Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Motion 2013/14:N427 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N427 av Jennie Nilsson m.fl. S Utgiftsområde 24 Näringsliv S11008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2014 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regional tillväxt
Motion 2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. S Regional tillväxt S11003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Regional tillväxt i hela landet 3 Det kommunala skatteutjämningssystemet 4 Tillgänglighet till offentliga tjänster 4 Urban tillväxtpolitik 5 Kommunikationer 6 Universitet och- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU22 2013/14:FiU26 2013/14:KU26 2013/14:MJU2 2013/14:NU1 2013/14:NU2 2013/14:TU20 2013/14:TU7 2013/14:UbU1 2013/14:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Energi
Motion 2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. S Energi S11005 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 En socialdemokratisk energipolitik för hållbarhet och konkurrenskraft 5 Energieffektivisering 5 Industrin 5 Bostäder 6 Transport 6 Förnybar energi 7 Elcertifikatssystemet 7 Solkraft 7- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 43
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU1 2013/14:CU10 2013/14:CU14 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:NU1 2013/14:NU10 2013/14:NU14 2013/14:NU3 2013/14:NU9
- Riksdagsbeslut
- (43 yrkanden): 43 avslag
Handel och exportfrämjande
Motion 2013/14:N424 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N424 av Jennie Nilsson m.fl. S Handel och exportfrämjande S11006 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 4 Globalisering 4 Multilaterala samarbeten 5 Immateriella rättigheter 6 Rättvis handel 7 En ny exportstrategi för fler nya jobb 7 Ökat exportfrämjande till- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU1 2013/14:NU1 2013/14:NU13 2013/14:TU17
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Näringsliv
Motion 2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. S Näringsliv S11004 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Fler jobb i nya och växande företag 5 Sjuklöneansvaret 5 Trygghet för företagare 6 Generationsväxling i företag 6 Korta betalningstiderna 6 Nyföretagargaranti 6 Ökat skydd för företagare 7- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 36
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU20 2013/14:MJU1 2013/14:NU1 2013/14:NU12 2013/14:NU14 2013/14:NU15 2013/14:NU7 2013/14:SfU1 2013/14:UbU1 2013/14:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (36 yrkanden): 35 avslag, 1 bifall,
Juridiskt bindande anställningsavtal vid arbetskraftsinvandring
Motion 2013/14:Sf368 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf368 av Krister Örnfjäder m.fl. S Juridiskt bindande anställningsavtal vid arbetskraftsinvandring S25100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetstillstånd endast ska kunna beviljas för juridiskt bindande anställningserbjudanden.- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Finansiering av hälso- och sjukvård
Motion 2013/14:Sf351 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf351 av Krister Örnfjäder m.fl. S Finansiering av hälso- och sjukvård S25126 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning för att ytterligare effektivisera sjukskrivningsprocessen. Motivering Sedan år 2006- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förstärkt arbete mot internationell skatteflykt
Motion 2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk404 av Kerstin Engle m.fl. S Förstärkt arbete mot internationell skatteflykt S4176 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett starkt och tydligt engagemang i arbetet mot skatteflykt. Motivering I många länder med- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Året-runt-trafik med båt mellan Byxelkrok och Oskarshamn
Motion 2013/14:T477 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T477 av Krister Örnfjäder m.fl. S Året-runt-trafik med båt mellan Byxelkrok och Oskarshamn S4206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för året-runt-trafik med- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastruktur för tillväxt i Kalmar län
Motion 2013/14:T466 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T466 av Krister Örnfjäder m.fl. S Infrastruktur för tillväxt i Kalmar län S4250 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkra konkurrenskraft, vidga arbetsmarknadsregioner och att i infrastrukturplaneringen studera- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Färjetrafiken till och från Gotland
Motion 2013/14:T463 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T463 av Christer Engelhardt m.fl. S Färjetrafiken till och från Gotland S4201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om färjetrafiken till och från Gotland. Motivering Färjetrafiken är avgörande för Gotlands utveckling- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet är en del av den nationella infrastrukturen
Motion 2013/14:T462 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T462 av Christer Engelhardt m.fl. S Färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet är en del av den nationella infrastrukturen S4197 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslaget för Gotlandstrafiken flyttas från- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Flygplatser över hela Sverige
Motion 2013/14:T438 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T438 av Krister Örnfjäder S Flygplatser över hela Sverige S4247 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige måste få behålla möjligheten till offentligt stöd för flygplatser så att hela Sverige kan leva. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Motion 2013/14:U288 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U288 av Christer Engelhardt m.fl. S Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter S4226 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om FN:s tilläggsprotokoll om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom
Motion 2013/14:U287 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U287 av Thomas Strand m.fl. S Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom S4204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagen ska slå vakt om det svenska enprocentsmålet och att biståndsanslaget ska användas till- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Revidering av lagen om ekonomiska föreningar
Motion 2013/14:C422 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:C422 av Krister Örnfjäder m.fl. S Revidering av lagen om ekonomiska föreningar S18005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomiska föreningar. Motivering Föreningslagsutredningen överlämnade den 9 december 2010- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ny handlingsplan för resolution 1325
Motion 2013/14:U268 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U268 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Ny handlingsplan för resolution 1325 S4225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om implementeringsarbetet med FN:s resolution 1325 och om utvärderingen av detta. Motivering FN:s säkerhetsrådsresolution- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den sociala ekonomins andel av välfärdsektorn
Motion 2013/14:N413 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:N413 av Krister Örnfjäder m.fl. S Den sociala ekonomins andel av välfärdsektorn S19232 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en handlingsplan för hur den sociala ekonomins andel av välfärdssektorn ska kunna- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetstagare riskerar att utvisas
Motion 2013/14:Sf367 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf367 av Krister Örnfjäder m.fl. S Arbetstagare riskerar att utvisas S25099 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetstagare som träder fram och berättar om missförhållanden inte ska riskera utvisning. Motivering- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Seriositetsgranskning av arbetsgivare
Motion 2013/14:Sf352 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf352 av Krister Örnfjäder m.fl. S Seriositetsgranskning av arbetsgivare S25101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Migrationsverket bör ha en lagfäst skyldighet att göra en seriositetsgranskning av arbetsgivaren- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag