Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Framtidsreformer för Stockholmsregionen
Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9 2014/15:CU7 2014/15:NU7 2014/15:SoU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Ett demokratiskt statsskick
Motion 2014/15:2256 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2256 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Ett demokratiskt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att fasa ut monarkin till förmån för ett demokratiskt statsskick. Motivering De- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regionalt beslutsfattande om trängselskatt
Motion 2014/15:1923 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1923 av Teres Lindberg S Regionalt beslutsfattande om trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge regionerna betydande bestämmanderätt över utformningen av och intäkterna från trängselskatter. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Särkullbarn
Motion 2014/15:2060 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2060 av Catharina Bråkenhielm m.fl. S Särkullbarn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av den lagtext som gäller särkullbarns arvsrätt. Motivering De idag gällande reglerna för arvsrätt innebär att när- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Behållande av det nuvarande nämndemannasystemet
Motion 2014/15:2174 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2174 av Börje Vestlund m.fl. S Behållande av det nuvarande nämndemannasystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla det nuvarande nämndemannasystemet. Motivering Den tidigare regeringen tillsatte en enmansutredare- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Huvudentreprenörsansvar
Motion 2014/15:1962 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1962 av Teres Lindberg S Huvudentreprenörsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att tydliggöra huvudentreprenörers ansvar för arbets- och anställningsvillkoren. Motivering Långa kedjor- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ombildningar till bostadsrätt
Motion 2014/15:1928 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1928 av Teres Lindberg S Ombildningar till bostadsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en lagöversyn bör göras för att i framtiden skydda allmännyttan och dess hyresgäster från framtida oåterkalleliga privatiseringar- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU7 2015/16:CU14
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Redovisning av vad skatten används till i deklarationen
Motion 2014/15:1927 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1927 av Teres Lindberg S Redovisning av vad skatten används till i deklarationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för Skatteverket att i samband med skattebeskedet redovisa vad skatten används- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ratificeing av ILO:s konvention 94
Motion 2014/15:1926 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1926 av Teres Lindberg S Ratificeing av ILO:s konvention 94 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ratificera ILO:s konvention 94. Motivering I Sverige har arbetsmarknadens parter huvudansvaret för att reglera löne-- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En diskrimineringslag med utgångspunkt i lika rättigheter
Motion 2014/15:1925 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1925 av Teres Lindberg S En diskrimineringslag med utgångspunkt i lika rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell strategi för det fortsatta arbetet mot olika former av diskriminering.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En nationell satsning på utsatta förorter
Motion 2014/15:1924 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1924 av Teres Lindberg S En nationell satsning på utsatta förorter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell översyn av utsatta förorters situation. Motivering Som medborgare matas vi dagligen med skildringar- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Social snedrekrytering till universitet och högskolor
Motion 2014/15:769 av Teres Lindberg och Monica Haider (S)
Motion till riksdagen 2014/15:769 av Teres Lindberg och Monica Haider S Social snedrekrytering till universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att komma till rätta med social snedrekrytering till universitet och- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lag om anmälningsplikt
Motion 2014/15:739 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2014/15:739 av Teres Lindberg S Lag om anmälningsplikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att lagstifta om att alla företag som är verksamma i Sverige ska ha anmälningsplikt. Motivering I Sverige- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tvångsbeskattning av exileritreaner
Motion 2014/15:738 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2014/15:738 av Teres Lindberg S Tvångsbeskattning av exileritreaner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att lagstifta mot tvångsbeskattning av exileritreaner. Motivering Eritrea är en diktatur som- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt till heltidsarbete
Motion 2014/15:723 av Kristina Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:723 av Kristina Nilsson m.fl. S Rätt till heltidsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till heltidsarbete. Motivering Medan ett heltidsarbete är en självklarhet för de flesta män, tvingas alltför många- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Motion 2014/15:48 av Pia Nilsson m.fl. (S, MP)
Motion till riksdagen 2014/15:48 av Pia Nilsson m.fl. S, MP med anledning av prop. 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska få bestå längre än 24 timmar,- Inlämnad
- 2014-10-14
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,