Margareta Gard (M)
- Parti
- Moderaterna
- Född år
- 1928
- Avliden
- 25 december 2022
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1979-09-30 – 1994-10-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 1989-10-03 – 1991-09-29
Lagutskottet
- Ledamot
- 1991-09-29 – 1994-10-01
- Ledamot
- 1991-02-11 – 1991-09-29
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1989-10-03 – 1991-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1979-88. 1989- Suppl i LU 79/80--81/82, FiU 79/80--84/85 och 89/90--90/91, JuU 85/86--87/88 samt BoU 85/86--87/88 och 89/90--90/91. Led av CU 82/83, BoU 83/84--87/88 och LU 91/92--93/94. Suppl i RR 82/83--84/85. Led av RR 85/86--87/88 och 91/92--93/94. -- Led av m-gruppens förtroenderåd 93--94.
Bostadsort
Ludvika
Utbildning
Hushållsskola 54. Studier vid LTC-skolan i London 56. Kommunaljuridisk kurs 76--77.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Led av styrelsen för Götabanken i Ludvika --78, Södra Dalarnas hemslöjdsförening 80--, Bergå ullspinneri AB 81--, Dalarnas hemslöjdsförbund 84-- och Dalarnas museum 86--. -- Led av styrelsen för Moderata kvinnoförbundet i Kopparbergs län, ordf 79--82, och Moderata kvinnoförbundet 81--, 2:e vice ordf 87--90. -- Led av styrelsen för Kopparbergs läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 79--, ordf 89--. Led av Moderata samlingspartiets partistyrelse 87--90.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av länsbostadsnämnden i Kopparbergs län 78-89, försvarets personalvårdsnämnd, vice ordförande 83-, ordförande 94-, länsskolnämnden i Kopparbergs län 89-91. Ledamot av styrelsen för trafiksäkerhetsverket 90-92 och luftfartsverket, vice ordförande 92-96. - Ledamot av pensionsdelegationen 80-85, ordförande 81-82. Ledamot av kommittén rörande statens regionalpolitiska och sociala ansvar på tele- och postområdena 89-90 samt kommittén för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar 91-93. Sakkunnig i säkerhetsutredningen 90-91.
Kommunala uppdrag
Led av Ludvika kommunfullmäktige 77--91. Led av kommunstyrelsen 77--79 och 89, samt dess AU 77--79 och 89. Led av tekniska nämnden 89.
Föräldrar
Busschauffören, senare busstationsföreståndaren, Sven Selmer Byström och Anna Olivia Johansson
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1990/91:144 Vissa följdfrågor om ny bostadsfinansiering, m.m.
Motion 1990/91:Bo59 av Knut Billing m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Bo59 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:144 Vissa följdfrågor om ny bostadsfinansiering, m.m. I propositionen behandlas vissa frågor som sammanhänger med det nya system för bostadsfinansiering som en socialistisk majoritet i riksdagen tidigare beslutat om. Moderata- Inlämnad
- 1991-04-15
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1990/91:BoU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1990/91:119 Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension
Motion 1990/91:Sf36 av Margareta Gard (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Sf36 av Margareta Gard m med anledning av prop. 1990/91:119 Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension Regeringen föreslår i propositionen ett särskilt kommunalt bostadstillägg till pensionärer som genom skatteomläggningen hamnat under den egna kommunens socialbidragsnorm. Bestämmelserna- Inlämnad
- 1991-03-20
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1990/91:SfU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1990/91:109 Avgifter vid kommunal bostadsförmedling
Motion 1990/91:Bo50 av Knut Billing m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Bo50 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:109 Avgifter vid kommunal bostadsförmedling Sverige har en bostadsmarknad i obalans. Trots att det finns betydligt fler bostäder än hushåll köar många efter en bostad. Den hittills förda socialistiska bostadspolitiken har motverkat- Inlämnad
- 1991-03-14
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1990/91:BoU15
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1990/91:110 Bostadsbidrag för år 1992
Motion 1990/91:Bo44 av Knut Billing m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Bo44 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:110 Bostadsbidrag för år 1992 Propositionen innehåller förslag om höjda inkomstgränser för bostadsbidrag och höjda gränser för lägsta bidragsgrundande bostadskostnad för olika kategorier av boende. Den moderata utgångspunkten- Inlämnad
- 1991-03-14
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1990/91:BoU16
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt
Motion 1990/91:T43 av Lars Tobisson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:T43 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Finansieringen av investeringar och underhållsåtgärder avseende kommunikationsanläggningar Regeringen föreslår inrättandet av en infrastrukturfond för statlig delfinansiering av större investeringar- Inlämnad
- 1991-03-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1990/91:FiU30 1990/91:TU24
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1990/91:92 Förslag till ny bostadsrättslag, m.m.
Motion 1990/91:Bo20 av Knut Billing m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Bo20 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:92 Förslag till ny bostadsrättslag, m.m. Inledning Bostadsrätt är en form av boende som efterfrågas av många. Andelen lägenheter med bostadsrätt uppgår till 15 procent av det totala bostadsbeståndet. Genom god omvårdnad, sparsamhet- Inlämnad
- 1991-03-04
- Förslag
- 36
- Utskottsberedning
- ------------------1990/91:BoU13
- Riksdagsbeslut
- (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
Extra grundbelopp till länsmuseerna
Motion 1990/91:Kr276 av Margareta Gard (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Kr276 av Margareta Gard m Extra grundbelopp till länsmuseerna I föregående års budgetproposition 1989/90:100 bilaga 10, aviserade utbildningsministern en kraftig ökning till länsmuseerna. Stödet skulle utgå i form av ytterligare 225 grundbelopp att fördelas över budgetåren 1990/91 och- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1990/91:KrU25
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kvinnomisshandel, m.m.
Motion 1990/91:Ju620 av Margareta Gard m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Ju620 av Margareta Gard m.fl. m Kvinnomisshandel, m.m. Åtal för kvinnomisshandel blir allt vanligare mål i våra domstolar. Kvinnomisshandel har förekommit i alla tider och har i de flesta fall skett inom hemmets väggar. Kvinnans beroendeställning till mannen har medfört att hon varken- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1990/91:JuU17 1990/91:JuU21
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Polisens trafikövervakning
Motion 1990/91:Ju214 av Rolf Clarkson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Ju214 av Rolf Clarkson m.fl. m Polisens trafikövervakning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:T425 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av synliga poliser i trafiken, 2. att riksdagen som sin- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1990/91:JuU23
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
EG-anpassning vad gäller beslutsnivåer
Motion 1990/91:K240 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:K240 av Charlotte Cederschiöld m.fl. m EG-anpassning vad gäller beslutsnivåer Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A809 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en svensk EG-anpassning vad gäller beslutsnivåer.- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1990/91:KU46
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Omfattningen av undervisningen vid skogshögskolan i Garpenberg
Motion 1990/91:Jo625 av Margareta Gard (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Jo625 av Margareta Gard m Omfattningen av undervisningen vid skogshögskolan i Garpenberg Sveriges lantbruksuniversitet är föremål för en översyn vad gäller forskning, försöksverksamhet, förmedling, utbildning och administration. Utredare är professor emeritus Ingvar Lindqvist. Eftersom- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1990/91:JoU29
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Flexibelt uttag av arbetstid under olika perioder i livet
Motion 1990/91:A268 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:A268 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Flexibelt uttag av arbetstid under olika perioder i livet Att kunna anpassa uttaget av arbetstid efter familjens och barnens behov är en mycket viktig fråga för föräldrar till små barn. Även under andra perioder av livet är detta dock viktigt för att- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1990/91:AU25
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Anslag under bostadsdepartementets huvudtitel m.m.
Motion 1990/91:Bo230 av Knut Billing m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Bo230 av Knut Billing m.fl. m Anslag under bostadsdepartementets huvudtitel m.m. Moderata samlingspartiet har i partimotion Valfrihet i boendet och kommittémotionerna Stärk de boendes ställning och Plan- och bygglagstiftningen m.m. redovisat partiets bostadspolitiska grundsyn samt förslag- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 34
- Utskottsberedning
- -----------------1990/91:BoU11 1990/91:BoU12 1990/91:BoU20
- Riksdagsbeslut
- (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
Konjunkturinstitutet
Motion 1990/91:Fi417 av Lars Tobisson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Fi417 av Lars Tobisson m.fl. m Konjunkturinstitutet Konjunkturinstitutet följer sedan 1937 kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen i Sverige med omvärld samt bedriver forskningsverksamhet inom det ekonomisk- politiska området. Myndigheten sorterar under finansdepartementet och antalet- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1990/91:FiU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Statistiska centralbyrån
Motion 1990/91:Fi416 av Lars Tobisson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Fi416 av Lars Tobisson m.fl. m Statistiska centralbyrån I regeringens proposition 1990/91:100, bilaga 15, Litt. C 2.beräknas anslaget till statistiska centralbyrån för kommande budgetår till 431 442 000 kronor, en uppräkning med 60 204 000 kronor eller 16,2 procent i förhållande till- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1990/91:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Statlig revision
Motion 1990/91:Fi415 av Lars Tobisson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Fi415 av Lars Tobisson m.fl. m Statlig revision Bakgrund Makten över statsfinanserna tillkommer grundlagsenligt riksdagen. Det är riksdagen som beslutar om skatt till staten och ytterst ansvarar för statsupplåningen. Riksdagen bestämmer vidare till vilka belopp statsinkomsterna skall- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1990/91:FiU35
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Statlig lokalförsörjning och fastighetsförvaltning
Motion 1990/91:Fi414 av Lars Tobisson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Fi414 av Lars Tobisson m.fl. m Statlig lokalförsörjning och fastighetsförvaltning Ansvaret för statens fastigheter företer en splittrad bild. För huvuddelen av den civila statsförvaltningens fastighetsbehov svarar byggnadsstyrelsen. Affärsverken har i allmänhet eget förvaltningsansvar- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1990/91:FiU26
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
Betalningar till och från staten
Motion 1990/91:Fi701 av Lars Tobisson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Fi701 av Lars Tobisson m.fl. m Betalningar till och från staten Under många pr har det i moderata motioner föreslagits förenklingar och förbättringar i det statliga betalningssystemet. Detta förslag har regelmässigt avvisats av riksdagsmajoriteten, men i efterhand har ändå vissa steg- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- ---------1990/91:FiU34
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
Bosparande
Motion 1990/91:Fi607 av Knut Billing m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Fi607 av Knut Billing m.fl. m Bosparande Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Bo411 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att system för bosparare bör införas i enlighet med vad i motionen anförts. Stockholm den 24 januari 1991- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1990/91:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Sparande och ägandespridning
Motion 1990/91:Fi602 av Lars Tobisson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1990/91:Fi602 av Lars Tobisson m.fl. m Sparande och ägandespridning Innehåll 1. Sammanfattning2 2. Det enskilda ägandet och sparandet4 3. Sparandebristen i svensk ekonomi6 3.1 Det totala sparandet6 3.2 Den offentliga expansionens roll7 3.3 Fördelningen på sektorer8 4. Hushållens sparandebrist9- Inlämnad
- 1991-01-25
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- --------1990/91:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation