Lena Hallengren (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län, plats 220
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Gruppledare
Valberedningen
Vice ordförande
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-03-25 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-02-21 – 2024-03-24
- Ordinarie
- 2022-10-07 – 2024-02-21
- Ledig
- 2018-03-08 – 2022-10-06
- Ordinarie
- 2009-03-02 – 2018-03-07
- Ledig
- 2008-03-03 – 2009-03-01
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2008-03-02
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2022-10-07 –
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2009-04-02 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2009-04-01 – 2009-04-02
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-03-08
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-04-01
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2022-10-24 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-03-15
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2006-11-01 – 2007-04-16
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Socialdepartementet
- Socialminister
- 2019-01-21 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2018-03-08 – 2019-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 06–09, ordförande trafikutskottet 09–10, vice ordförande socialutskottet 10–14 och ordförande utbildningsutskottet 14–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Ledamot riksdagsstyrelsen 22–. Vice ordförande valberedningen 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 06–07. Gruppledare Socialdemokraterna 22–. Statsråd (förskole- och ungdomsminister, minister för vuxnas lärande), Utbildnings- och kulturdepartementet 021021–061006, statsråd (barn-, äldre- och jämställdhetsminister), Socialdepartementet 180308–190121 och socialminister, Socialdepartementet 190121–221006.
Föräldrar
Snickaren Anders Hallengren och läraren Ulla Hallengren, f. Carlström.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Kalmar 89–92. Ekonomiskt basår, Kalmar 92–93. Lärarutbildning, årskurs 1–7 i sv/so och musik, Högskolan i Kalmar 93–97.
Anställningar
Politisk sekreterare, Kalmar kommun 99. Förbundssekreterare, SSU 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Regeringens ersättare i EU:s framtidskonvent 02–03. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Kalmar län. Ledamot, Folkbildningsrådet 10–18. Ledamot, Mimers forskningsråd 15–18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kalmar 97–99, vice ordförande 98–99. Ledamot, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 97–98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU 95–02. Ledamot, Socialdemokraternas valanalysgrupp 02–03, Socialdemokraterna i Kalmar län 03– och Socialdemokraternas partistyrelse 06–. Ordförande, Socialdemokraterna i Kalmar 06–14. Styrelseledamot, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 98–99 och ABF 00–02.
Bostadsort
Kalmar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet
Motion 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. (S, V)
Motion till riksdagen 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. S, V med anledning av prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet S95003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1972:119 om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall och i steriliseringslagen 1975:580 fr.o.m. den 1 juli 2012 enligt- Inlämnad
- 2012-05-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition
Motion 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition S13002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 A Kunskap och arbete bygger Sverige 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning 4 B Det ekonomiska läget 7- Inlämnad
- 2012-05-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2011/12:23 Riksrevisionens rapport om samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning
Motion 2011/12:So4 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So4 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:23 Riksrevisionens rapport om samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning S95002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att starta en försöksverksamhet- Inlämnad
- 2011-11-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi
Motion 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. S På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi S13002 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Vägen mot en kunskapsbaserad ekonimi 5 4 Skarpa förslag i budgetmotionen 7 4.1 En kunskapsbaserad ekonomi 7 4.2 En värdeburen tillväxt 8 4.3 Sociala- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 27
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (27 yrkanden): 27 avslag
Regionbildningsreformen
Motion 2011/12:K307 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K307 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Regionbildningsreformen S21119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regionbildningen bör genomföras för att garantera en god och jämlik sjukvård i hela landet. Motivering Ansvarskommitténs- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Byggande av bostäder – särskilt hyresrätter
Motion 2011/12:C399 av Åsa Lindestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C399 av Åsa Lindestam m.fl. S Byggande av bostäder särskilt hyresrätter S21123 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på en offensiv bostadspolitik för att bygga fler hyresrätter. Motivering Ett modernt välfärdssamhälle- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildning och forskning i Kalmar län
Motion 2011/12:Ub379 av Désirée Liljevall m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub379 av Désirée Liljevall m.fl. S Utbildning och forskning i Kalmar län S19209 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och forskning i Kalmar län. Motivering Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö är en stark- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Läxhjälp
Motion 2011/12:Ub378 av Désirée Liljevall m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub378 av Désirée Liljevall m.fl. S Läxhjälp S19205 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hålla mängden läxor under kontroll. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Motion 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. S Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg S95001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Hälso- och sjukvård 8 Sjukvårdssatsning: hälso- och sjukvård i världsklass kräver investeringar 8 En sammanhållen och gemensam hälso- och- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 55
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU19 2011/12:FiU3 2011/12:KU13 2011/12:SoU1 2011/12:SoU10 2011/12:SoU12 2011/12:SoU13 2011/12:SoU14 2011/12:SoU16 2011/12:SoU23 2011/12:SoU26 2011/12:SoU7 2011/12:SoU8 2011/12:SoU9 2011/12:TU12 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU13 2012/13:SoU16 2012/13:SoU18 2012/13:SoU4 2013/14:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (55 yrkanden): 51 avslag, 4 bifall,
Nationell kursplan för barnskötare
Motion 2011/12:Ub484 av Lena Hallengren (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub484 av Lena Hallengren S Nationell kursplan för barnskötare S19197 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell kursplan för barnskötare. Motivering Den svenska förskolan, med lärande och omsorg på lekens- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Biståndsanslaget till fattigdomsbekämpning
Motion 2011/12:U295 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:U295 av Thomas Strand m.fl. S Biståndsanslaget till fattigdomsbekämpning S21106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska slå vakt om det svenska enprocentsmålet och att biståndsanslaget ska användas till- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Järnväg och väg för tillväxt i Kalmar län
Motion 2011/12:T461 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T461 av Lena Hallengren m.fl. S Järnväg och väg för tillväxt i Kalmar län S10162 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen överväga betydande insatser för att utveckla Kalmar läns infrastruktur- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd för barn och unga med läs- och skrivsvårigheter
Motion 2011/12:Ub451 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub451 av Lena Hallengren m.fl. S Stöd för barn och unga med läs- och skrivsvårigheter S19185 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hjälp vid läs- och skrivsvårigheter. Motivering Läs- och skrivsvårigheter är ett vanligt- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationell kursplan för undersköterskor
Motion 2011/12:Ub368 av Lena Hallengren (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub368 av Lena Hallengren S Nationell kursplan för undersköterskor S19184 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell kursplan för undersköterskor. Motivering Inom en tioårsperiod kommer över 100 000 anställda- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förskola och barnfattigdom
Motion 2011/12:Ub367 av Lena Hallengren (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub367 av Lena Hallengren S Förskola och barnfattigdom S19181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla den kompensatoriska förskolan. Motivering Sedan 2008 går nu utvecklingen åt fel håll. Allt fler barn- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ändrat utförande av valsedlar
Motion 2011/12:K320 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K320 av Krister Örnfjäder m.fl. S Ändrat utförande av valsedlar S36070 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten till en annan utformning av valsedlar. Motivering Under de senaste valen så har det uppmärksammats- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kalmar län i Sverige och världen
Motion 2011/12:N371 av Lena Hallengren och Désirée Liljevall (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N371 av Lena Hallengren och Désirée Liljevall S Kalmar län i Sverige och världen S18051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statens engagemang när det gäller Kalmar läns utveckling. Motivering Det vi gör i Kalmar- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett handslag för folkbildningen
Motion 2011/12:Kr288 av Thomas Strand och Lena Hallengren (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr288 av Thomas Strand och Lena Hallengren S Ett handslag för folkbildningen S2202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en överläggning med Sveriges Kommuner och Landsting SKL- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ersättning för uppdraget som nämndeman
Motion 2011/12:Ju377 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju377 av Christer Engelhardt m.fl. S Ersättning för uppdraget som nämndeman S36040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ersättning för uppdraget som nämndeman. Motivering Nämndemännens ekonomiska ersättning vid de- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:JuU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag