandet av en checklista med kriterier som ska uppfyllas innan det internationella samfundet- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Bistånd genom oberoende myndighet
Motion 2016/17:463 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:463 av Björn Söder m.fl. SD Bistånd genom oberoende myndighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska, i samarbete med andra biståndsgivare, på en noggrant utvald plats ta initiativ till ett experimentellt uppstartande av en- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd till jordbrukare som ingår i UNDOC:s skördeutbytesprogram i Shanstaten
Motion 2016/17:462 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:462 av Johan Nissinen m.fl. SD Stöd till jordbrukare som ingår i UNDOC:s skördeutbytesprogram i Shanstaten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att hjälpa vissa bönder inom UNODC:s skördesutbytesprogram att lättare- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kostnaden för fredsbevarande insatser som ODA
Motion 2016/17:461 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:461 av Björn Söder m.fl. SD Kostnaden för fredsbevarande insatser som ODA Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom OECD-Dac ska föreslå ett förändrat regelverk enligt vilket kostnader för fredsbevarande styrkor under FN-mandat- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder mot länder som vägrar samarbeta om återtagande
Motion 2016/17:460 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:460 av Johan Nissinen m.fl. SD Åtgärder mot länder som vägrar samarbeta om återtagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör sammanställa ett paket av åtgärder som snabbt kan sättas in mot länder som vägrar samarbeta- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Initiativ i rådet för att lägga Hamas-Izz al-Din al-Qassem till listan av organisationer som omfattas av förordning 2580/2001
Motion 2016/17:459 av Jeff Ahl m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:459 av Jeff Ahl m.fl. SD Initiativ i rådet för att lägga Hamas-Izz al-Din al-Qassem till listan av organisationer som omfattas av förordning 2580/2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringens representant i rådet omedelbart efter- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avtal om användning av Nordostpassagen
Motion 2016/17:458 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:458 av Björn Söder m.fl. SD Avtal om användning av Nordostpassagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom Arktiska rådet bör ta initiativ till ett traktat som reglerar frågan om Rysslands kontroll över Nordostpassagen och- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förenta nationerna
Motion 2016/17:457 av Jeff Ahl m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:457 av Jeff Ahl m.fl. SD Förenta nationerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att FN ska inta en central plats i Sveriges utrikespolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU10 2017/18:UU11 2017/18:UU15
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Förberedelse av stöd till Syriens återuppbyggnad
Motion 2016/17:456 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:456 av Johan Nissinen m.fl. SD Förberedelse av stöd till Syriens återuppbyggnad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska stödja utbildningsinsatser inom byggsektorn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag