Mikael Oscarsson (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Uppsala län, plats 116
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-04-29
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-04-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2016-01-20
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2016-06-13
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2012-05-09 – 2018-10-10
- Suppleant
- 2010-10-13 – 2012-05-08
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-29 –
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2014-11-01
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot näringsutskottet 06–10, försvarsutskottet 10– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 och 22. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 98–04, näringsutskottet 98–02, 04–06 och 10–18, trafikutskottet 02–04, finansutskottet 06–10 och 14–16, utrikesutskottet 10–14 och 16–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 13, 14, 18, 19, 20 och 21, EU-nämnden 16–18, konstitutionsutskottet 18– och justitieutskottet 22. Ledamot ledamotsrådet 12–18 och krigsdelegationen 18–. Suppleant riksdagens valberedning 10–14, ledamotsrådet 10–12, Europarådets svenska delegation 10–14 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–.
Bostadsort
Almunge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
utjämningsmandat i kommunfullmäktige
Skriftlig fråga 2001/02:1635 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 17 september Fråga 2001/02:1635 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Britta Lejon om utjämningsmandat i kommunfullmäktige De flesta av Sveriges större kommuner fördelar mandat efter valresultat i olika valkretsar som man valt att indela kommunen i. Då kommunerna inte tillåts använda sig utav utjämningsmandat- Inlämnad
- 2002-09-17
- Besvarare
- statsrådet Britta Lejon (S)
kamphundar
Skriftlig fråga 2001/02:1225 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 23 maj Fråga 2001/02:1225 av Mikael Oscarsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om kamphundar Under pingsthelgen fick vi ännu en gång höra att en kvinna blivit attackerad och allvarligt biten av en pitbullterrier. Vi ser det allt oftare. I bl.a. Tyskland, Storbritannien och USA har människor dött till- Inlämnad
- 2002-05-23
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)
barnsexhandel på Internet
Skriftlig fråga 2001/02:1220 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 23 maj Fråga 2001/02:1220 av Mikael Oscarsson kd till justitieminister Thomas Bodström om barnsexhandel på Internet Enligt flera uppgifter i medierna fungerar kontaktförmedlingar på Internet som fristäder för pedofiler. Pedofiler och barn möts sedan på offentliga toaletter i förorterna. På ett flott Stockholmshotell- Inlämnad
- 2002-05-23
- Besvarare
- justitieminister Thomas Bodström (S)
vägskyltning i Norduppland
Skriftlig fråga 2001/02:871 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 11 mars Fråga 2001/02:871 av Mikael Oscarsson kd till näringsminister Björn Rosengren om vägskyltning i Norduppland Ute i Europa är skyltning för turister, den s.k. brunvitskyltningen, väl etablerad sedan många år. I Sverige fick ett par försöksorter prova denna skyltning i början av 1990-talet. 1995 gjorde vägverket- Inlämnad
- 2002-03-11
- Besvarare
- näringsminister Björn Rosengren (S)
ensamma flyktingbarn
Skriftlig fråga 2001/02:841 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 5 mars Fråga 2001/02:841 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Jan O Karlsson om ensamma flyktingbarn Under förra året sökte 461 ensamma barn asyl i Sverige. Den mentala ohälsan på de olika förläggningarna är utbredd, inte minst bland barnen. Bristerna är stora. I exempelvis Gimo finns ingen psykiater på plats.- Inlämnad
- 2002-03-05
- Besvarare
- statsrådet Jan O Karlsson (S)
ökat våld mot taxichaufförer
Skriftlig fråga 2001/02:696 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 8 februari Fråga 2001/02:696 av Mikael Oscarsson kd till justitieminister Thomas Bodström om ökat våld mot taxichaufförer Taxirånen ökar alltmer i storstäderna och särskilt i Stockholm. Varje vecka är det nya tillbud. Nyligen inträffade fem grova taxirån på en helg i Stockholm. Tyvärr måste man konstatera att många- Inlämnad
- 2002-02-08
- Besvarare
- justitieminister Thomas Bodström (S)
EU-stöd
Skriftlig fråga 2001/02:615 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 28 januari Fråga 2001/02:615 av Mikael Oscarsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om EU-stöd Omkring 1 000 lantbrukare har ännu inte fått sitt EU-stöd för 2001. Orsaken är att länsstyrelserna inte hinner med att handlägga alla ansökningar. Pengarna skulle ha betalats ut till lantbrukarna i mellandagarna,- Inlämnad
- 2002-01-28
- Besvarare
- jordbruksminister Margareta Winberg (S)
nyföretagande
Skriftlig fråga 2001/02:591 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 25 januari Fråga 2001/02:591 av Mikael Oscarsson kd till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagande Nyföretagandet minskade med 16 under 2001 enligt stiftelsen Jobs and Society. Fallet är betydligt djupare nu än under förra lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Sverige fick 10 000 färre nya företag förra- Inlämnad
- 2002-01-25
- Besvarare
- näringsminister Björn Rosengren (S)
antisemitiskt uttalande
Skriftlig fråga 2001/02:456 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 19 december Fråga 2001/02:456 av Mikael Oscarsson kd till utrikesminister Anna Lindh om antisemitiskt uttalande Syriens försvarsminister sa följande i den libanesiska TV-kanalen LBC den 6 maj 2001. Vårt sätt att bli dödad i Allahs namn är genom att stå framför fienden. Jag skulle vilja stå på ett ställe och döda- Inlämnad
- 2001-12-19
- Besvarare
- utrikesminister Anna Lindh (S)
passiv rökning
Skriftlig fråga 2001/02:314 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 29 november Fråga 2001/02:314 av Mikael Oscarsson kd till socialminister Lars Engqvist om passiv rökning Passiv rökning orsakar årligen att drygt 1 000 personer drabbas av hjärtinfarkt. 500 av dessa avlider. Det framgår i den miljöhälsorapport som överlämnats till regeringen våren 2001. Bakom den står bland annat- Inlämnad
- 2001-11-29
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)
avdrag för gåvor till ideella organisationer
Skriftlig fråga 2001/02:313 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 29 november Fråga 2001/02:313 av Mikael Oscarsson kd till finansminister Bosse Ringholm om avdrag för gåvor till ideella organisationer På många håll i världen är det möjligt att göra skatteavdrag för kostnaden för gåvor till ideella organisationer. Exempelvis har övriga 14 EU-länder olika typer av system för avdrag.- Inlämnad
- 2001-11-29
- Besvarare
- finansminister Bosse Ringholm (S)
familjekonsekvensanalys
Skriftlig fråga 2001/02:202 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 14 november Fråga 2001/02:202 av Mikael Oscarsson kd till socialminister Lars Engqvist om familjekonsekvensanalys Såväl barn som föräldrar mår bra om de får växa upp i trygga och harmoniska förhållanden. Den mest naturliga miljön för detta är familjen. Familjen är en oerhört viktig beståndsdel i ett stabilt samhälle.- Inlämnad
- 2001-11-14
- Besvarare
- statsrådet Ingela Thalén (S)
svenska bönder och dieselskatten
Skriftlig fråga 2001/02:189 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 12 november Fråga 2001/02:189 av Mikael Oscarsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om svenska bönder och dieselskatten Det är känt att svenska bönder har en ogynnsam konkurrenssituation gentemot sina konkurrenter i Europa. En av orsakerna till den skeva konkurrensen är dieselskatten. I budgetpropositionen- Inlämnad
- 2001-11-12
- Besvarare
- finansminister Bosse Ringholm (S)
amalgamfyllningar
Skriftlig fråga 2001/02:133 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 29 oktober Fråga 2001/02:133 av Mikael Oscarsson kd till socialminister Lars Engqvist om amalgamfyllningar Amalgam innehåller till 50 kvicksilver som ständigt läcker och delvis tas upp av kroppen. Trots detta kan tandläkare fortfarande utan större begränsningar sätta in amalgam i tänder på sina patienter. Fortfarande- Inlämnad
- 2001-10-29
- Besvarare
- socialminister Lars Engqvist (S)
flygskolans framtid
Skriftlig fråga 2001/02:47 av Oscarsson, Mikael (kd)
den 4 oktober Fråga 2001/02:47 av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Björn von Sydow om flygskolans framtid Alltfler inser att beslutet om flygskolan som togs i riksdagen i våras var felaktigt. Det föregicks av en rad märkliga turer. Ärendet manglades länge i försvarsutskottet innan någon kom på idén att låta- Inlämnad
- 2001-10-04
- Besvarare
- försvarsminister Björn von Sydow (S)