Sök
6 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2003/04, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Ny demokrati, Wittgren-Ahl, Siw (S), Malmström, Louise (S), Özürküt, Sermin (V), Karlsson, Hans (S), Lund, Gunnar (S), Thalén, Ingela (S), Enström, Karin (M), von Sydow, Björn (S), sorterat efter datum
Skriftlig fråga 2003/04:1349 av Malmström, Louise (s)
den 17 juni
Fråga 2003/04:1349
av Louise Malmström
s till statsrådet Hans Karlsson om utbetalningsrutiner för AMS ekonomitjänst
Runtom i landet pågår en mängd mål 3-projekt, många drivna av ideella föreningar och organisationer. När de lokala ESF-råden väl beslutat och godkänt budgeten för varje projekt samt förhandsgranskat
- Inlämnad
- 2004-06-18
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
Skriftlig fråga 2003/04:1219 av Wittgren-Ahl, Siw (s)
den 17 maj
Fråga 2003/04:1219
av Siw Wittgren-Ahl
s till statsrådet Hans Karlsson om skyddsombudens rättigheter och befogenheter
Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Personalen ska företrädas av skyddsombud utsedda av den lokala arbetstagarorganisationen.
- Inlämnad
- 2004-05-17
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
Skriftlig fråga 2003/04:1218 av Wittgren-Ahl, Siw (s)
den 17 maj
Fråga 2003/04:1218
av Siw Wittgren-Ahl
s till statsrådet Hans Karlsson om miljöansvar vid upphandlingar
Arbetsmiljölagstiftningen innebär ett vidsträckt arbetsgivaransvar när det gäller att förebygga ohälsa och olycksfall. Samtidigt innebär strukturförändringar i näringslivet att alltmer verksamhet upphandlas
- Inlämnad
- 2004-05-17
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
Skriftlig fråga 2003/04:1217 av Wittgren-Ahl, Siw (s)
den 17 maj
Fråga 2003/04:1217
av Siw Wittgren-Ahl
s till statsrådet Hans Karlsson om ansvarsfördelningen vid inhyrning av arbetskraft
Det senaste decenniet har bemanningsbranschen växt kraftigt. Samtidigt är det uppenbart att frågan om vem som har arbetsmiljöansvar för den inhyrda arbetskraften inte har getts tillräcklig
- Inlämnad
- 2004-05-17
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
Skriftlig fråga 2003/04:1053 av Özürküt, Sermin (v)
den 7 april
Fråga 2003/04:1053
av Sermin Özürküt
v till statsrådet Gunnar Lund om utnämningen av ny chef för IMF
Den tidigare chefen för Internationella valutafonden IMFHorst Köhler, avgick för en tid sedan för att i stället bli president i Tyskland. I dag existerar det en form av gentlements agreement
mellan USA
- Inlämnad
- 2004-04-07
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:794 av Malmström, Louise (s)
den 19 februari
Fråga 2003/04:794
av Louise Malmström
s till finansminister Bosse Ringholm om scenkonstens pensionspremie
År 2001 genomfördes en förändring av pensionspremiesystemet inom scenkonstområdet. Ökade kostnader kompenserades då genom ökade anslag. Från 2003 har staten frånträtt en del av sitt tidigare pensionsåtagande
- Inlämnad
- 2004-02-19
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)