Teres Lindberg (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 45
Aktuella uppdrag
Riksdagens ansvarsnämnd
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-09-25 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2013-01-01 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-07-15 – 2012-12-31
- Ordinarie
- 2011-04-01 – 2012-07-14
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2017-05-29 – 2017-09-24
- Statsrådsersättare
- 2015-10-01 – 2017-05-28
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-09-30
Trafikutskottet
- Tredje vice ordförande
- 2020-09-10 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-09
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2011-04-13 – 2012-09-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2016-06-09 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-10-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-10-06
- Suppleant
- 2018-01-01 – 2018-01-01
- Suppleant
- 2013-01-16 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2020-09-28
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2018-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2024-04-10 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2020-02-11 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 11- (statsrådsersättare 141003-170924). Ledamot trafikutskottet 18-. Suppleant socialutskottet 11-12, skatteutskottet 12-14, EU-nämnden 13-14 och 18-, trafikutskottet 14-18, försvarsutskottet 16-18 och finansutskottet 18-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 14-18, vice ordförande 18-.
Utbildning
Runö folkhögskola 95-96. Arbetsmarknadskunskap, Stockholms universitet 98-99.
Anställningar
Paketsorterare, Posten 92-02. Samordnare, Seko Stockholm 96-97. Projektledare, SSU-förbundet 97-98. Projektledare, Seko 00-01.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 99-10, ersättare 98-99 och 10-11. Ledamot, kommunstyrelsen 06-10 och ersättare 05-06. Ersättare, kommunstyrelsens ekonomiutskott 05-06. Styrelseledamot, Stockholm Entreprenad 96-98 och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 99-02. Ledamot, gatu- och fastighetsnämnden 00-02. Borgarråd, Stockholms kommun 02-06. Ordförande integrationsnämnden 02-04. Suppleant, Stockholms Stadshus AB 03-11. Ordförande, arbetsmarknadsnämnden i Stockholm 03-05. Ordförande, styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB 03-05. Ordförande, arbetsmarknads- och integrationsberedning 03-06. Ordförande, AB Svenska Bostäder 05-06. Ordförande, AB Stadsholmen 05-06. Ledamot, personal- och jämställdhetsutskottet 06-10. Vice ordförande, AB Svenska Bostäder 06-11. Vice ordförande, AB Stadsholmen 06-11. Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden 07-10. Ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden 11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Stockholms arbetarekommun 98-14 och vice ordförande 11-14. Ordförande, ABF Stockholm 11-19. Vice ordförande, ABF Stockholms län 12-. Ledamot, ABF förbundsstyrelse 14-. Ledamot, Aktiebolaget ABF-Huset Stockholm 11-, Elvira kunskapsutveckling AB 13- och Cirkeln servering AB 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma
Interpellation 2014/15:695 av Edward Riedl (M)
Interpellation 2014/15:695 Statsrådets syn på flygplatserna Arlanda och Bromma av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade infrastrukturministern följande rörande hennes syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man- Inlämnad
- 2015-06-10
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Antalet flygplatser i Stockholm
Interpellation 2014/15:694 av Edward Riedl (M)
Interpellation 2014/15:694 Antalet flygplatser i Stockholm av Edward Riedl M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett seminarium torsdagen den 21 maj uttalade infrastrukturministern följande rörande statsrådets syn på antalet flygplatser i Stockholm. Om man tänker på flygplatser som hubbar, så kan man fråga sig om det- Inlämnad
- 2015-06-10
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
Betänkande 2014/15:TU13
Den svenska kollektivtrafikbranschen satte 2008 upp ett mål om att fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken till 2020. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att målet ska kunna nås. Trafikutskottet, som har förberett riksdagens beslut, menar att beslut om kollektivtrafik i första hand tas på regional nivå, men poängterar att även staten kan vidta åtgärder, till exempel när det gäller infrastruktur.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om vissa lagändringar för att genomföra EU:s direktiv om att inrätta ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.
- Behandlade dokument
- 31
- Förslagspunkter
- 16
- Reservationer
- 9
- Anföranden och repliker
- 35, 117 minuter
- Justering
- 2015-05-21
- Bordläggning
- 2015-05-27
- Debatt
- 2015-05-28
- Beslut
- 2015-06-03
It- och postfrågor
Betänkande 2014/15:TU6
Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om it- och postfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om delaktighet i informationssamhället, tillgång till elektroniska kommunikationer, regleringsfrågor på bredbandsmarknaden, robusta och tillförlitliga kommunikationer, statens innehav av digital infrastruktur och postservice.
- Behandlade dokument
- 34
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 16, 51 minuter
- Justering
- 2015-02-10
- Bordläggning
- 2015-03-03
- Debatt
- 2015-03-04
- Beslut
- 2015-03-05
Framtidsreformer för Stockholmsregionen
Motion 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. S Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9 2014/15:CU7 2014/15:NU7 2014/15:SoU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Ett demokratiskt statsskick
Motion 2014/15:2256 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2256 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Ett demokratiskt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att fasa ut monarkin till förmån för ett demokratiskt statsskick. Motivering De- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Regionalt beslutsfattande om trängselskatt
Motion 2014/15:1923 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1923 av Teres Lindberg S Regionalt beslutsfattande om trängselskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge regionerna betydande bestämmanderätt över utformningen av och intäkterna från trängselskatter. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Särkullbarn
Motion 2014/15:2060 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2060 av Catharina Bråkenhielm m.fl. S Särkullbarn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av den lagtext som gäller särkullbarns arvsrätt. Motivering De idag gällande reglerna för arvsrätt innebär att när- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Behållande av det nuvarande nämndemannasystemet
Motion 2014/15:2174 av Börje Vestlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2174 av Börje Vestlund m.fl. S Behållande av det nuvarande nämndemannasystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla det nuvarande nämndemannasystemet. Motivering Den tidigare regeringen tillsatte en enmansutredare- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Huvudentreprenörsansvar
Motion 2014/15:1962 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1962 av Teres Lindberg S Huvudentreprenörsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att tydliggöra huvudentreprenörers ansvar för arbets- och anställningsvillkoren. Motivering Långa kedjor- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ombildningar till bostadsrätt
Motion 2014/15:1928 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1928 av Teres Lindberg S Ombildningar till bostadsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en lagöversyn bör göras för att i framtiden skydda allmännyttan och dess hyresgäster från framtida oåterkalleliga privatiseringar- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU7 2015/16:CU14
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Redovisning av vad skatten används till i deklarationen
Motion 2014/15:1927 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1927 av Teres Lindberg S Redovisning av vad skatten används till i deklarationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för Skatteverket att i samband med skattebeskedet redovisa vad skatten används- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ratificeing av ILO:s konvention 94
Motion 2014/15:1926 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1926 av Teres Lindberg S Ratificeing av ILO:s konvention 94 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ratificera ILO:s konvention 94. Motivering I Sverige har arbetsmarknadens parter huvudansvaret för att reglera löne-- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En diskrimineringslag med utgångspunkt i lika rättigheter
Motion 2014/15:1925 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1925 av Teres Lindberg S En diskrimineringslag med utgångspunkt i lika rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell strategi för det fortsatta arbetet mot olika former av diskriminering.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En nationell satsning på utsatta förorter
Motion 2014/15:1924 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1924 av Teres Lindberg S En nationell satsning på utsatta förorter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell översyn av utsatta förorters situation. Motivering Som medborgare matas vi dagligen med skildringar- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Social snedrekrytering till universitet och högskolor
Motion 2014/15:769 av Teres Lindberg och Monica Haider (S)
Motion till riksdagen 2014/15:769 av Teres Lindberg och Monica Haider S Social snedrekrytering till universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att komma till rätta med social snedrekrytering till universitet och- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lag om anmälningsplikt
Motion 2014/15:739 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2014/15:739 av Teres Lindberg S Lag om anmälningsplikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att lagstifta om att alla företag som är verksamma i Sverige ska ha anmälningsplikt. Motivering I Sverige- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tvångsbeskattning av exileritreaner
Motion 2014/15:738 av Teres Lindberg (S)
Motion till riksdagen 2014/15:738 av Teres Lindberg S Tvångsbeskattning av exileritreaner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att lagstifta mot tvångsbeskattning av exileritreaner. Motivering Eritrea är en diktatur som- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt till heltidsarbete
Motion 2014/15:723 av Kristina Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:723 av Kristina Nilsson m.fl. S Rätt till heltidsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till heltidsarbete. Motivering Medan ett heltidsarbete är en självklarhet för de flesta män, tvingas alltför många- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Motion 2014/15:48 av Pia Nilsson m.fl. (S, MP)
Motion till riksdagen 2014/15:48 av Pia Nilsson m.fl. S, MP med anledning av prop. 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska få bestå längre än 24 timmar,- Inlämnad
- 2014-10-14
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,