Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En värdig sjukförsäkring
Motion 2018/19:1144 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1144 av Teres Lindberg S En värdig sjukförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en värdig sjukförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjukförsäkringen är grundläggande för att hålla ihop samhället och för vår tillit- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kontanter som betalningsmedel i Sverige
Motion 2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. S Kontanter som betalningsmedel i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag om hur kontanthanteringen för hela landets befolkning ska säkerställas i framtiden, och detta- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Teknik för att främja trygghet och säkerhet
Motion 2018/19:1043 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1043 av Teres Lindberg m.fl. S Teknik för att främja trygghet och säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om teknik för att främja trygghet och säkerhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi befinner oss mitt i en teknisk- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gör en ordentlig genomlysning av Statens institutionsstyrelse (Sis)
Motion 2018/19:1092 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1092 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga båda S Gör en ordentlig genomlysning av Statens institutionsstyrelse Sis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en ordentlig genomlysning av Statens institutionsstyrelse Sis och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stoppa vinstuttaget i skolan
Motion 2018/19:1089 av Lawen Redar m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1089 av Lawen Redar m.fl. S Stoppa vinstuttaget i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att reglera och därmed förhindra vinstuttaget i svensk skola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den ökade- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Använd Vattenfall som ett instrument för omställning
Motion 2018/19:1068 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1068 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga båda S Använd Vattenfall som ett instrument för omställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att använda Vattenfall i omställningen till förnybara energikällor och tillkännager detta- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hårdare tag mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa
Motion 2018/19:957 av Kadir Kasirga m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:957 av Kadir Kasirga m.fl. S Hårdare tag mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsrelaterad psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arbetsmiljöverket har pekat ut psykosociala- Inlämnad
- 2018-11-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kriminalvården
Motion 2018/19:953 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:953 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg båda S Kriminalvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att Kriminalvården ska kunna genomföra sitt samhällsuppdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den- Inlämnad
- 2018-11-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:JuU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2013/14:98 Redovisning av skatteutgifterna 2014
Motion 2013/14:Sk13 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk13 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:98 Redovisning av skatteutgifterna 2014 201314S20009 med anledning av regeringens skrivelse 2013 14 98 Redovisning av skatteutgifter 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2014-04-29
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU33
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Tullverkets framtid
Interpellation 2013/14:438 av Teres Lindberg (S)
Interpellation 2013/14:438 Tullverkets framtid av Teres Lindberg S till Finansminister Anders Borg M Tullverket hade vid utgången av år 2006 2 347 tillsvidareanställda källa: budgetpropositionen 2008I Tullverkets anslagsäskande till regeringen i vår anges att Tullverket vid utgången av år 2013 hade 2 096 anställda 1 889- Inlämnad
- 2014-04-15
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm
Betänkande 2013/14:SkU24
Trängselskatten höjs i Stockholms innerstad. Dessutom införs trängselskatt på Essingeleden. Syftet är att förbättra miljön och möjligheterna att ta sig fram i Stockholm. Pengarna ska användas till att bygga ut tunnelbanan i Stockholms län.
Höjningen innebär att den högsta nivån blir 35 kronor i stället för 20 kronor. Under lågtrafik mitt på dagen blir skatten 11 kronor. För Essingeleden blir trängselskatten 30 kronor som högst och 11 kronor som lägst. Taket för maximal trängselskatt för ett dygn höjs från 60 till 105 kronor.
De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 31, 88 minuter
- Beredning
- 2014-03-06
- Justering
- 2014-03-18
- Debatt
- 2014-03-26
- Beslut
- 2014-03-26
med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
Motion 2013/14:Sk11 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk11 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el S20010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproducerad el. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2014-03-26
- Förslag
- 4
med anledning av prop. 2013/14:178 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer
Motion 2013/14:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:178 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer S20009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det skyndsamt bör utarbetas ett- Inlämnad
- 2014-03-26
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU34
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av prop. 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm
Motion 2013/14:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm S20007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regioner ska få betydande bestämmanderätt- Inlämnad
- 2014-02-21
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU24
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Mörkandet av flygets faror för boende
Interpellation 2013/14:279 av Lindberg, Teres (S)
den 7 februari Interpellation 2013/14:279 Mörkandet av flygets faror för boende av Teres Lindberg S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Vad som händer om ett flygplan kraschar i Bromma vet ingen i varje fall inte de som lever med faran i sitt hem varje dag, eftersom svaret är hemligstämplat. Allmänheten- Inlämnad
- 2014-02-07
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Privata utförare i vården
Interpellation 2013/14:223 av Lindberg, Teres (S)
den 2 januari Interpellation 2013/14:223 Privata utförare i vården av Teres Lindberg S till socialminister Göran Hägglund KD Frågan om riskkapitalbolag ska få äga skattefinansierade välfärdsföretag splittrar regeringen. Ledande företrädare säger helt olika saker vilket leder till en stor osäkerhet om vilken linje- Inlämnad
- 2014-01-02
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Riskkapitalbolag som ägare av välfärdsföretag
Interpellation 2013/14:222 av Lindberg, Teres (S)
den 2 januari Interpellation 2013/14:222 Riskkapitalbolag som ägare av välfärdsföretag av Teres Lindberg S till näringsminister Annie Lööf C Frågan om riskkapitalbolag ska få äga välfärdsföretag splittrar regeringen. Ledande företrädare säger helt olika saker vilket leder till en stor osäkerhet om vilken linje- Inlämnad
- 2014-01-02
- Besvarare
- Peter Norman (M)
Den framtida arbetsmarknaden
Skriftlig fråga 2013/14:248 av Lindberg, Teres (S)
den 18 december Fråga 2013/14:248 Den framtida arbetsmarknaden av Teres Lindberg S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Den bild av den kommande arbetsmarknaden som Arbetsförmedlingen tecknar är dyster. Arbetslösheten minskar marginellt, och de som har det svårast kommer att fortsätta att ha det.- Inlämnad
- 2013-12-18
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Fusket av privata utförare inom Arbetsförmedlingen
Skriftlig fråga 2013/14:244 av Lindberg, Teres (S)
den 18 december Fråga 2013/14:244 Fusket av privata utförare inom Arbetsförmedlingen av Teres Lindberg S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Det har i medierna förekommit många rapporter om fuskande privata utförare inom arbetsförmedlingsverksamheten som också haft obefintlig eller en dålig verksamhet.- Inlämnad
- 2013-12-18
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning
Betänkande 2013/14:SkU14
De flesta företagare som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste ha ett certifierat kassaregister. Om försäljningen sker i obetydlig omfattning behövs inget sådant kassaregister. Lagen ska bli tydligare när det gäller bedömningen av vad som ska räknas som obetydlig omfattning. Ändringen innebär ingen förändring av kravet på kassaregister utan ska endast förtydliga den bestämmelse som redan gäller.
Ändringarna börjar gälla den 2 januari 2014 men ska tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2012. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 6, 16 minuter
- Justering
- 2013-11-21
- Debatt
- 2013-12-04
- Beslut
- 2013-12-05