Bengt Dalström (NYD)
Tidigare riksdagsledamot
- Titel
- direktör
- Född år
- 1925
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-12-18 – 1994-10-02
- Ledig
- 1993-11-18 – 1993-12-17
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 1993-11-17
Näringsutskottet
- Ledamot
- 1991-10-07 – 1994-10-01
EES-utskottet
- Suppleant
- 1992-06-10 – 1993-06-04
- Suppleant
- 1992-06-10 – 1993-06-04
EFTA-delegationen
- Suppleant
- 1991-10-14 – 1994-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1991- Suppleant EES-utskottet 92/93. Ledamot av Näringsutskottet 91/92-93/94. Suppleant i EFTA-delegationen 91/92-93/94.
Bostadsort
Örebro
Utbildning
Realexamen. Grafiska institutet till 45. Egenföretagare av reklambyrå 53. Verkställande direktör för Reklamkonsult till 91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Reklambyråförbundet på 60- och 70-talen.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
FN-delegat 93. Ledamot av närings- och teknikutvecklingsverkets regionala nämnd 93-94. - Ledamot av konsumentpolitiska kommittén 93-94 och energikommissionen 94.
Föräldrar
Kriminalassistenten Gösta Dalström och Inez Nilsson
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skriv. 1993/94:238 Redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet
Motion 1993/94:N34 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)
Motion till riksdagen 1993/94:N34 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av skr. 1993/94:238 Redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet Det finansiella systemet Finanskrisen har inte uppstått av sig själv. En av de viktigaste orsakerna nämns inte alls, nämligen riksbankens agerande- Inlämnad
- 1994-04-19
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1993/94:NU18
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd
Motion 1993/94:N30 av Harriet Colliander och Bengt Dalström (nyd)
Motion till riksdagen 1993/94:N30 av Harriet Colliander och Bengt Dalström nyd med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd Inledning Betydelsen av att finna former för att stimulera innovationsklimatet i Sverige har vunnit förståelse inom såväl regering som oppositionspartierna under det senaste året. Nyd- Inlämnad
- 1994-04-19
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- ---------1993/94:NU25 1993/94:SkU25
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
Stödet till icke-statliga högskolor
Motion 1993/94:Ub719 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds, s, fp, c, nyd, m)
Motion till riksdagen 1993/94:Ub719 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds, s, m, fp, c, nyd Stödet till icke-statliga högskolor Regeringen har beslutat ge tre teologiska icke-statliga högskoleutbildningar statligt stöd och rätt att utfärda högskoleexamen om 80 poäng. En av dessa institutioner är Örebro Missionsskola med- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Konkursförvaltning
Motion 1993/94:L316 av Claus Zaar och Bengt Dalström (nyd)
Motion till riksdagen 1993/94:L316 av Claus Zaar och Bengt Dalström nyd Konkursförvaltning Det finns ett stort behov av att förändra regelsystemet vid konkurser. Under 1993 gick över 14.500 aktiebolag med 61.000 anställda i konkurs. I konkursernas spår följer en omfattande kapitalförstöring och en mängd mänskligt- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:LU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Marknadsföringen av Sverige utomlands
Motion 1993/94:Kr518 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)
Motion till riksdagen 1993/94:Kr518 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Marknadsföringen av Sverige utomlands Behovet av att effektivisera den svenska representationen och marknadsföringen av Sverige utomlands har dokumenterats i en rad utredningar och genom vissa begränsade redan genomförda organisatoriska förändringar.- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1993/94:KrU30 1993/94:UU14
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
Torne älv
Motion 1993/94:Bo523 av Bo G Jenevall m.fl. (nyd)
Motion till riksdagen 1993/94:Bo523 ab Bo G Jenevall m.fl. nyd Torne älv Inledning Vattenkraften är den billigaste och renaste formen av elkraftgenerering varför dessa resurser i första hand bör utnyttjas för en utökning av den totala elkraftresursen. En paradox är att samtidigt som vattenkraften är det mest miljövänliga- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:BoU22
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Energipolitiken
Motion 1993/94:N429 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)
Motion till riksdagen 1993/94:N429 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Energipolitiken 1. Allmän inriktning Principen skall vara att hushåll, näringsliv och samhälle får så billig och miljövänlig energi som möjligt. Detta har nu direkt inverkan på jobben, på den internationella konkurrenskraften, på utländska företags- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1993/94:NU17
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
Exportkreditgarantier
Motion 1993/94:N304 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)
Motion till riksdagen 1993/94:N304 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Exportkreditgarantier Bakgrund Regeringens finansplan 1994/95 bygger på den något äventyrliga förutsättningen att BNP per capita kommer att svänga från minus 1,9 1993 till plus 2,4 1994. Det krävs vidare en årlig uthållig BNP-tillväxt på minimum 4 till- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- ---------1993/94:NU14 1993/94:UU16
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
Näringspolitiken
Motion 1993/94:N303 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)
Motion till riksdagen 1993/94:N303 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Näringspolitiken Inledning Näringspolitiken är navet i den svenska ekonomin. Alla partier är nu överens om att det är tillväxten i svensk industri som är avgörande för vårt trygghetssystem och möjligheterna att få en bättre balans i statsbudgeten. För- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- ---------1993/94:NU15 1993/94:NU25 1993/94:SkU25
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
Riskkapital för kvinnligt företagande
Motion 1993/94:N297 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)
Motion till riksdagen 1993/94:N297 av Ian Wachtmeister och Bo G Jenevall m.fl. nyd Riskkapital för kvinnligt företagande Kvinnligt företagande blir allt vanligare och det finns en stor potential i framtiden som vi bör slå vakt om. Det är ofta fråga om mindre företag än så länge och i stor utsträckning nyföretagande- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1993/94:NU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Kreditgarantier för varvsnäringen
Motion 1993/94:N292 av Bo G Jenevall m.fl. (nyd)
Motion till riksdagen 1993/94:N292 av Bo G Jenevall m.fl. nyd Kreditgarantier för varvsnäringen Sverige var tidigare en av världens största och främsta varvsnationer med historiskt stolta traditioner och ett genuint yrkeskunnande. Tyvärr finns det mycket lite kvar av denna näring till stor del beroende på politiskt- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:NU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Den svenska kreditmarknaden
Motion 1993/94:N258 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)
Motion till riksdagen 1993/94:N258 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Den svenska kreditmarknaden Allmänt En starkt bidragande orsak till den negativa utvecklingen av statsskulden idag 1.132 267 485 697 kronor är den djupa finanskrisen och bankernas agerande i den tidigare överhettade fastighetsmarknaden. Statens ingripande- Inlämnad
- 1994-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:NU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:40 Småföretagsutveckling
Motion 1993/94:N11 av Bengt Dalström och Bo G Jenevall (nyd)
Motion till riksdagen 1993/94:N11 av Bengt Dalström och Bo G Jenevall nyd med anledning av prop. 1993/94:40 Småföretagsutveckling En viktig del i utvecklingsfondernas de blivande utvecklingsbolagens organisation och verksamhet blir de nyligen etablerade produktrådens insatser som bollplank för enskilda uppfinnare- Inlämnad
- 1993-11-16
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:NU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt
Motion 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)
Motion till riksdagen 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt Inledning Motionen väcks dels med anledning av rubricerade proposition och dels med anledning av en händelse av större vikt dvs. den förvärrade situation- Inlämnad
- 1993-11-09
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- -------1993/94:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
med anledning av prop 1993/94:83 Bidrag till Stiftelsen Konsumenternas Bankbyrå
Motion 1993/94:N6 av Bengt Dalström (nyd)
Motion till riksdagen 1993/94:N6 av Bengt Dalström nyd med anledning av prop. 1993/94:83 Bidrag till Stiftelsen Konsumenternas Bankbyrå I den aktuella propositionen föreslår regeringen inrättande av en stiftelse som skulle driva en självständig rådgivningsbyrå. Byråns uppgift skulle vara att informera, vägleda och- Inlämnad
- 1993-11-08
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1993/94:NU7
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av skriv. 1993/94:13 Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1992
Motion 1993/94:N2 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)
Motion till riksdagen 1993/94:N2 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av skriv. 1993/94:13 Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1992 Fond 92-94 Regeringen skriver i inledningen till skrivelsen: Enligt gällande bestämmelser saknas formell skyldighet för regeringen att överlämna verksamhetsberättelsen- Inlämnad
- 1993-10-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:NU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av skriv. 1992/93:251 Redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet
Motion 1992/93:N65 av Ian Wachtmeister och Bengt Dalström (nyd)
Motion till riksdagen 1992/93:N65 av Ian Wachtmeister och Bengt Dalström nyd med anledning av skriv. 1992/93:251 Redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet I motionen föreslås att regeringen skall åläggas att lämna kvartalsrapporter till riksdagen om vidtagna åtgärder och utvecklingen- Inlämnad
- 1993-05-27
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1992/93:NU37
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:245 Lagreglering av det statliga stödet till banker och andra kreditinstitut, m.m.
Motion 1992/93:N63 av Ian Wachtmeister och Bengt Dalström (nyd)
Motion till riksdagen 1992/93:N63 av Ian Wachtmeister och Bengt Dalström nyd med anledning av prop. 1992/93:245 Lagreglering av det statliga stödet till banker och andra kreditinstitut, m.m. Om förslaget till lag om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut Staten har genom utfästelse om stöd till banker och- Inlämnad
- 1993-05-17
- Förslag
- 34
- Utskottsberedning
- -----------------1992/93:NU35
- Riksdagsbeslut
- (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)
Motion 1992/93:Fi93 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)
Motion till riksdagen 1992/93:Fi93 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Innehållsförteckning 1. Inledning3 2. Socialförsäkringssystemet4 2.1 Behovsprövade barnbidrag5 2.2 Omläggning av- Inlämnad
- 1993-05-07
- Förslag
- 184
- Utskottsberedning
- --------------------------------------------------------------------------------------------1992/93:AU20 1992/93:FiU30 1992/93:SfU18 1992/93:SkU36
- Riksdagsbeslut
- (184 yrkanden): , , 92 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg
Motion 1992/93:Ub150 av Stefan Kihlberg och Bengt Dalström (nyd)
Motion till riksdagen 1992/93:Ub150 av Stefan Kihlberg och Bengt Dalström nyd med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Anslag till forskning inom universiteten om finanskrisen och tjänsteforskning Forskning inom kreditgivning Ny Demokrati delar regeringens uppfattning om vikten av utbildning- Inlämnad
- 1993-03-15
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1992/93:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation