Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Kvinnojourernas verksamhet
Motion 2015/16:1860 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1860 av Teres Lindberg m.fl. S Kvinnojourernas verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kvinnojourernas verksamhet ska stärkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Framtidsreformer för Stockholmsregionen
Motion 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2534 av Börje Vestlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU6 2015/16:NU17 2015/16:SoU7 2015/16:UbU16 2016/17:CU14 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Jämställt stöd till ungas organisering
Motion 2015/16:2524 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2524 av Isak From m.fl. S Jämställt stöd till ungas organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att se över hur stödet till ungdomsverksamhet är utformat och fördelat såväl nationellt som regionalt och- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KrU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Behovet av idrott för seniorer
Motion 2015/16:1881 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1881 av Börje Vestlund m.fl. S Behovet av idrott för seniorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av idrott för seniorer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk idrott är fantastisk. Vår modell med ideella föreningar- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KrU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skydd mot trakasserier av arbetstagare
Motion 2015/16:1870 av Emanuel Öz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1870 av Emanuel Öz m.fl. S Skydd mot trakasserier av arbetstagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arbetsmiljölagen 1977:1160 så att motsvarande utrednings- och åtgärdsskyldighet som finns i diskrimineringslagen 2008:567 även- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stärkt sjukförsäkring m.m.
Motion 2015/16:1527 av Emanuel Öz m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1527 av Emanuel Öz m.fl. S Stärkt sjukförsäkring m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en förstärkning av skyddet i sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering De som idag har lever- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öppettider och strategi för ungdomsmottagningarnas verksamhet
Motion 2015/16:1516 av Linus Sköld m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1516 av Linus Sköld m.fl. S Öppettider och strategi för ungdomsmottagningarnas verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ungdomsmottagningarna kan hållas tillgängliga för ungdomar i behov av dem också under sommarmånaderna- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Behovet av nya riktlinjer för behandling av graviditetsrelaterad bäckensmärta
Motion 2015/16:1513 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Teres Lindberg (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:1513 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Teres Lindberg båda S Behovet av nya riktlinjer för behandling av graviditetsrelaterad bäckensmärta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av nya riktlinjer för behandling av graviditetsrelaterad- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av arbetsvillkor för arbetstagare från tredjeländer
Motion 2015/16:1509 av Leif Nysmed och Teres Lindberg (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:1509 av Leif Nysmed och Teres Lindberg båda S Översyn av arbetsvillkor för arbetstagare från tredjeländer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en helhetsöversyn av villkor för arbetstagare från tredjeländer och tillkännager detta- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SfU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Miljö, matproduktion, kranvatten m.m.
Motion 2015/16:1434 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1434 av Börje Vestlund m.fl. S Miljö, matproduktion, kranvatten m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa om matproduktion och matkonsumtion i miljövänlig riktning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt organisationen- Inlämnad
- 2015-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regional bestämmanderätt över intäkterna från trängselskatter
Motion 2015/16:321 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2015/16:321 av Teres Lindberg S Regional bestämmanderätt över intäkterna från trängselskatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regionerna betydande bestämmanderätt över intäkterna från trängselskatter och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Införande av anmälningsplikt
Motion 2015/16:468 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2015/16:468 av Teres Lindberg S Införande av anmälningsplikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att lagstifta om att alla företag som är verksamma i Sverige ska ha anmälningsplikt/registreringsskyldighet till Skatteverket- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Heltid som norm på arbetsmarknaden
Motion 2015/16:467 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2015/16:467 av Teres Lindberg S Heltid som norm på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att heltid ska vara norm på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rätten till ett arbete som man kan försörja sig- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ratificera ILO:s konvention 94
Motion 2015/16:449 av Teres Lindberg och Maria Andersson Willner (båda S)
Motion till riksdagen 2015/16:449 av Teres Lindberg och Maria Andersson Willner båda S Ratificera ILO:s konvention 94 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ratificera ILO:s konvention 94 och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har arbetsmarknadens- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dags för en bred skatteöversyn
Motion 2015/16:448 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2015/16:448 av Teres Lindberg S Dags för en bred skatteöversyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en bred skatteöversyn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är snart 25 år sedan Sverige genomförde en bred- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Social snedrekrytering till universitet och högskolor
Motion 2015/16:447 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2015/16:447 av Teres Lindberg S Social snedrekrytering till universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att komma till rätta med social snedrekrytering till universitet och högskolor och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kungafamiljen och det svenska statsskicket
Motion 2015/16:446 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2015/16:446 av Teres Lindberg S Kungafamiljen och det svenska statsskicket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra kungafamiljen till fria och jämlika svenska medborgare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Lag om anmälningsplikt till Skatteverket
Motion 2015/16:356 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2015/16:356 av Teres Lindberg S Lag om anmälningsplikt till Skatteverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att lagstifta om att alla företag som är verksamma i Sverige ska ha anmälningsplikt/registreringsskyldighet till- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden
Motion 2012/13:Sk10 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk10 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden S20005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nya distriktsindelningen så långt möjligt ska motsvara församlingsindelningen- Inlämnad
- 2013-04-17
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU25
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av skr. 2012/13:48 Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag
Motion 2012/13:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:48 Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag S20004 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på hur Skatteverket ska ge regering och riksdag en adekvat information om utvecklingen- Inlämnad
- 2013-01-18
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag