Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Utrikesminister Margot Wallström S Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson MP Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Näringsminister- Datum
- 2019-06-13
Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet
Betänkande 2018/19:TU12
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att inrätta två nya lagar om personuppgiftsbehandling och fordonsregistrering på vägtrafikområdet. De nya lagarna, vägtrafiklagen och lagen om fordons registrering och användning, ersätter lagen om vägtrafikregister.
Lagförslagen syftar till att modernisera den nuvarande registerlagstiftningen inom vägtrafikområdet och att anpassa den till EU:s dataskyddsförordning. Vägtrafiklagen har i uppgift att reglera personuppgiftsbehandling när det gäller fordon, behörigheter, tillstånd och tillsyn. Lagen om fordons registrering och användning kommer att reglera förutsättningarna för ett fordons registrering och användning.
Riksdagen anser att regeringens lagförslag är väl avvägda och att de bland annat kan bidra till att regelverket blir tydligare och mer överskådligt. De nya lagarna och de följdändringar som föreslås i andra lagar börjar gälla den 1 juli 2019.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 2, 9 minuter
- Justering
- 2019-05-14
- Bordläggning
- 2019-05-27
- Debatt
- 2019-05-28
- Beslut
- 2019-05-28
Agenda 2030-delegationens slutrapport
Skriftlig fråga 2018/19:633 av Teres Lindberg (S)
Fråga 2018/19:633 Agenda 2030-delegationens slutrapport av Teres Lindberg S till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Dear adults, use your power har blivit ett inofficiellt slagord i den numera globala rörelsen FridaysForFuture. De ungas agerande inger hopp och engagemang. De ställer krav på oss som vuxna att- Inlämnad
- 2019-05-09
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Interparlamentariska unionen (IPU)
Betänkande 2018/19:UU7
Riksdagen har behandlat riksdagsstyrelsens redogörelse om Interparlamentariska unionen (IPU). Redogörelsen går igenom verksamheten inom IPU under 2018 och den svenska delegationens arbete. IPU har bland annat behandlat frågor som rör FN:s globala hållbarhetsmål, särskilt inom området migration och flyktingskydd. Andra frågor man har arbetat med är att öka kvinnors deltagande i politiken, att motverka sexuella trakasserier och övergrepp samt att bekämpa sexuellt våld i FN:s fredsbevarande insatser.
Riksdagen välkomnar att den svenska IPU-delegationen genom sitt arbete verkar för demokrati och mänskliga rättigheter, samt stärker parlamentens roll. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 3, 18 minuter
- Justering
- 2019-04-11
- Bordläggning
- 2019-04-24
- Debatt
- 2019-04-25
- Beslut
- 2019-04-25
Yrkestrafik och taxi
Betänkande 2018/19:TU11
Riksdagen sa nej till cirka 20 motioner från allmänna motionstiden 2018 om yrkestrafik och taxi. Anledningen är bland annat att flera regler inom området nyligen har förändrats. Riksdagen anser också att den nationella godstransportstrategin från 2018 bör vara utgångspunkten för kommande åtgärder.
Motionerna handlar bland annat om översyn, tillsyn och kontroller av yrkestrafik. Andra områden som behandlas är krav för taxiförarlegitimation, yrkeskompetensbevis och säkra rastplatser.
- Behandlade dokument
- 21
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 18
- Anföranden och repliker
- 11, 63 minuter
- Justering
- 2019-03-28
- Bordläggning
- 2019-04-10
- Debatt
- 2019-04-11
- Beslut
- 2019-04-24
Kommissionens EU-strategi för automatiserad och uppkopplad rörlighet
Utlåtande 2018/19:TU3
Riksdagen har granskat en strategi från EU-kommissionen om automatisering och uppkoppling av fordon. Utgångspunkten i strategin är att rörligheten står inför ett vägskäl och att de uppkopplade och automatiserade fordonen kommer att förändra hur vi förflyttar oss. Ambitionen är att EU ska bli världsledande på området och därigenom göra transporter säkrare, mer tillgängliga och hållbara.
Riksdagen välkomnar att EU-kommissionen har antagit en övergripande strategi och ser fram emot de möjligheter som de nya fordonen förväntas innebära. Riksdagen delar kommissionens uppfattning att det behövs ett ökat samarbete mellan EU, medlemsstaterna, myndigheter, akademien och industrin för att skynda på en säker och hållbar marknadsintroduktion av de nya fordonen. Riksdagen håller även med kommissionen att det är viktigt att nyckeltekniken utvecklas i Europa och att den rättsliga ramen är modern.
Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 15, 50 minuter
- Justering
- 2018-11-29
- Bordläggning
- 2018-12-11
- Debatt
- 2018-12-12
- Beslut
- 2018-12-12
Ta vara på samtyckeslagstiftningen
Motion 2018/19:2235 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2235 av Sultan Kayhan m.fl. S Ta vara på samtyckeslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för genomförande av pedagogiskt arbete med utgångspunkt i den nya samtyckeslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Inför regional rådighet över trängselskatter
Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2233 av Teres Lindberg S Inför regional rådighet över trängselskatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regionerna betydande bestämmanderätt över intäkterna från trängselskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SkU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fortsätt avvecklingen av monarkin
Motion 2018/19:2119 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2119 av Teres Lindberg S Fortsätt avvecklingen av monarkin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta avvecklingen av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Monarkin är omodern och uppfyller egentligen inget annat- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Resurssätt sfi på ett seriöst och likvärdigt sätt med kvaliteten i fokus
Motion 2018/19:2115 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2115 av Teres Lindberg S Resurssätt sfi på ett seriöst och likvärdigt sätt med kvaliteten i fokus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av resurssättningen till sfi och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Likställ skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik
Motion 2018/19:2083 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2083 av Teres Lindberg S Likställ skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn i syfte att likställa skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SkU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reglera andrahandsmarknaden
Motion 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. S Reglera andrahandsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglera andrahandsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I bostadsbristen Sverige har andrahandsuthyrning av allt flera- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett hållbart skattesystem
Motion 2018/19:1793 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1793 av Teres Lindberg S Ett hållbart skattesystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en bred skatteöversyn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det har gått mer än ett kvarts sekel sedan riksdagen antog- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SkU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svenska kraftnät
Motion 2018/19:1792 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1792 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg båda S Svenska kraftnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utbildad personal inom energisektorn och tillkännager detta för regeringen. Motivering All samhällsviktig verksamhet är beroende- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minska företagens administrativa börda
Motion 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. S Minska företagens administrativa börda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om implementering av EU-direktiv och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,
Västsahara
Motion 2018/19:2025 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2025 av Sultan Kayhan m.fl. S Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Västsahara och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under mer än 40 år har västsaharier fått vänta på att kunna bilda en egen stat och få den erkänd. De- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skattereform för ökad jämlikhet
Motion 2018/19:1980 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1980 av Lawen Redar m.fl. S Skattereform för ökad jämlikhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att reformera inkomstskattelagen i syfte att öka jämlikheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SkU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Styr ägandet av Telia i en samhällsbärande riktning
Motion 2018/19:1314 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1314 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga båda S Styr ägandet av Telia i en samhällsbärande riktning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att styra Telia i en samhällsbärande riktning och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Omtag för nollvision om dödsolyckor på arbetsplatserna
Motion 2018/19:1187 av Leif Nysmed m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1187 av Leif Nysmed m.fl. S Omtag för nollvision om dödsolyckor på arbetsplatserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dödsolyckor på arbetsplatserna och tillkännager detta för regeringen. Motivering För alla som går till jobbet, anställda- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Entreprenörsansvar
Motion 2018/19:1160 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1160 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg båda S Entreprenörsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om entreprenörsansvar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen har tidigare fattat beslut om ett entreprenörsansvar för- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag