Sven-Olof Sällström (SD)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Född år
- 1968
- Avliden
- 14 mars 2024
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-03-14
Sverigedemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-04 – 2012-05-21
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2023-11-28 – 2024-03-14
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2023-11-28
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2022-05-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-11-26 – 2022-05-12
- Ledamot
- 2019-06-19 – 2021-11-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-11-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-18
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-12
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-04 – 2012-06-11
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-06-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-04-18
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-05-22
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-04-19 – 2022-10-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-05-12
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-04-01 – 2022-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-12 och 14-18, finansutskottet 12-14 och 18-19 och försvarsutskottet 19-. Suppleant utrikesutskottet 10-12, utrikes- och försvarsutskottet 10, arbetsmarknadsutskottet 13-14, näringsutskottet 14-, finansutskottet 14-18 och 19- och EU-nämnden 15-. Ledamot Rådet för ledamotsnära frågor 10-12, riksdagens valberedning 10-12 och 14-, krigsdelegationen 14- och riksdagens råd för Riksrevisionen 19-. Suppleant OSSE-delegationen 14-. Vice gruppledare Sverigedemokraterna 10-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Suppleant, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 08-09. Ledamot, partistyrelsen 09- och distriktsstyrelsen Jämtland/Härjedalen 07-10. Ordförande, Sverigedemokraterna, Östersund 10-11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Arbetsförmedlingen
Betänkande 2014/15:AU11
Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen samt två motioner som har lämnats med anledning av skrivelsen. Regeringens skrivelse handlar dels om Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel, dels om regeringens redovisning av ett tidigare tillkännagivande.
I riksrevisionens rapport har det framgått att Arbetsförmedlingens arbete med varsel behöver förbättras. Regeringen har i skrivelsen redovisat vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller tänker vidta med anledning av rapporten. När det gäller riksdagens tidigare tillkännagivande om att återuppta översynen av Arbetsförmedlingen anser regeringen att det är slutbehandlat.
Riksdagen gjorde ett nytt tillkännagivande till regeringen om att återuppta arbetet med en bred översyn av Arbetsförmedlingen, och att regeringen bör göra det snarast. Arbetsmarknadsutskottet, som har berett frågan, anser att det påbörjade förbättringsarbetet är bra, men att det inte står i motsats till en bred översyn av Arbetsförmedlingen.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet, samt sa nej till den övriga motionen.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 21, 84 minuter
- Justering
- 2015-06-04
- Bordläggning
- 2015-06-10
- Debatt
- 2015-06-11
- Beslut
- 2015-06-16
med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Nyheter och viktiga satsningar Sverigedemokraterna- Inlämnad
- 2015-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga
Motion 2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2015-02-11
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2014/15:31 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända
Motion 2014/15:3021 av Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3021 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2014/15:31 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn av EBO-lagen- Inlämnad
- 2015-01-21
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2014/15:23 Riksrevisionens rapport om etableringslotsar
Motion 2014/15:3013 av Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3013 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2014/15:23 Riksrevisionens rapport om etableringslotsar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att systemet med etableringslotsar bör avvecklas. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2014-12-19
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Budgetpropositionen för 2015
Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. SD Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan- Inlämnad
- 2014-11-11
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning
Motion 2014/15:2965 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2965 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Motion 2014/15:2956 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2956 av Paula Bieler m.fl. SD Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Motion 2014/15:2955 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2955 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jämställdhet
Motion 2014/15:2925 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2925 av Paula Bieler m.fl. SD Jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om genuspedagogik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvotering och positiv särbehandling- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU1 2014/15:AU3 2014/15:SfU2 2014/15:SfU3 2014/15:SoU1 2014/15:SoU7 2014/15:UbU11 2015/16:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Utvidgad samhällsorientering
Motion 2014/15:2597 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2597 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström SD Utvidgad samhällsorientering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om målgruppens omfattning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Motion 2014/15:2894 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2894 av Josef Fransson m.fl. SD Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 21 Energi
Motion 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. SD Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår förslaget om ändring i lagen 2000:466 om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU1 2014/15:NU3
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Motion 2014/15:2889 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2889 av Josef Fransson m.fl. SD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Motion 2014/15:2888 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2888 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kommunal arbetsmarknadspolitik
Motion 2014/15:2746 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2746 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Kommunal arbetsmarknadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett lagstadgat krav på systematisk dokumentation vid kommunala arbetsmarknadsinsatser. Motivering 85 av landets- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fackligt skydd
Motion 2014/15:2844 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2844 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Fackligt skydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla arbetstagare ska erbjudas fackligt skydd. Motivering Sverigedemokraterna oroas av att politiskt aktiva och partimedlemmar- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avveckla systemet med ofrivilliga delade turer
Motion 2014/15:2816 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2816 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Avveckla systemet med ofrivilliga delade turer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hur systemet med ofrivilliga delade turer inom den offentliga sektorn ska kunna avvecklas. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utstationerade företag
Motion 2014/15:2813 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2813 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Utstationerade företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kontaktpersonen för utstationerade företag ska ha rättskapacitet att ingå kollektivavtal. Motivering Under våren- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag