Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
SAS personalpolitik
Interpellation 2021/22:50 av Ali Esbati (V)
Interpellation 2021/22:50 SAS personalpolitik av Ali Esbati V till Näringsminister Ibrahim Baylan S Som ett led i de ekonomiska nödåtgärderna under pandemin har den hårt drabbade flygsektorn fått stora stöd i olika former. SAS, där den svenska staten har ett betydande ägande, har varit den främsta enskilda mottagaren- Inlämnad
- 2021-10-13
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Stöden till SAS
Interpellation 2021/22:36 av Lorena Delgado Varas (V)
Interpellation 2021/22:36 Stöden till SAS av Lorena Delgado Varas V till Näringsminister Ibrahim Baylan S SAS är ett av de företag som fått mest statligt stöd för att klara av pandemin. Totalt har SAS fått flera miljarder genom kreditgarantier, kapitaltillskott samt permitteringsstöd. Regeringen har gett flygsektorn nästan- Inlämnad
- 2021-10-11
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
En långsiktig sammanhållen plan för Mälaren
Motion 2021/22:3732 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3732 av Hans Ekström m.fl. S En långsiktig sammanhållen plan för Mälaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastställa en långsiktig och sammanhållen plan för Mälaren och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mälaren är Sveriges- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En social bostadspolitik och ökat byggande av hyresrätter
Motion 2021/22:3715 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3715 av Mattias Vepsä m.fl. S En social bostadspolitik och ökat byggande av hyresrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en social bostadspolitik, ökat byggande av hyresrätter och bostäder som normalinkomsttagare kan efterfråga samt om- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbud mot omvandlingsterapi mot hbtq-plus-personer
Motion 2021/22:3340 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3340 av Sultan Kayhan m.fl. S Förbud mot omvandlingsterapi mot hbtq-plus-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda omvandlingsterapi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:JuU23 2021/22:SoU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Barnomsorg på heltid
Motion 2021/22:3333 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3333 av Teres Lindberg S Barnomsorg på heltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att barn bör få mer tid i barnomsorg oavsett föräldrarnas sysselsättning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn behandlas olika- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Internationell solidaritet – en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter
Motion 2021/22:3087 av Elin Lundgren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2021/22:3087 av Elin Lundgren m.fl. S Internationell solidaritet en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara en stark röst för och försvara hbtq-plus-rättigheter i samtliga FN-organ och- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU8 2021/22:CU6 2021/22:UU1 2021/22:UU6
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Statens institutionsstyrelse
Motion 2021/22:1320 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1320 av Teres Lindberg S Statens institutionsstyrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Statens institutionsstyrelse Sis och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringen presenterar i sin budgetproposition höjda anslag till- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utredning om elmarknadens funktionssätt
Motion 2021/22:1298 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1298 av Teres Lindberg S Utredning om elmarknadens funktionssätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att tillsätta en utredning om elmarknadens funktionssätt och effekter av avregleringen och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:NU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Demokratiskt vald statschef
Motion 2021/22:1276 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1276 av Teres Lindberg S Demokratiskt vald statschef Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra demokratin fullt ut med en demokratiskt vald statschef och tillkännager detta för regeringen. Motivering I år firar vi att det är 100- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:KU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Svenska kraftnät
Motion 2021/22:1275 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2021/22:1275 av Teres Lindberg S Svenska kraftnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Svenska kraftnät och tillkännager detta för regeringen. Motivering All samhällsviktig verksamhet är beroende av energi och inte minst el. Privatiseringen och fragmentiseringen- Inlämnad
- 2021-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:NU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Transporter till och från Bromma
Interpellation 2015/16:366 av Edward Riedl (M)
Interpellation 2015/16:366 Transporter till och från Bromma av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Trots motsatta besked från regeringen tycks Bromma flygplats bli kvar under överskådlig tid. I dag är flygplatsen ett nav för det svenska inrikesflyget vilket avlastar Arlanda och möjliggör för 24 000 jobb i- Inlämnad
- 2016-02-03
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Behovet av idrott för seniorer
Motion 2015/16:1881 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1881 av Börje Vestlund m.fl. S Behovet av idrott för seniorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av idrott för seniorer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk idrott är fantastisk. Vår modell med ideella föreningar- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KrU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skydd mot trakasserier av arbetstagare
Motion 2015/16:1870 av Emanuel Öz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1870 av Emanuel Öz m.fl. S Skydd mot trakasserier av arbetstagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arbetsmiljölagen 1977:1160 så att motsvarande utrednings- och åtgärdsskyldighet som finns i diskrimineringslagen 2008:567 även- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kvinnojourernas verksamhet
Motion 2015/16:1860 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1860 av Teres Lindberg m.fl. S Kvinnojourernas verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kvinnojourernas verksamhet ska stärkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Framtidsreformer för Stockholmsregionen
Motion 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU6 2015/16:NU17 2015/16:SoU7 2015/16:UbU16 2016/17:CU14 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Jämställt stöd till ungas organisering
Motion 2015/16:2524 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2524 av Isak From m.fl. S Jämställt stöd till ungas organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att se över hur stödet till ungdomsverksamhet är utformat och fördelat såväl nationellt som regionalt och- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KrU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öppettider och strategi för ungdomsmottagningarnas verksamhet
Motion 2015/16:1516 av Linus Sköld m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1516 av Linus Sköld m.fl. S Öppettider och strategi för ungdomsmottagningarnas verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ungdomsmottagningarna kan hållas tillgängliga för ungdomar i behov av dem också under sommarmånaderna- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Behovet av nya riktlinjer för behandling av graviditetsrelaterad bäckensmärta
Motion 2015/16:1513 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Teres Lindberg (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:1513 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Teres Lindberg båda S Behovet av nya riktlinjer för behandling av graviditetsrelaterad bäckensmärta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av nya riktlinjer för behandling av graviditetsrelaterad- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av arbetsvillkor för arbetstagare från tredjeländer
Motion 2015/16:1509 av Leif Nysmed och Teres Lindberg (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:1509 av Leif Nysmed och Teres Lindberg båda S Översyn av arbetsvillkor för arbetstagare från tredjeländer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en helhetsöversyn av villkor för arbetstagare från tredjeländer och tillkännager detta- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SfU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag