ClasGöran Carlsson (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Direktör.
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-07-27 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-04-11 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2017-09-22 – 2018-04-11
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-10-13 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Suppleant
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Extra suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-09-29
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-14 och 17- (statsrådsersättare 170727-180924 och 180924-). Ledamot försvarsutskottet 10-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och civilutskottet 18. Suppleant civilutskottet 10-18, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13 och 14, näringsutskottet 17-18 och försvarsutskottet 18-. Extra suppleant sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Suppleant Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-14, Riksbanksfullmäktige 14- och Riksdagens överklagandenämnd 18-.
Föräldrar
Svetsaren Göran Carlsson och kanslisten Elsie-Britt Carlsson, f. Linder.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Sunnerboskolan, Ljungby 78-81. Företagsekonomi, Halmstads högskola 83-85. Nationalekonomi, Högskolan i Växjö 83-85.
Anställningar
Lärarvikarie, Ljungby kommun 82-83. Banktjänsteman, Götabanken 83-86 och Sparbanken Kronan 86-87. Bankkamrer, Sparbanken Kronan 87-92. Verkställande direktör, Bertil Nilsson Måleri AB 92-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande, Polisstyrelsen i Kronobergs län -99, vice ordförande 07-10. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet 14-18 samt 19-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 02-10. Ordförande, kommunstyrelsen 03-07, 1:e vice ordförande 07-10. Ledamot, Kommunförbundet Kronoberg/Regionförbundet Södra Småland 03-10. Vice ordförande ALMI Kronoberg 15-19. Ordförande AB Destination Småland 15-19 och Växjö Småland Airport AB 15-19.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Socialdemokraterna Kronobergs distriktsstyrelse och verkställande utskott 99-19. Styrelsedamot, Måleriföretagen 03-11 samt 16-. Ordförande, Hallands Travsällskap 17-.
Bostadsort
Ljungby
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor)
Betänkande 2011/12:UFöU3
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ett svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan. Detta under förutsättning att FN:s säkerhetsråd fortsätter att stödja insatsen.
Sverige ställer en väpnad styrka om högst 70 personer till förfogande fram till och med den 1 april 2012 för Natos fredsfrämjande insats i Kosovo. Styrkan ska därefter successivt minska fram till utgången av 2013 då den avvecklas helt. Syftet med den internationella styrkan är enligt FN:s säkerhetsråd att upprätthålla en fredlig och säker miljö i Kosovo.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 9, 29 minuter
- Beredning
- 2011-11-24
- Justering
- 2011-12-01
- Debatt
- 2011-12-12
- Beslut
- 2011-12-14
med anledning av skr. 2011/12:14 Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten
Motion 2011/12:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:14 Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten S89004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förbättrad redovisning av Försvarsmaktens- Inlämnad
- 2011-10-18
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:FöU1 2011/12:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. S Försvar och samhällets krisberedskap S89002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges suveränitet och Nato.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2011/12:FöU1 2011/12:FöU3 2011/12:KU1 2012/13:FöU10 2012/13:FöU14 2012/13:FöU7 2012/13:UU7 2013/14:FöU11 2013/14:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 13 avslag, 6 bifall,
Europakorridoren
Motion 2011/12:T421 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T421 av Clas-Göran Carlsson m.fl. S Europakorridoren S33078 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att bygga Europakorridoren. Motivering För 25 år sedan började Banverket bygga det- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2011/12:Fö227 av Peter Hultqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fö227 av Peter Hultqvist m.fl. S Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap S89001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets beredskap enligt uppställning:- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,
Skogsforskningen vid Linnéuniversitetet
Motion 2011/12:Ub449 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub449 av Clas-Göran Carlsson m.fl. S Skogsforskningen vid Linnéuniversitetet S21115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka skogsforskningen vid Linnéuniversitetet. Motivering Sverige är en av världens största- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
ROT-avdrag för hyresrätter
Motion 2011/12:Sk374 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk374 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S ROT-avdrag för hyresrätter S21101 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett ROT-avdrag för hyresrätter. Motivering Idag har privata fastighetsägare rätt att göra- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lex Kosta
Motion 2011/12:K339 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K339 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Lex Kosta S36038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av kommunallagen. Motivering Lessebo kommun i Kronobergs län har varit en bygd med låg tillväxt. Men nu har- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
A-kassa och fackliga förtroendeuppdrag
Motion 2011/12:A342 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:A342 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S A-kassa och fackliga förtroendeuppdrag S19157 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fackliga förtroendeuppdrag och a-kassa. Motivering Att vi har fackligt förtroendevalda- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbyggnad av E4:an förbi Ljungby till motorvägsstandard
Motion 2011/12:T423 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T423 av Clas-Göran Carlsson m.fl. S Utbyggnad av E4:an förbi Ljungby till motorvägsstandard S10151 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga ut den- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Texttelefoni
Motion 2011/12:T413 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T413 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Texttelefoni S10140 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om texttelefoni för hörselskadade. Motivering Vårt samhälle är i dag helt uppbyggt på att alla har tillgång till telefoni.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Europakorridoren
Motion 2011/12:T409 av Carina Hägg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T409 av Carina Hägg m.fl. S Europakorridoren S19142 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga Europakorridoren. Motivering Aldrig tidigare har så- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
Motion 2011/12:Ub438 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub438 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid S19158 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Idag är det allt fler som har- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gravida kvinnor i räddningstjänsten
Motion 2011/12:Sf307 av Clas-Göran Carlsson (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf307 av Clas-Göran Carlsson S Gravida kvinnor i räddningstjänsten S21160 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av regelverket för graviditetspenning. Motivering Omedelbart förbud mot att utföra- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Turism
Motion 2011/12:N357 av Carina Hägg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N357 av Carina Hägg m.fl. S Turism S10156 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för att locka den internationella turismen till turistmål i sydöstra Sverige. Motivering Turismen är en av de snabbast växande- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av det regionala utvecklingsanslaget
Motion 2011/12:N369 av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N369 av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth S Översyn av det regionala utvecklingsanslaget S10146 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det regionala utvecklingsanslaget 1:1. Motivering Inom statens utgiftsområde- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bredband till alla
Motion 2011/12:T422 av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T422 av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth S Bredband till alla S10053 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bredbandsutbyggnad. Motivering Utbyggnaden av bredband i Sverige har till stor del överlåtits till den- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Besöksnäringen
Motion 2011/12:N356 av Carina Hägg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N356 av Carina Hägg m.fl. S Besöksnäringen S10080 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om besöksnäringen. Motivering Besöksnäringen är idag en av Sveriges snabbast växande näringar. I besöksnäringen arbetar totalt närmare- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildningsbehov för att hantera skogsråvaror
Motion 2011/12:Ub247 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub247 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Utbildningsbehov för att hantera skogsråvaror S18027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av utbildning i att hantera skogsråvaror. Motivering Idag finns det ett- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ljungbergmuseet som Kronobergs länsmuseum för bildkonst
Motion 2011/12:Kr227 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr227 av Clas-Göran Carlsson m.fl. S Ljungbergmuseet som Kronobergs länsmuseum för bildkonst S2195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra Ljungbergmuseet till ett länsmuseum för bildkonst.- Inlämnad
- 2011-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag