Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Fredsprocessen i Israel–Palestina
Motion 2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. SD Fredsprocessen i IsraelPalestina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Erkännande av folkmordet i Irak och Syrien
Motion 2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. SD Erkännande av folkmordet i Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen med anledning av resolution 2091 bör erkänna Islamiska statens terrorkampanj i Irak och Syrien under de senaste- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Säkerhetspolitik
Motion 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:FöU7 2017/18:JuU13 2017/18:JuU35 2017/18:SoU15 2017/18:UU11 2017/18:UU8
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 20 avslag
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bemyndiga regeringen att fatta beslut om omorganisering m.m. av den verksamhet som bedrivs inom ramen för materiel-- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2017/18:FöU1 2017/18:FöU6
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Motion 2017/18:2528 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:2528 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ändrad placering av ledamöter i plenisalen
Motion 2017/18:2093 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:2093 av Björn Söder SD Ändrad placering av ledamöter i plenisalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om placering i plenisalen och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering Enligt tilläggsbestämmelse 6.25.1 till riksdagsordningen- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd till jordbrukare som ingår i UNODC:s skördeutbytesprogram i Shanstaten
Motion 2017/18:2082 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:2082 av Julia Kronlid m.fl. SD Stöd till jordbrukare som ingår i UNODC:s skördeutbytesprogram i Shanstaten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att hjälpa vissa bönder inom UNODC:s skördeutbytesprogram att lättare- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Upphörande av bistånd till den palestinska myndigheten
Motion 2017/18:2068 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:2068 av Björn Söder SD Upphörande av bistånd till den palestinska myndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upphöra med allt bistånd till den palestinska myndigheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ger- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återinförande av det kungliga ordensväsendet
Motion 2017/18:2094 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:2094 av Björn Söder SD Återinförande av det kungliga ordensväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra det kungliga ordensväsendet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fram till 1975 kunde den svenska statschefen,- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU28
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Totalförsvarspolitik
Motion 2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. SD Totalförsvarspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anslaget inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap aldrig bör underskrida 2,0 procent av BNP fr.o.m. år 2027 avsnitt 2 och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 81
- Utskottsberedning
- 2017/18:FiU25 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:FöU5 2017/18:FöU6 2017/18:FöU7 2017/18:FöU8 2017/18:SkU8 2017/18:SoU15 2017/18:UU11
- Riksdagsbeslut
- (81 yrkanden): 81 avslag
Uppåkra Arkeologiska Center
Motion 2017/18:1735 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:1735 av Björn Söder m.fl. SD Uppåkra Arkeologiska Center Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör visa större intresse kring Uppåkra Arkeologiska Center och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fornlämningen efter järnåldersstaden- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
El- och strålsäkerhet
Motion 2017/18:1621 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:1621 av Mikael Jansson m.fl. SD El- och strålsäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om särskilda reservkraftnät avsnitt 1.1 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skalskyddet- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Somalia och Somaliland
Motion 2017/18:1600 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:1600 av Markus Wiechel m.fl. SD Somalia och Somaliland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om diplomatiska förbindelser med Somaliland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU11 2017/18:UU15 2017/18:UU2
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Kurdistan
Motion 2017/18:1599 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:1599 av Markus Wiechel m.fl. SD Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna ett självständigt Kurdistan i norra Irak och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Erkännande och uppmärksammande av seyfo
Motion 2017/18:1598 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:1598 av Markus Wiechel m.fl. SD Erkännande och uppmärksammande av seyfo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att formellt erkänna folkmordet på olika minoriteter i Ottomanska riket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Folkmordet- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avtal om användning av Nordostpassagen
Motion 2017/18:1597 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:1597 av Björn Söder m.fl. SD Avtal om användning av Nordostpassagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom Arktiska rådet bör ta initiativ till ett traktat som reglerar frågan om Rysslands kontroll över Nordostpassagen och- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd till jordbrukare som ingår i Undocs skördeutbytesprogram i Shanstaten
Motion 2017/18:1582 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:1582 av Julia Kronlid m.fl. SD Stöd till jordbrukare som ingår i Undocs skördeutbytesprogram i Shanstaten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att hjälpa vissa bönder inom Undocs skördeutbytesprogram så att de- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken
Motion 2017/18:1581 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:1581 av Markus Wiechel m.fl. SD Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad prioritera de sociala och ekonomiska rättigheterna och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU15 2017/18:UU2
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Förenta nationerna
Motion 2017/18:1580 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:1580 av Markus Wiechel m.fl. SD Förenta nationerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att FN ska inta en central plats i Sveriges utrikespolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU10 2017/18:UU11 2017/18:UU15
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Burma/Myanmar
Motion 2017/18:1579 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2017/18:1579 av Markus Wiechel m.fl. SD Burma/Myanmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Myanmar Burma och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag