Eskil Erlandsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Lantmästare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-03-12
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-05
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Vice ordförande
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Vice ordförande
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Vice ordförande
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Ordförande
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Vice ordförande
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Ordförande
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Förste vice ordförande
- 2019-03-01 – 2019-03-12
- Vice ordförande
- 2018-10-03 – 2019-03-01
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Vice ordförande
- 2014-10-08 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-08
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Riksdagens förvaltningskontor
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-06-30
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1996-03-15 – 1998-10-05
Jordbruksdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Jordbruksminister
- 2006-10-06 – 2010-10-05
Landsbygdsdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2011-01-01 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-19. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-02. Ordförande försvarsutskottet 02-06 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04 och 06. Vice ordförande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04 och 05. Vice ordförande EU-nämnden 14-19 och 1:e vice ordförande 19. Suppleant skatteutskottet 94-02, bostadsutskottet 94-98, näringsutskottet 98-02, miljö- och jordbruksutskottet 02-06 och 14-18, EU-nämnden 02-06 och konstitutionsutskottet 18-19. Suppleant OSSE-delegationen 96-98. Ledamot riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00 och riksdagsgruppens förtroenderåd 02-06. Statsråd och chef (jordbruksminister), Jordbruksdepartementet 061006-101231. Statsråd och chef (landsbygdsminister), Landsbygdsdepartementet 110101-141003.
Föräldrar
Kamreraren Arne Erlandsson och lantbrukaren Inga Erlandsson, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, Sunnerboskolan, slutår 76. Jordbruksutbildning, Stora Segerstad 78-79. Lantmästarexamen 81. Högskolestudier, Växjö 89 och 92.
Anställningar
Lant- och skogsarbetare t.o.m. 77. Ombudsman 79 och 82. Kommunalråd, Ljungby 83-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs län 95-06, Statens naturvårdsverk 95-98, Statens jordbruksverk 96-98 och Statens energimyndighet 99-06. Ledamot, Gentekniknämnden 00-04. Ledamot, Skatteflyktskommittén 95-97, Förmånsrättskommittén 97-99, Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-98, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Folkrättsdelegationen 02-06. Ledamot, referensgruppen, plan- och byggutredningen 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 77-98. Ledamot, kommunstyrelsen 79-94, ordförande 83-94. Ledamot, arbetsutskottet 80-94, ordförande 83-94. Ledamot, skolstyrelsen 77-79, valberedningen 79-82, plannämnden 86-96, ordförande 86-94, vice ordförande 95-96 och polisstyrelsen 88-95, ordförande 89-95. Styrelseledamot, Ljungby Fjärrvärmeverk AB 79-86, ordförande 83-86, Ljungby Bostäder AB 80-95, ordförande 80-82, Ljungby Industrilokaler AB, ordförande 83-95, Ljungby Energi AB, ordförande 87-95, vice ordförande 94-95 och Ljungby Elnät AB, vice ordförande 95-99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Kronobergs län 80-94. Borgerlig vigselförrättare 85-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, CUF i Kronobergs län 74-82, ordförande 80-81. Styrelseledamot, Centerpartiet i Torpa 79-, ordförande 85-. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kronobergs län, vice ordförande 92-07. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 99-15 och verkställande utskott 00-15. Styrelseledamot, Hallands Föreningsbank 85-92, Föreningsbankerna, Västra regionen 92-95 och Föreningsbanken/Föreningssparbanken Ljungby, ordförande 95-98, vice ordförande 98-02. Ordförande, Svenska Hästavelsförbundet 01-07. Styrelseledamot, Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 01-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m.
Motion 1998/99:N22 av Eskil Erlandsson och Åke Sandström (c)
Motion till riksdagen 1998/99:N22 av Eskil Erlandsson och Åke Sandström c med anledning av prop. 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. 1 Bakgrund Regeringen föreslår i propositionen bl.a. förändringar i utformning av garantipris för el från små elleverantörer från och med den 1 november- Inlämnad
- 1999-08-13
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1999/2000:NU4
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:114 Kulturarv - kulturmiljöer och kulturföremål
Motion 1998/99:Kr40 av Birgitta Sellén och Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 1998/99:Kr40 av Birgitta Sellén och Eskil Erlandsson c med anledning av prop. 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål Det är välkommet att regeringen nu föreslår ett utökat skydd för kulturföremål. Det är emellertid av stor vikt att detta skydd också omfattar det som kan beskrivas- Inlämnad
- 1999-06-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag
Motion 1998/99:Bo22 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1998/99:Bo22 av Rigmor Ahlstedt m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag Kommunala bostadsföretag och självstyre Regeringen föreslår i propositionen att ersätta de nuvarande bestämmelserna om indragning av räntestöd vid ägarförändringar och överlåtelser av kommunala- Inlämnad
- 1999-05-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:BoU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS
Motion 1998/99:N17 av Sven Bergström m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1998/99:N17 av Sven Bergström m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS I propositionen föreslås att riksdagen skall ställa sig bakom det framförhandlade avtalet mellan Sveriges och Norges regeringar om ett samgående mellan Telia AB och Telenor AS. Centerpartiet- Inlämnad
- 1999-05-03
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1998/99:NU14
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting
Motion 1998/99:Fi41 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1998/99:Fi41 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:89 Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting Centerpartiet anser att utgångspunkten för politiken ska vara den enskilda människan. Därför har vi synsättet att det grundläggande syftet med utjämningssystemet- Inlämnad
- 1999-04-29
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1998/99:FiU25
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition
Motion 1998/99:Fi36 av Lennart Daléus m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1998/99:Fi36 av Lennart Daléus m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Inledning Centerpartiet har under lång tid kritiserat regeringen för en alltför passiv regionalpolitik. Under senare år har den regionala problembilden accentuerats. Befolkningsstatistiken- Inlämnad
- 1999-04-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:101 Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m.
Motion 1998/99:Bo17 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1998/99:Bo17 av Rigmor Ahlstedt m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:101 Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m. I propositionen föreslås bl.a. lagändringar som avser att försvåra ombildning till bostadsrätt och begränsa möjligheterna för hyresgäster att få äga sin lägenhet i kooperativ- Inlämnad
- 1999-04-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1998/99:BoU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidragen m.m.
Motion 1998/99:Bo9 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1998/99:Bo9 av Rigmor Ahlstedt m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. Förändring i bostadsbidragssystemet Många känner idag en stor otrygghet i samhället. Det är ofta en social otrygghet med oro för arbetslöshet, ekonomiska problem, droger- Inlämnad
- 1999-03-25
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1998/99:BoU9
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:88 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar
Motion 1998/99:MJ9 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1998/99:MJ9 av Eskil Erlandsson m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:88 Bekämpning av smittsamma djursjukdomar Centerpartiet tillstyrker införandet av en ny epizootilag och en särskild lag om zoonoser. Centerpartiet är däremot kritiskt till delar av regeringens förslag när det gäller att ersätta- Inlämnad
- 1999-03-25
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1998/99:MJU9
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1998/99:63 En nationell strategi för avfallshanteringen
Motion 1998/99:MJ8 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1998/99:MJ8 av Eskil Erlandsson m.fl. c med anledning av skr. 1998/99:63 En nationell strategi för avfallshanteringen Inledning Vägen till det ekologiskt hållbara Sverige handlar om att utveckla ett modernt samhälle som utnyttjar högteknologiska lösningar för att nå en hållbar tillväxt. Vi skall- Inlämnad
- 1999-03-24
- Förslag
- 36
- Utskottsberedning
- ------------------1998/99:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur
Motion 1998/99:T15 av Sven Bergström m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1998/99:T15 av Sven Bergström m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur I förevarande proposition görs vissa förändringar i postlagen syftande till att förbättra tillgängligheten för andra postoperatörer till den postala infrastrukturen. Postal infrastruktur Även om regeringen- Inlämnad
- 1999-03-19
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1998/99:TU11
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1998/99:26 Beskattning av råtallolja
Motion 1998/99:Sk8 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1998/99:Sk8 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:26 Beskattning av råtallolja Regeringen föreslår i proposition 1998/99:26 införande av energiskatt på råtallolja som används för uppvärmning. Riksdagen har genom energibeslutet 1997 påbörjat omställningen till ett miljömässigt- Inlämnad
- 1998-11-16
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:SkU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Utbetalningsdagar av statliga ersättningar
Motion 1998/99:Fi902 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 1998/99:Fi902 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson c Utbetalningsdagar av statliga ersättningar Sprid utbetalningsdagar av statliga ersättningar över hela månaden Inom de flesta affärsföretag och många serviceföretag har man idag problem. Detta på grund av att statliga utbetalningar och- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Ersättning till nämndemän
Motion 1998/99:Ju410 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 1998/99:Ju410 av Birgitta Carlsson och Eskil Erlandsson c Ersättning till nämndemän Att vara nämndeman är ett viktigt förtroendeuppdrag som man nomineras till av sitt politiska parti. Det betraktas som ett mycket hedervärt uppdrag. Det är också ett krävande och ibland psykiskt påfrestande uppdrag.- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation
Skattepolitik för nya jobb, rättvisa och bra miljö
Motion 1998/99:Sk306 av Lennart Daléus m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1998/99:Sk306 av Lennart Daléus m.fl. c Skattepolitik för nya jobb, rättvisa och bra miljö Motionen hänvisad till finansutskottet Sammanfattning Centerpartiets partimotion om skattepolitiken är en motion för grundtrygghet, decentralisering och kretslopp som ska bidra tillväxt, rättvisa och miljöansvar.- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 42
- Utskottsberedning
- ---------------------1998/99:FiU1 1998/99:FiU20 1998/99:SfU6 1998/99:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
Närståendepenning
Motion 1998/99:Sf265 av Eskil Erlandsson och Birgitta Carlsson (c)
Motion till riksdagen 1998/99:Sf265 av Eskil Erlandsson och Birgitta Carlsson c Närståendepenning Nuläge Om någon avstår från förvärvsarbete för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan ersättning från försäkringskassan, så kallad närståendepenning, erhållas. Till närstående räknas anhöriga, vänner eller- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Beskattning vid fastighetsöverlåtelser
Motion 1998/99:Sk681 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1998/99:Sk681 av Eskil Erlandsson m.fl. c Beskattning vid fastighetsöverlåtelser Vid årsskiftet 1999/2000 upphör övergångsreglerna för reavinstbeskattning på fastigheter. Bland annat försvinner den nu tillåtna indexuppräkningen. Det medför att reavinstbeskattningen, speciellt vid försäljning- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Det mindre vägnätet
Motion 1998/99:T307 av Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 1998/99:T307 av Eskil Erlandsson c Det mindre vägnätet Ambitionen att hela Sverige skall leva utgår från att människor skall ha möjlighet att bosätta sig varhelst de själva önskar. Livsmiljö kommer att bli en allt viktigare decentraliseringsfaktor. Avståndsberoendet minskar. Möjligheten till- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1998/99:TU5
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
E 4 utanför Markaryd och Ljungby
Motion 1998/99:T301 av Eskil Erlandsson (c)
Motion till riksdagen 1998/99:T301 av Eskil Erlandsson c E 4 utanför Markaryd och Ljungby I Sverige har det sedan lång tid funnits tankar på att de större trafikstråken skall ha en något sånär enhetlig vägstandard. I stort sett hela E 4 har motorvägsstandard. Dock saknas några mil strax utanför Markaryd och Ljungby.- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1998/99:TU5
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
Kommunikationer
Motion 1998/99:T230 av Sven Bergström m.fl. (c)
Motion till riksdagen 1998/99:T230 av Sven Bergström m.fl. c Kommunikationer Centerpartiet presenterade en omfattande trafikpolitisk motion under våren 1998. Vi kvarstår självfallet vid de principer som där presenterades. Ett kretsloppsanpassat samhälle förutsätter ett grönare transportsystem. Idag svarar bil- och- Inlämnad
- 1998-10-28
- Förslag
- 26
- Utskottsberedning
- -------------1998/99:SkU13 1998/99:TU1 1998/99:TU5 1998/99:TU6 1998/99:TU8
- Riksdagsbeslut
- (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation