Per Bolund (MP)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Fil.mag. biologi.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2023-12-31
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-09-16 – 2014-10-02
- Ordinarie
- 2009-01-01 – 2010-10-04
- Ledig
- 2008-09-01 – 2008-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-03 – 2008-08-31
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2019-05-04 – 2023-11-18
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2011-09-19 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2023-11-22 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-10-01
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-10-01
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2007-12-14 – 2008-10-01
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2009-01-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-11-11
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2020-01-23 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-12-31
- Ledamot
- 2021-12-10 – 2022-10-02
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2021-02-04
Miljödepartementet
- Miljö- och klimatminister
- 2021-02-05 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–10 och 11–23. Ledamot näringsutskottet 06–10 och finansutskottet 11–14. Suppleant försvarsutskottet 06–08, trafikutskottet 06–08, EU-nämnden 06–10 och 21–23, miljö- och jordbruksutskottet 09–10 och 22–23 samt finansutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 20–23 och Utrikesnämnden 21–23. Språkrör Miljöpartiet de gröna 19–23. Statsråd (finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister), Finansdepartementet 141003–190121, statsråd (finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister) 190121–210205, statsråd (miljö- och klimatminister, vice statsminister), Miljödepartementet 210205–211130.
Föräldrar
Professor Lars Bolund och professor Christina Bolund, f. Trapp.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Södra latin, Stockholm, 86–89. Fil.mag. biologi, Stockholms universitet och University of Stirling i Skottland 92–96. Forskarstudier i systemekologi, Stockholms universitet 00–02.
Anställningar
Forskningsassistent, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier 97–99. Politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Miljömålsberedningen 06–09.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 98–06. Ledamot, stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan 94–98 och gatu- och fastighetsnämnden/trafiknämnden 98–06. Oppositionsborgarråd, Stockholms stad 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot Stora Henriksvik AB.
Litteratur
"Ecosystem services in urban areas" i: Ecological Economics 1999 vol. 29, tillsammans med Sven Hunhammar.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ytterligare höjning av resolutionsavgiften
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1465 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
PAGE 2 Dnr Fi2017/02342/B Fi2017/02343/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1464 och 1465 av Maria Malmer Stenergard M om Minskade intäkter till följd av Nordeas flytt respektive Ytterligare höjning av resolutionsavgiften Maria Malmer Stenergard har- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Maria Malmer Stenergard (M)
Minskade intäkter till följd av Nordeas flytt
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1464 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
PAGE 2 Dnr Fi2017/02342/B Fi2017/02343/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1464 och 1465 av Maria Malmer Stenergard M om Minskade intäkter till följd av Nordeas flytt respektive Ytterligare höjning av resolutionsavgiften Maria Malmer Stenergard har- Svarsdatum
- 2019-01-25
- Frågeställare
- Maria Malmer Stenergard (M)
Företagskonto
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1893 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2017/03424/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1893 av Betty Malmberg M Företagskonto Betty Malmberg har frågat mig om jag är beredd att agera så att banker och finansieringsinstitut som nekar företag att öppna konto ska förmås att ange skälen till- Svarsdatum
- 2017-09-13
- Frågeställare
- Betty Malmberg (M)
Betalningsmedel
Interpellation 2016/17:579 av Hans Rothenberg (M)
Interpellation 2016/17:579 Betalningsmedel av Hans Rothenberg M till Statsrådet Per Bolund MP Kontanter används i allt mindre utsträckning som vardagligt betalningsmedel, till förmån för elektroniska transaktioner. Ur ett säkerhetsperspektiv kan detta vara på gott och ont. Medan risken för kontantrån minskar ökar de digitala- Inlämnad
- 2017-06-19
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Tillgång till företagskonto
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1634 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2017/02778/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1634 av Betty Malmberg M Tillgång till företagskonto Betty Malmberg har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att företagare, och presumtiva företagare, inte ska drabbas på ett sätt- Svarsdatum
- 2017-07-27
- Frågeställare
- Betty Malmberg (M)
Mynt- och sedelutbytet
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1633 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2017/02769/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1633 av Sten Bergheden M Mynt- och sedelutbytet Sten Bergheden har frågat mig om jag bedömer att det är ett rimligt förfarande från samhällets sida att låta småföretagen bära de extrakostnader och det- Svarsdatum
- 2017-07-27
- Frågeställare
- Sten Bergheden (M)
Skönhetssalonger som inte följer Arns beslut
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1696 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2017/02903/KO Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1696 av Lars Beckman M Skönhetssalonger som inte följer ARN:s beslut Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kunder som går till skönhetssalonger ska få ett starkare konsumentskydd.- Svarsdatum
- 2017-07-27
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Olagliga inkassokrav
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1648 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2017/02793/KO Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1648 av Lars Beckman M Olagliga inkassokrav Lars Beckman har frågat mig vad jag gör konkret för att få stopp på oseriösa företag och utländska inkassoföretag som verkar från utlandet för att lura svenska- Svarsdatum
- 2017-07-27
- Frågeställare
- Lars Beckman (M)
Otydliga fakturor
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1650 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2017/02794/KO Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1650 av Lotta Olsson M Otydliga fakturor Lotta Olsson har frågat mig om jag anser att otydliga fakturor är ett problem och vad jag i så fall avser att göra åt problemet. Jag håller med om att konsumenter- Svarsdatum
- 2017-07-27
- Frågeställare
- Lotta Olsson (M)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Infrastrukturminister Anna Johansson S Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson- Datum
- 2017-06-15
Fairtrade-märkta livsmedelsprodukter
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1494 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2017/02552/KO Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1494 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Fairtrade-märkta livsmedelsprodukter Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat statsrådet Isabella Lövin om statsrådet delar frågeställarens bedömning om Fairtrade-märkta- Svarsdatum
- 2017-06-07
- Frågeställare
- Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Bankers huvudkontor i Sverige
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1394 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2017/02227/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1394 av Jörgen Warborn M Bankers huvudkontor i Sverige Jörgen Warborn har frågat finansministern om hon avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att banker och finansbolag behåller sina huvudkontor- Svarsdatum
- 2017-05-24
- Frågeställare
- Jörgen Warborn (M)
Penningtvättsdirektivet och offentliga register
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1428 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2017/02281/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1428 av Daniel Sestrajcic V Penningtvättsdirektivet och offentliga register Daniel Sestrajcic har frågat finansministern om hon avser att verka för att Sverige ska stödja EU:s förslag om offentliga register- Svarsdatum
- 2017-05-24
- Frågeställare
- Daniel Sestrajcic (V)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Kultur- och demokratiminister- Datum
- 2017-05-11
Gräsrotsfinansiering av offentlig verksamhet
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1306 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2017/02014/V Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1306 av Cecilie Tenfjord-Toftby M Gräsrotsfinansiering av offentlig verksamhet Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig och regeringen om vi avser möjliggöra gräsrotsfinansiering av offentlig verksamhet.- Svarsdatum
- 2017-05-10
- Frågeställare
- Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Höjd resolutionsavgift
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1241 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2017/01823/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1241 av Maria Malmer Stenergard M Höjd resolutionsavgift Maria Malmer Stenergard har frågat finansministern om det är ministerns ställningstagande att den finansiella stabiliteten stärks genom att resolutionsavgifterna- Svarsdatum
- 2017-04-26
- Frågeställare
- Maria Malmer Stenergard (M)
Flyttavgifter på pensionsförsäkringskapital
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1231 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2017/01820/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1231 av Dennis Dioukarev SD Flyttavgifter på pensionsförsäkringskapital Dennis Dioukarev har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att förändra lagstiftningen i syfte att förkorta och förändra- Svarsdatum
- 2017-04-26
- Frågeställare
- Dennis Dioukarev (SD)
Regeringens konsumentpolitiska inriktning
Interpellation 2016/17:421 av Jessika Roswall (M)
Interpellation 2016/17:421 Regeringens konsumentpolitiska inriktning av Jessika Roswall M till Statsrådet Per Bolund MP Konsumenten ska ha makt och möjlighet att göra aktiva val. Det är våra myndigheters roll att se till att det finns tillsyn, regelverk och rekommendationer för konsumenten att kunna göra detta. Regeringen- Inlämnad
- 2017-03-31
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Infrastrukturminister Anna Johansson S EU- och handelsminister Ann Linde S Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström S Finansmarknads-- Datum
- 2017-04-20
Tillämpning av AP-fondernas etiska riktlinjer
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1072 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)
Dnr Fi2017/01397/FPM Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1072 av Carl Schlyter MP Tillämpning av AP-fondernas etiska riktlinjer Carl Schlyter har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta så att Sjätte AP-fondens styrelseordförande och övriga styrelseledamöter- Svarsdatum
- 2017-03-29
- Frågeställare
- Carl Schlyter (MP)