Maria Ferm (MP)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Studerande.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- maria.ferm@riksdagen.se
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2022-09-26
- Ledig
- 2019-01-23 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2016-01-01 – 2019-01-22
- Ledig
- 2015-05-18 – 2015-12-31
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2015-05-17
Miljöpartiet de gröna
- Förste vice gruppledare
- 2018-09-24 – 2019-02-06
- Gruppledare
- 2018-01-16 – 2018-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2016-11-01 – 2018-01-15
- Gruppledare
- 2016-01-01 – 2016-11-01
- Förste vice gruppledare
- 2015-05-18 – 2015-12-31
- Gruppledare
- 2015-03-18 – 2015-05-18
- Förste vice gruppledare
- 2015-01-02 – 2015-03-18
- Gruppledare
- 2014-09-29 – 2015-01-01
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2016-02-02 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-05-21
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2016-02-02 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2015-05-21
Finansutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2016-02-09 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-01-23
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2019-01-30
- Ledamot
- 2018-01-16 – 2018-10-02
- Ersättare
- 2016-11-01 – 2018-01-15
- Ledamot
- 2016-01-01 – 2016-10-31
- Ersättare
- 2015-05-22 – 2015-12-31
- Ledamot
- 2015-03-18 – 2015-05-21
- Ersättare
- 2015-02-05 – 2015-03-18
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-02-05
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-01-23
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2015-03-25 – 2016-11-09
- Ledamot
- 2015-01-28 – 2015-03-25
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2015-01-28
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2018-02-02 – 2019-01-23
Valberedningen
- Suppleant
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot justitieutskottet 10-14 och socialförsäkringsutskottet 14-15 och 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 10-14 och 16-18, EU-nämnden 10-14 och 18-, arbetsmarknadsutskottet 14-15 och 16- och finansutskottet 16-19. Ledamot krigsdelegationen 14-, ledamotsrådet 15, riksdagsstyrelsen 14-15 och 16 samt Utrikesnämnden 18-19. Ersättare riksdagsstyrelsen 15 och 16-19. Suppleant ledamotsrådet 14-15 och 6 och riksdagens valberedning 14-18. Gruppledare, Miljöpartiet de gröna 14 och 15, vice gruppledare 15 och 16-.
Utbildning
Gymnasieskola, Vellinge, slutår 04. Programmet Språk, migration & globalisering, Malmö högskola, Malmö, slutår 08.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Rikspolisstyrelsen 11-. Ledamot i Migrationsverkets insynsråd och Säkerhetspolisens insynsråd. Särskild utredare i utredningen om lagliga vägar för att söka asyl i EU.
Kommunala uppdrag
Ledamot, stadsdelsfullmäktige Centrum i Malmö 06-08.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Språkrör, Grön Ungdom Malmö 07-08. Ledamot, Gröna Studenters Riksstyrelse 07-08. Språkrör, Grön Ungdom 08-11. Ledamot, programrådet för kandidatprogrammet Politik och aktivt medborgarskap vid Södertörns högskola 11.
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet
Betänkande 2014/15:SfU5
De svenska bestämmelserna om när statslösa personer och personer från länder utanför EU ska få status som flykting eller annan skyddsbehövande ändras. Även vad skyddet innebär ändras. Det blir tydligare att endast staten, parter eller vissa organisationer i ursprungslandet kan erbjuda skydd mot förföljelse eller annan behandling som kan göra att en person behöver skydd. Det blir också tydligare att skyddet måste vara effektivt och inte tillfälligt. I vissa fall ska en skyddsbehövande fortsätta att vara skyddsbehövande även om omständigheterna har ändrats. När tidsbegränsade uppehållstillstånd förnyas för skyddsbehövande eller deras familjemedlemmar ska tiden som huvudregel vara minst två år.
De svenska lagändringarna är ett svar på EU:s omarbetade skyddsgrundsdirektiv, som syftar till ökad harmonisering och att förtydliga och förenkla reglerna inom EU när det gäller grunderna för skydd och skyddets innehåll. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 10, 38 minuter
- Justering
- 2014-11-13
- Bordläggning
- 2014-11-25
- Debatt
- 2014-11-26
- Beslut
- 2014-11-26
Avskaffande av krav på danstillstånd
Motion 2014/15:1377 av Maria Ferm och Rasmus Ling (MP)
Motion till riksdagen 2014/15:1377 av Maria Ferm och Rasmus Ling MP Avskaffande av krav på danstillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avskaffande av krav på danstillstånd. Motivering Kravet på danstillstånd är ett onödigt och rent av löjligt- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En stärkt polis
Motion 2014/15:1376 av Maria Ferm (MP)
Motion till riksdagen 2014/15:1376 av Maria Ferm MP En stärkt polis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga inrättandet av en nationell samordnare för det brottsförebyggande arbetet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU1 2014/15:JuU16 2014/15:JuU18
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Diskrimineringsfrågor
Motion 2014/15:1375 av Maria Ferm (MP)
Motion till riksdagen 2014/15:1375 av Maria Ferm MP Diskrimineringsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om omfattningen av diskriminering inom rättsväsendet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Hemlösa EU-medborgare som tvingas tigga
Motion 2014/15:1374 av Maria Ferm och Niclas Malmberg (MP)
Motion till riksdagen 2014/15:1374 av Maria Ferm och Niclas Malmberg MP Hemlösa EU-medborgare som tvingas tigga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över insatser för dem som tvingas tigga. Motivering Under ett antal år har vi- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fritidspolitikers rätt till föräldraledighet
Motion 2014/15:1372 av Rasmus Ling och Maria Ferm (MP)
Motion till riksdagen 2014/15:1372 av Rasmus Ling och Maria Ferm MP Fritidspolitikers rätt till föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen att se över hur fritidspolitiker ska kunna vara föräldralediga från förtroendeuppdrag. Riksdagen- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:KU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Statsrådens rätt till föräldraledighet
Motion 2014/15:1680 av Rasmus Ling och Maria Ferm (MP)
Motion till riksdagen 2014/15:1680 av Rasmus Ling och Maria Ferm MP Statsrådens rätt till föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur statsråd ska kunna vara föräldralediga. Bakgrund Under de senaste decennierna så har- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En öppen och human migrationspolitik
Motion 2014/15:1656 av Maria Ferm (MP)
Motion till riksdagen 2014/15:1656 av Maria Ferm MP En öppen och human migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en öppen och human migrationspolitik. Motivering Miljöpartiet har en vision om en värld utan gränser, där alla har möjlighet- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Möjlighet att ta ut föräldraförsäkring samtidigt
Motion 2014/15:1655 av Maria Ferm och Stina Bergström (MP)
Motion till riksdagen 2014/15:1655 av Maria Ferm och Stina Bergström MP Möjlighet att ta ut föräldraförsäkring samtidigt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att utnyttja föräldraförsäkringen samtidigt som den andra vårdnadshavaren.- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag