Niklas Karlsson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns västra, plats 222
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Skatteutskottet
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Personlig suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2019-02-28 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2019-02-28
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
Skatteutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2016-06-28 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-06-28
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-12-08 – 2020-12-15
- Vice ordförande
- 2020-11-10 – 2020-12-08
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Vice ordförande
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Vice ordförande
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-11-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2018-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2022-11-01 –
- Personlig suppleant
- 2020-11-01 – 2022-10-23
Valberedningen
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2015-03-25 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot finansutskottet 16–18. Ledamot försvarsutskottet 18, ordförande 18–19, vice ordförande 19–22. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19, 20 och 21, vice ordförande 18, 19, 20 och 21. Ordförande skatteutskottet 22–. Suppleant finansutskottet 14–16. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–18 och krigsdelegationen 18–. Suppleant valberedningen 18– och utrikesnämnden 18–. Revisorssuppleant Systembolaget AB 15–19. Personlig suppleant styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 22–.
Utbildning
Gymnasieskola, Landskrona, slutår 93. Värnplikt, Kungl. Wendes Artilleriregemente A3. Lunds universitet 95–00 .
Anställningar
Landskrona kommun, Socialdemokraterna i Landskrona.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Landskrona 94–. Ledamot, kommunstyrelsen 94–98. Ordförande 02–06 och vice ordförande, kommunstyrelsen 06–12. Kommunalråd 02–12. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden 99–02. Kommuninvests ekonomiska förening 07–19. Vice ordförande, Landskrona stadshus AB 19–. Vice ordförande, servicenämnden, Region Skåne 10–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Lunds socialdemokratiska studentklubb 97. Styrelsen, Socialdemokraterna, Landskrona. Partistyrelsen, Socialdemokraterna 05–. Ordförande, Socialdemokraterna i Skåne 13–.
Litteratur
De radikala idéernas Lund (97, red. Magnus Wennerhag).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet i fråga om välfärdstjänster
Betänkande 2014/15:FiU32
I mars 2015 beslutade regeringen att utreda nya regler för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Riksdagen ansåg att denna utredning är problematisk och uppmanade därför regeringen i ett tillkännagivande att så fort som möjligt tillsätta en ny utredning.
Den nya utredningen ska utreda utvecklade och delvis nya regler som ska garantera valfrihet, mångfald och kvalitet när välfärdstjänster utförs. Utredningen bör bland annat behandla tillståndsplikt med ägar- och ledningsprövning, kravställande och uppföljning av kvalitet samt skarpare sanktioner vid misskötsel. En utgångspunkt ska vara att det ska ställas likadana krav på både privata och offentliga utförare. Utredningen bör kunna redovisa sina förslag i slutet av 2016.
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 27, 102 minuter
- Justering
- 2015-06-04
- Bordläggning
- 2015-06-10
- Debatt
- 2015-06-11
- Beslut
- 2015-06-16
Samlad polismyndighet och närvaro i hela landet
Interpellation 2014/15:611 av Niklas Karlsson (S)
Interpellation 2014/15:611 Samlad polismyndighet och närvaro i hela landet av Niklas Karlsson S till Statsrådet Anders Ygeman S Från och med den 1 januari 2015 har vi i Sverige en nationell polismyndighet. Den nya myndigheten Polismyndigheten har ersatt de tidigare 21 regionala polismyndigheterna. Polismyndigheten har- Inlämnad
- 2015-05-19
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2014
Betänkande 2014/15:FiU17
Regeringen har lämnat sin årliga redovisning av hur ekonomin och verksamheten i kommuner och landsting utvecklats de senaste åren. Riksdagen har gått igenom skrivelsen och kan konstatera att kommunsektorn som helhet haft en god ekonomisk utveckling även under 2014. Utvecklingen har dock varierat mellan enskilda kommuner och landsting och kostnaderna har fortsatt att öka.
Riksdagen noterar att kommunsektorn står inför stora utmaningar som kommer att utsätta hela eller delar av den kommunala sektorn för stora ekonomiska påfrestningar framöver. Några exempel på utmaningar är den demografiska utvecklingen, efterfrågan på skattefinansierade tjänster, behovet av infrastruktursatsningar, fastigheter, kollektivtrafik och utflyttning. Riksdagen betonar därför vikten av att följa utvecklingen och regeringens årliga skrivelse till riksdagen är ett viktigt led i den uppföljningen.
I övrigt tycker riksdagen att skrivelsen kan vidareutvecklas så att fler specialdestinerade bidrag utvärderas och redovisas. Med specialdestinerade statsbidrag menas utbetalningar från ett antal anslag på statsbudgeten inom andra utgiftsområden än de som är direkt avsedda för kommuner och landsting.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 8, 48 minuter
- Justering
- 2015-05-26
- Bordläggning
- 2015-06-03
- Debatt
- 2015-06-04
- Beslut
- 2015-06-04
Det maritima klustret och Landskronahamnens farled
Interpellation 2014/15:214 av Niklas Karlsson (S)
Interpellation 2014/15:214 Det maritima klustret och Landskronahamnens farled av Niklas Karlsson S till Statsrådet Anna Johansson S Maritim verksamhet har djupa historiska rötter i Sverige, i Skåne och Landskrona. Den kompetensbas som i dag driver utvecklingen framåt härrör från den tidigare varvsindustrin, de många stora- Inlämnad
- 2015-01-21
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Butiksrån på små orter
Interpellation 2014/15:211 av Niklas Karlsson (S)
Interpellation 2014/15:211 Butiksrån på små orter av Niklas Karlsson S till Statsrådet Anders Ygeman S Butiksrånen är en bekymmersam företeelse som länge legat på en oacceptabelt hög nivå. Butiksrån innebär stora risker för fysiska skador för personal men även närvarande kunder vid rånen. Personal som utsätts för rån,- Inlämnad
- 2015-01-19
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Betänkande 2014/15:FiU3
Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till allmänna bidrag till kommuner för 2015. Samtidigt sade riksdagen delvis ja till regeringens förslag, till exempel vad gäller LSS-kostnader och bidrag till kommunalekonomiska organisationer.
Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 91,4 miljarder kronor. Mest pengar går till kommunalekonomisk utjämning (drygt 87,7 miljarder) och utjämningsbidrag för LSS-kostnader (drygt 3,7 miljarder).
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 31, 91 minuter
- Justering
- 2014-12-11
- Bordläggning
- 2014-12-17
- Debatt
- 2014-12-18
- Beslut
- 2014-12-18
Förbättrad infrastruktur för sjöfarten, varven och den marintekniska industrin
Motion 2014/15:2650 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2650 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson S Förbättrad infrastruktur för sjöfarten, varven och den marintekniska industrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenska marintekniska industrins betydelse för- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Mindre barngrupper på fritis
Motion 2014/15:2649 av Niklas Karlsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2649 av Niklas Karlsson S Mindre barngrupper på fritis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anställa fritidshemspersonal. Motivering Barngrupperna på fritids har ökat de senaste åren. Alltför länge har fritidshemmen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bostad, en social rättighet
Motion 2014/15:333 av Niklas Karlsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:333 av Niklas Karlsson S Bostad, en social rättighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alla människors tillgång till en egen bostad. Motivering Tillgången till en egen bostad är grundläggande för oss människor.- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell eventstrategi
Motion 2014/15:330 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:330 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson S Nationell eventstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell eventstrategi. Motivering Besöksnäringen är en växande industri i Sverige.- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Historiska fordon
Motion 2014/15:321 av Niklas Karlsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:321 av Niklas Karlsson S Historiska fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta bevarandet, underhållet och brukandet av historiska vägfordon. Motivering Många enskilda personer och föreningar som förvaltar- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skydd för gemensam egendom
Motion 2014/15:319 av Peter Persson och Niklas Karlsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:319 av Peter Persson och Niklas Karlsson S Skydd för gemensam egendom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skydd för gemensam egendom. Motivering Den privata äganderätten har ett gott skydd i grundlagen. Det gemensamma,- Inlämnad
- 2014-11-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag