Sven-Olof Sällström (SD)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Född år
- 1968
- Avliden
- 14 mars 2024
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-03-14
Sverigedemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-04 – 2012-05-21
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2023-11-28 – 2024-03-14
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2023-11-28
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2022-05-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-11-26 – 2022-05-12
- Ledamot
- 2019-06-19 – 2021-11-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-11-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-18
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-12
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-04 – 2012-06-11
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-06-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-04-18
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-05-22
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-04-19 – 2022-10-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-05-12
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-04-01 – 2022-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-12 och 14-18, finansutskottet 12-14 och 18-19 och försvarsutskottet 19-. Suppleant utrikesutskottet 10-12, utrikes- och försvarsutskottet 10, arbetsmarknadsutskottet 13-14, näringsutskottet 14-, finansutskottet 14-18 och 19- och EU-nämnden 15-. Ledamot Rådet för ledamotsnära frågor 10-12, riksdagens valberedning 10-12 och 14-, krigsdelegationen 14- och riksdagens råd för Riksrevisionen 19-. Suppleant OSSE-delegationen 14-. Vice gruppledare Sverigedemokraterna 10-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Suppleant, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 08-09. Ledamot, partistyrelsen 09- och distriktsstyrelsen Jämtland/Härjedalen 07-10. Ordförande, Sverigedemokraterna, Östersund 10-11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Nyheter och viktiga satsningar Sverigedemokraterna- Inlämnad
- 2015-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga
Motion 2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2015-02-11
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2014/15:31 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända
Motion 2014/15:3021 av Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3021 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2014/15:31 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn av EBO-lagen- Inlämnad
- 2015-01-21
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2014/15:23 Riksrevisionens rapport om etableringslotsar
Motion 2014/15:3013 av Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3013 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2014/15:23 Riksrevisionens rapport om etableringslotsar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att systemet med etableringslotsar bör avvecklas. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2014-12-19
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Budgetpropositionen för 2015
Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. SD Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan- Inlämnad
- 2014-11-11
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Motion 2014/15:2894 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2894 av Josef Fransson m.fl. SD Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 21 Energi
Motion 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. SD Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår förslaget om ändring i lagen 2000:466 om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU1 2014/15:NU3
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Motion 2014/15:2889 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2889 av Josef Fransson m.fl. SD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Motion 2014/15:2888 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2888 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kommunal arbetsmarknadspolitik
Motion 2014/15:2746 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2746 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Kommunal arbetsmarknadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett lagstadgat krav på systematisk dokumentation vid kommunala arbetsmarknadsinsatser. Motivering 85 av landets- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fackligt skydd
Motion 2014/15:2844 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2844 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Fackligt skydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla arbetstagare ska erbjudas fackligt skydd. Motivering Sverigedemokraterna oroas av att politiskt aktiva och partimedlemmar- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avveckla systemet med ofrivilliga delade turer
Motion 2014/15:2816 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2816 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Avveckla systemet med ofrivilliga delade turer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hur systemet med ofrivilliga delade turer inom den offentliga sektorn ska kunna avvecklas. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utstationerade företag
Motion 2014/15:2813 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2813 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Utstationerade företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kontaktpersonen för utstationerade företag ska ha rättskapacitet att ingå kollektivavtal. Motivering Under våren- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsmarknadsåtgärder
Motion 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. SD Arbetsmarknadsåtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka möjligheterna till heltidstjänst inom den offentliga sektorn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU2 2014/15:AU3 2014/15:AU4 2014/15:AU7 2014/15:FiU1 2014/15:FiU27 2014/15:SfU1 2014/15:SfU13 2014/15:SkU16 2014/15:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): 30 avslag
Statligt ägande
Motion 2014/15:2484 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2484 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statligt ägande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av uppdraget till- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning
Motion 2014/15:2965 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2965 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och förvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Motion 2014/15:2956 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2956 av Paula Bieler m.fl. SD Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Motion 2014/15:2955 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2955 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jämställdhet
Motion 2014/15:2925 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2925 av Paula Bieler m.fl. SD Jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om genuspedagogik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvotering och positiv särbehandling- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU1 2014/15:AU3 2014/15:SfU2 2014/15:SfU3 2014/15:SoU1 2014/15:SoU7 2014/15:UbU11 2015/16:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Utvidgad samhällsorientering
Motion 2014/15:2597 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2597 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström SD Utvidgad samhällsorientering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om målgruppens omfattning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag