Tuve Skånberg (KD)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- Teol.dr.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Valprövningsnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 1991-09-29 – 2006-10-02
Kristdemokraterna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2016-10-11 – 2017-04-30
- Suppleant
- 2016-09-15 – 2018-09-24
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-01-17
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-10-07 – 1994-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-16
Valprövningsnämnden
- Suppleant
- 2023-03-23 –
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
Anställningar
Pastor, Svenska Missionsförbundet, Kiruna missionsförsamling 80-86 och Skillinge missionshus 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, adjungerad professor 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad professor 12-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97-18 och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
Litteratur
Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
Bostadsort
Skillinge
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-17. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-18. Kvittningsman 14-18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-19, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Godstrafikens påverkan på Ystad
Interpellation 2014/15:166 av Tuve Skånberg (KD)
Interpellation 2014/15:166 Godstrafikens påverkan på Ystad av Tuve Skånberg KD till Statsrådet Anna Johansson S Hamnen i Ystad är en del av en viktig central korridor för godstrafik till och från Central- och Östeuropa, och hamnen är helt avgörande för den danska färjetrafiken till ön Bornholm i Östersjön. Samtidigt växer- Inlämnad
- 2014-11-27
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Bevarandet av Dialekt- och ortnamnsarkivet
Interpellation 2013/14:78 av Skånberg, Tuve (KD)
den 30 oktober Interpellation 2013/14:78 Bevarandet av Dialekt- och ortnamnsarkivet av Tuve Skånberg KD till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Myndigheten Isof, som ligger under Kulturdepartementet, har på grundval av en konsultrapport nyligen beslutat att lägga ned Dialekt- och ortnamnsarkivet- Inlämnad
- 2013-10-30
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Kristna irakiska flyktingar
Interpellation 2010/11:50 av Halef, Robert (KD)
den 10 november Interpellation 2010/11:50 Kristna irakiska flyktingar av Robert Halef KD till statsrådet Tobias Billström M Sedan den USA-ledda invasionen av Irak år 2003 har de kristna minoriteterna syrianer, kaldéer och assyrier drabbats hårt av de inre konflikterna i landet. Många kristna har blivit mördade- Inlämnad
- 2010-11-10
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Nya hastighetsgränser
Interpellation 2005/06:420 av Gylling, Johnny (kd)
den 18 maj Interpellation 2005/06:420 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing s Nya hastighetsgränser Vägverket har arbetat fram ett förslag om nya hastighetsgränser som kan bättre anpassas till nollvisionen. I förslaget ingår fler intervaller som exempelvis 40, 60, 80, 100 samt 120 kilometer per timme- Inlämnad
- 2006-05-18
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
Lag mot religionskränkning
Interpellation 2005/06:257 av Skånberg, Tuve (kd)
den 10 februari Interpellation 2005/06:257 av Tuve Skånberg kd till justitieminister Thomas Bodström s Lag mot religionskränkning I ett mångkulturellt och pluralistiskt samhälle som det svenska är det angeläget att skapa respekt och trygghet inte bara för den enskildes politiska eller ideologiska övertygelse, etniska- Inlämnad
- 2006-02-10
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
Konkurrens och service på postområdet
Interpellation 2005/06:276 av Skånberg, Tuve (kd)
den 24 februari Interpellation 2005/06:276 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Ulrica Messing s Konkurrens och service på postområdet Posten AB och dess verksamhet är betydelsefull för många människor i vårt land. Det är få företag som engagerar så många, och förklaringen är att det är viktigt för alla att kunna- Inlämnad
- 2006-02-24
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
Stödet till "de glömda barnen"
Interpellation 2005/06:223 av Skånberg, Tuve (kd)
den 26 januari Interpellation 2005/06:223 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Morgan Johansson s Stödet till de glömda barnen Den 15 december ställde jag en fråga till folkhälsominister Morgan Johansson angående stödet till kommunal och ideell verksamhet för barn i dysfunktionella familjer. Det är mycket välkommet- Inlämnad
- 2006-01-26
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
den nordiska språkförståelsen
Interpellation 2004/05:502 av Skånberg, Tuve (kd)
den 30 mars Interpellation 2004/05:502 av Tuve Skånberg kd till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om den nordiska språkförståelsen En vetenskaplig undersökning Internordisk språkförståelse i en tid med ökad internationaliseringsom gjorts på uppdrag av Nordiska kulturfonden, har visat att svenskarnas språkförståelse- Inlämnad
- 2005-03-30
- Besvarare
- Ibrahim Baylan (S)
Sveriges undertecknande av Dohadeklarationen
Interpellation 2004/05:380 av Skånberg, Tuve (kd)
den 15 februari Interpellation 2004/05:380 av Tuve Skånberg kd till socialminister Berit Andnor om Sveriges undertecknande av Dohadeklarationen Dohadeklarationen A/59/592 som antogs av FN:s generalförsamling den 8 december 2004 lyder: Inledning Regeringsföreträdare och vanliga samhällsmedborgare möttes i Doha, Qatar- Inlämnad
- 2005-02-15
- Besvarare
- Berit Andnor (S)
Sveriges undertecknande av Dohadeklarationen
Interpellation 2004/05:258 av Skånberg, Tuve (kd)
den 14 december Interpellation 2004/05:258 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Laila Freivalds om Sveriges undertecknande av Dohadeklarationen Förenta nationerna har under år 2004 firat det internationella familjeåret och under året har regionala FN-konferenser hållits i Cotonou, Benin, Mexico City, Mexico, Stockholm,- Inlämnad
- 2004-12-14
- Besvarare
- Berit Andnor (S)
kidnappade barn i Gaza
Interpellation 2004/05:157 av Enochson, Annelie (kd)
den 18 november Interpellation 2004/05:157 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om kidnappade barn i Gaza Jag har i en fråga till utrikesministern framfört oro över de fem svenska barn vilka kidnappats och nu sedan fem månader hålls fångna på Gazaremsan. Deras palestinske far tog med sig barnen- Inlämnad
- 2004-11-18
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)
äldres färdtjänst inom Norden
Interpellation 2004/05:182 av Skånberg, Tuve (kd)
den 19 november Interpellation 2004/05:182 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Ulrica Messing om äldres färdtjänst inom Norden Färdtjänst och riksfärdtjänst kan inte utnyttjas för resor över nationsgränserna i Norden. En person som är bosatt i till exempel Danmark kan ha rätt till dansk färdtjänst fram till gränsen- Inlämnad
- 2004-11-19
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
äldres tillgång till kassaservice
Interpellation 2004/05:167 av Skånberg, Tuve (kd)
den 18 november Interpellation 2004/05:167 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Ulrica Messing om äldres tillgång till kassaservice Staten ansvarar för att det ska finnas en grundläggande kassaservice i hela landet som innebär att alla har möjlighet att verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser. För att- Inlämnad
- 2004-11-18
- Besvarare
- Ulrica Messing (S)
EUCM:s rapport om antisemitismen i Sverige
Interpellation 2003/04:214 av Enochson, Annelie (kd)
den 23 december Interpellation 2003/04:214 av Annelie Enochson kd till utrikesminister Laila Freivalds om EUCM:s rapport om antisemitismen i Sverige I Expressen den 18 december 2003 skriver Henrik Bachner, idéhistoriker vid Lunds universitet, om antisemitismen som åter växer i världen. Han exemplifierar med nyheter- Inlämnad
- 2003-12-23
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
religions- och yttrandefriheten och homosexualiteten
Interpellation 2000/01:263 av Skånberg, Tuve (kd)
den 16 februari Interpellation 2000/01:263 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Mona Sahlin om religions- och yttrandefriheten och homosexualiteten I regeringens skrivelse 2000/01:59 En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering s. 78 skriver regeringen att eftersom det i dag- Inlämnad
- 2001-02-16
- Besvarare
- justitieminister Thomas Bodström (S)
bistånd till utvecklingsarbete i Kongorepublikerna
Interpellation 1999/2000:316 av Skånberg, Tuve (kd)
den 24 mars Interpellation 1999/2000:316 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om bistånd till utvecklingsarbete i Kongorepublikerna Den 25 februari till den 7 mars deltog riksdagsledamöter från alla partier i en resa till de båda Kongorepublikerna med avsikten att stödja freds- och utvecklingsarbetet,- Inlämnad
- 2000-03-27
- Besvarare
- statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)