Tuve Skånberg (KD)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- Teol.dr.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Valprövningsnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 2006-10-02
Kristdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2016-10-11 – 2017-04-30
- Suppleant
- 2016-09-15 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-01-17
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-16
Valprövningsnämnden
- Suppleant
- 2023-03-23 –
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
Anställningar
Pastor, Svenska Missionsförbundet, Kiruna missionsförsamling 80-86 och Skillinge missionshus 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, adjungerad professor 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad professor 12-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97-18 och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
Litteratur
Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
Bostadsort
Skillinge
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-17. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-18. Kvittningsman 14-18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-19, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Nya hastighetsgränser
Interpellation 2005/06:420 av Gylling, Johnny (kd)
den 18 maj Interpellation 2005/06:420 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing s Nya hastighetsgränser Vägverket har arbetat fram ett förslag om nya hastighetsgränser som kan bättre anpassas till nollvisionen. I förslaget ingår fler intervaller som exempelvis 40, 60, 80, 100 samt 120 kilometer per timme- Inlämnad
- 2006-05-18
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
Norden
Betänkande 2005/06:UU16
Regeringen har berättat för riksdagen om det nordiska samarbetet under 2005 och Nordiska rådets svenska delegation har redogjort för parlamentarikersamarbetet inom Nordiska rådet. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sade också nej till ett antal motioner som tar upp olika frågor om nordiskt samarbete.- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 6
- Anföranden och repliker
- 35, 132 minuter
- Justering
- 2006-05-04
- Debatt
- 2006-05-17
- Beslut
- 2006-05-17
Åtgärder mot svarttaxi m.m.
Betänkande 2005/06:TU14
Riksdagen uppmanar regeringen att skynda på arbetet mot den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen. Det skulle innebära att regeringen under denna mandatperiod lämnar en remiss till lagrådet med förslag på åtgärder. På så sätt skulle ett förslag till riksdagen kunna presenteras redan i höst. Regeringens utredning har bland annat föreslagit att det ska bli obligatoriskt att föra över informationen från taxametern till en redovisningscentral. Utredningen visar att taxinäringen årligen undanhåller intäkter på 4 miljarder kronor. Riksdagen beslutade även att den som utfört en enstaka körning med svarttaxi ska kunna dömas till böter. På så vis ska det bli lättare att bekämpa svarttaxikörningarna. Lagändringen börjar gälla den 1 juli. Den 1 april 2007 införs också ett nytt, praktiskt körprov för den som ansöker om taxiförarlegitimation.- Behandlade dokument
- 14
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 15, 54 minuter
- Beredning
- 2006-04-06
- Justering
- 2006-05-04
- Debatt
- 2006-05-12
- Beslut
- 2006-05-16
Kontakten med regeringar som kränker religionsfriheten
Skriftlig fråga 2005/06:1541 av Skånberg, Tuve (kd)
den 5 maj Fråga 2005/06:1541 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Jan Eliasson s Kontakten med regeringar som kränker religionsfriheten I samband med att USA 1998 införde en lag om internationell religionsfrihet inrättade landets president Bill Clinton en nationell kommitté för att övervaka den internationella- Inlämnad
- 2006-05-05
- Besvarare
- Jan Eliasson (S)
Strategisk exportkontroll 2005 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden m.m.
Betänkande 2005/06:UU12
Regeringen har lämnat en redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken avseende krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2005. Skrivelsen innehåller också en redovisning av den faktiska exporten av krigsmateriel under år 2005. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.- Behandlade dokument
- 24
- Förslagspunkter
- 13
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 16, 59 minuter
- Justering
- 2006-04-25
- Debatt
- 2006-05-03
- Beslut
- 2006-05-03
med anledning av prop. 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan
Motion 2005/06:MJ47 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Utgångspunkter för Sveriges klimatpolitik 4 4 Det internationella arbetet mot klimatförändringar 5 4.1 Kyotoprotokollet är grunden för klimatarbetet 5 4.2 Samarbete inom EU 5 4.2.1 Befintlig teknik existerar 5 4.2.2 Mer forskning 6- Inlämnad
- 2006-04-18
- Förslag
- 21
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU14 2005/06:TU5
- Riksdagsbeslut
- (21 yrkanden): 21 avslag
med anledning av prop. 2005/06:160 Moderna transporter
Motion 2005/06:T30 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om besiktning för ombyggda fordon och uppbyggda fordon samt inrättande av ett hobbyfordonsrådInledning Kristdemokraterna har i tidigare motioner beskrivit hur viktig fordonshobbyn är för Sverige. Vi välkomnar därför- Inlämnad
- 2006-03-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande
Motion 2005/06:Bo17 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)
1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i propositionen föreslagna målet för energieffektivisering i bebyggelsen skall konkretiseras. Riksdagen avslår förslaget till lag om energideklaration för byggnader och begär att regeringen återkommer till- Inlämnad
- 2006-04-06
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2005/06:BoU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2005/06:160 Moderna transporter
Motion 2005/06:T29 av Lennart Fremling m.fl. (fp, kd, c)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Vägverket bör få regeringens uppdrag att senast under 2008 tillsammans med kommunerna genomföra en inventering av behovet av infrastruktur för säker cykeltrafik. Inledning Regeringens proposition 2005/06:160 Moderna- Inlämnad
- 2006-04-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2005/06:183 Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring
Motion 2005/06:MJ25 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå propositionen med undantag av föreslagen förändring i 27 lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med lagförslag om hur avgiften för kärnavfallshantering skall beräknas samt riskavgiften. Proposition 2005/06:183- Inlämnad
- 2006-04-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2005/06:171 Vissa fiskeripolitiska frågor
Motion 2005/06:MJ37 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Övergripande nationell strategi för svenskt fiske 20072013 4 4.1 Pelagiskt fiske 5 4.2 Kustnära fiske 5 4.3 Stärk inflytandet genom de rådgivande nämnderna 6 4.4 Skapa en framtid för fiskerinäringen 6 4.5 Inför ett yrkesfiskaravdrag 7- Inlämnad
- 2006-04-06
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU27
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
med anledning av redog. 2005/06:RRS23 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens styrning av Naturvårdsverket
Motion 2005/06:MJ31 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör skaffa överblick och kontroll över tillströmningen av regeringsuppdrag till Naturvårdsverket, samt principiellt ta ställning till vad som är en lämplig balans mellan politikutformande och politikgenomförande- Inlämnad
- 2006-04-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2006/07:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2005/06:88 Ekologisk produktion och konsumtion – Mål och inriktning till 2010
Motion 2005/06:MJ27 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Ekologisk produktion behövs 2 3 Förenklat regelsystem som gynnar ekologisk produktion 2 4 Samspel mellan ekologisk och konventionell produktion 4 5 Näringsförluster 4 6 Märkningens betydelse 4 7 Forskning och utveckling 5 8 Finansiella konsekvenser 5 1 Förslag- Inlämnad
- 2006-04-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU20
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m.
Motion 2005/06:MJ20 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Likvärdiga konkurrensvillkor 3 4 Likvärdiga krav för riskfylld livsmedelshantering 4 5 Likvärdig kontroll inom Sverige 4 6 Rationell kontroll med kompetenta kontrollanter 5 7 Inrikta kontrollen dit den bäst behövs 5 8 Rimliga avgifter- Inlämnad
- 2006-04-04
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU23
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,
med anledning av skr. 2005/06:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2005
Motion 2005/06:U6 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)
1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning Kristdemokrater lade grunden till EU 2 4 Klimat 3 5 Unionens utvecklingspolitik 4 6 Förenklade regler för att söka EU-bidrag 5 7 Lissabonstrategin 5 8 Konstitutionella fördraget 6 9 Jordbruk 7 9.1 Reform av marknaden för- Inlämnad
- 2006-03-24
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2005/06:UU10
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Luftfartsfrågor
Betänkande 2005/06:TU11
Riksdagen avslog motioner om luftfart från den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlade bland annat om konkurrensvillkor, flygtrafiktjänst, slottidssystemet, flygplatskapaciteten i Stockholm-Mälardalsområdet samt de regionala flygplatserna i landet. Motionerna avslogs mot bakgrund av pågående arbete i Regeringskansliet.- Behandlade dokument
- 33
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 24, 46 minuter
- Beredning
- 2006-01-31
- Justering
- 2006-03-14
- Debatt
- 2006-03-23
- Beslut
- 2006-03-29
med anledning av prop. 2005/06:109 Åtgärder mot svarttaxi m.m.
Motion 2005/06:T13 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att transporter som utförs också av andra personer än släktingar, vänner, arbetskamrater, grannar och bekanta skall undantas från yrkestrafiklagens straffbestämmelse om erbjudande av körningar till allmänheten, om- Inlämnad
- 2006-03-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:TU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lag mot religionskränkning
Interpellation 2005/06:257 av Skånberg, Tuve (kd)
den 10 februari Interpellation 2005/06:257 av Tuve Skånberg kd till justitieminister Thomas Bodström s Lag mot religionskränkning I ett mångkulturellt och pluralistiskt samhälle som det svenska är det angeläget att skapa respekt och trygghet inte bara för den enskildes politiska eller ideologiska övertygelse, etniska- Inlämnad
- 2006-02-10
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
med anledning av skr. 2005/06:87 Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsutvecklingsprogrammet
Motion 2005/06:MJ17 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Övergripande strategisk inriktning för det svenska landsbygdsprogrammet 20072013 4 4 Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket 5 4.1 Investeringsstöd 6 4.2 Energigrödornas betydelse växer 6 4.3 Skogspolitiken skall ligga- Inlämnad
- 2006-03-02
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Kung Kigeli V:s återvändo till Rwanda
Skriftlig fråga 2005/06:1123 av Skånberg, Tuve (kd)
den 1 mars Fråga 2005/06:1123 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Laila Freivalds s Kung Kigeli V:s återvändo till Rwanda Rwanda är i våra dagar mest bekant för den djupa splittringen mellan stammarna hutu och tutsi. Detta är ett resultat av att de tyska, senare belgiska, kolonialherrarna ensidigt gynnade- Inlämnad
- 2006-03-01
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)