Adnan Dibrani (S)
Europaparlamentariker
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Banktjänsteman.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Europaparlamentet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-07-15
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2024-07-16 – 2029-07-16
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-09-22
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-07-15
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-10-03
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2024-07-15
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-06-20 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ledamot
- 2022-02-16 – 2024-04-10
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2018-10-28
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2015-01-13 – 2018-10-09
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-11-01 – 2024-07-15
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2021-10-12 – 2024-07-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot skatteutskottet 14–17 och finansutskottet 18–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14, näringsutskottet 10–13, finansutskottet 12–18 och utrikesutskottet 12–14 och 18–. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet 14–18, riksdagens överklagandenämnd 15–18, Europarådets svenska delegation 18– och riksdagens ansvarsnämnd 22–.
Utbildning
Gymnasieskola, Peder Skrivares skola, Varberg, slutår 04. Ekonomi/politik, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Anställningar
Kundtjänst/kassa, Swedbank 07. Privatrådgivare, Varbergs Sparbank 08.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, ESV.
Bostadsort
Varberg
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Underlätta för besöksnäringen i Västsverige
Motion 2018/19:2687 av Mats Wiking m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2687 av Mats Wiking m.fl. S Underlätta för besöksnäringen i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka besöksnäringens utveckling i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Besöksnäringen- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Genomlysning av skattesystemet
Motion 2018/19:1796 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1796 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson båda S Genomlysning av skattesystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en genomlysning av det svenska systemet för beskattning av olika skattebaser och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SkU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Internationellt tågresande
Motion 2018/19:1969 av Aylin Fazelian m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1969 av Aylin Fazelian m.fl. S Internationellt tågresande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att underlätta internationellt tågresande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt FN:s senaste rapport från klimatpanelen,- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättrad infrastruktur Gekås–Ullared
Motion 2018/19:2086 av Adnan Dibrani (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2086 av Adnan Dibrani S Förbättrad infrastruktur GekåsUllared Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för hur infrastrukturen kring Gekås i Halland kan förbättras och tillkännager detta- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förvärv och inventering inför försäljning av vapenhandel
Motion 2018/19:1156 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1156 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani båda S Förvärv och inventering inför försäljning av vapenhandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att, inför ett förvärv eller övertagande av ett bolag som driver vapenhandel, genomföra- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:JuU29
Trafikskadeförsäkring
Motion 2018/19:1061 av Adnan Dibrani (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1061 av Adnan Dibrani S Trafikskadeförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga stärkt skydd för trafikskadade vid rättsprocesser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alla motordrivna fordon som framförs i trafik- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:JuU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reglera undervisningstiden i gymnasieskolan
Motion 2018/19:1059 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1059 av Adnan Dibrani m.fl. S Reglera undervisningstiden i gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om centralt reglerad undervisningstid i gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolinspektionen publicerade- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare
Motion 2013/14:Ub20 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub20 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare 201314S37016 med anledning av Regeringens proposition 2013 14 220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare- Inlämnad
- 2014-04-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m.
Motion 2013/14:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m. 201314S37015 med anledning av Regeringens proposition 2013 14 112 Villkor för fristående skolor mm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2014-04-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2013/14:200 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över skolan
Motion 2013/14:Ub15 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub15 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:200 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över skolan Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2014-04-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:148 Vissa skollagsfrågor
Motion 2013/14:Ub12 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub12 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:148 Vissa skollagsfrågor S37013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en analys av hur det kommunala utjämningssystemet- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2013/14:80 Gymnasial lärlingsanställning
Motion 2013/14:Ub7 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub7 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:80 Gymnasial lärlingsanställning S37012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör göra en översyn av den gymnasiala lärlingsutbildningen.- Inlämnad
- 2014-02-20
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Järnvägssystemets organisering
Motion 2013/14:T496 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T496 av Adnan Dibrani m.fl. S Järnvägssystemets organisering S4067 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om järnvägssystemets organisation. Motivering Sedan 1988 har Statens järnvägar successivt styckats upp i mindre- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ägaransvar för utdömda böter
Motion 2013/14:T486 av Hans Hoff m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T486 av Hans Hoff m.fl. S Ägaransvar för utdömda böter S4006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ägaransvar för utdömda böter. Motivering Sverige har länge haft problem med efterlevnaden av hastighetsgränser. Höga- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ändamålsenlig överförmyndarverksamhet
Motion 2013/14:C310 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (S)
Motion till riksdagen 2013/14:C310 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani S Ändamålsenlig överförmyndarverksamhet S18180 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att ta initiativ till att revidera och modernisera lagstiftningen inom överförmyndarens- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för minskad arbetslöshet i Halland
Motion 2013/14:Ub491 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub491 av Adnan Dibrani m.fl. S Åtgärder för minskad arbetslöshet i Halland S18055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för minskad arbetslöshet i Halland. Motivering Arbetslösheten är hög i landet och så- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ägardirektiv till kärnkraftverk
Motion 2013/14:Fö221 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fö221 av Hans Hoff och Adnan Dibrani S Ägardirektiv till kärnkraftverk S4003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ägardirektiv till kärnkraftverk. Motivering Svensk kärnkraftsindustri har genom åren haft ett högt- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FöU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Byggande för unga
Motion 2013/14:C467 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:C467 av Hannah Bergstedt m.fl. S Byggande för unga S18147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostäder för unga. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökat byggande med- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU1 2013/14:FiU6 2013/14:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
LAS
Motion 2013/14:A275 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (S)
Motion till riksdagen 2013/14:A275 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson S LAS S18165 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd LASMotivering Lagen om anställningsskydd gör det idag möjligt för en arbetsgivare i företag med- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastrukturen i Västsverige
Motion 2013/14:T503 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T503 av Carina Ohlsson m.fl. S Infrastrukturen i Västsverige S4157 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att skapa en bättre infrastruktur i Västsverige.- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag