Lars Tysklind (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- Distriktstandläkare
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2018-09-24
Folkpartiet liberalerna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-03-10 – 2006-10-02
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2005-01-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2012-05-03 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-05-02
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-04-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Lagutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-12
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot bostadsutskottet 02-06, civilutskottet 06-10, trafikutskottet 10-15 och miljö- och jordbruksutskottet 15-. Suppleant lagutskottet 02-06, näringsutskottet 04-05 och 12-14, trafikutskottet 06-07 och 15-, miljö- och jordbruksutskottet 06-15, EU-nämnden 06-10 och 14-, skatteutskottet 07-14, civilutskottet 10-, försvarsutskottet 14- och socialutskottet 14-15. Suppleant riksdagens valberedning 10.
Föräldrar
Folkskolläraren och kantorn Einar Tysklind och kontoristen Kerstin Tysklind, f. Ådahl.
Utbildning
Realexamen 69. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, slutår 72. Tandläkarexamen 77. Universitetsstudier i historia 78.
Anställningar
Distriktstandläkare, Kungsbacka 77-81. 1:e distriktstandläkare, Fjärås 81-87. Distriktstandläkare, Tanumshede 87-89 och Strömstad 89-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor 05-. Ledamot, Gentekniknämnden 06-, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 07-16 och Transportinfrastrukturkommittén 09-10. Miljömålsberedningen 15-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Strömstad 88-. Ledamot, kommunstyrelsen 89-02, arbetsutskottet 89-94 och 99-02. Ledamot, byggnadsnämnden 92-94, 2:e vice ordförande 92-94, miljönämnden 95-02, ordförande 95-02, handikapprådet 99-02 och pensionärsrådet 99-02. Ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kungsbacka kommun 85-87. Styrelseledamot, AB Strömstadsbyggen 92-94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Tjänstetandläkarföreningen i Halland 80-84. Ordförande, Folkpartiet liberalerna/Liberalerna 15-), Bohuslän 08-. Styrelseledamot, Liberalerna Västsverige 16-.
Bostadsort
Strömstad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Solceller på riksdagens tak
Motion 2009/10:K365 av Anita Brodén och Lars Tysklind (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:K365 av Anita Brodén och Lars Tysklind fp Solceller på riksdagens tak fp1155 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att installera solceller på riksdagens tak. Motivering Tillgången till solenergi är globalt- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:KU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Behovet av trädgårdar och parker för människors hälsa och för en god miljö
Motion 2009/10:C417 av Anita Brodén och Lars Tysklind (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:C417 av Anita Brodén och Lars Tysklind fp Behovet av trädgårdar och parker för människors hälsa och för en god miljö fp1163 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av trädgårdar, parker och andra grönområden- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:CU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastrukturinvesteringar på landsbygden kontra storstadsregionerna
Motion 2009/10:T300 av Lars Tysklind (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:T300 av Lars Tysklind fp Infrastrukturinvesteringar på landsbygden kontra storstadsregionerna fp1346 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att planeringssystemet för infrastrukturinvesteringar måste säkra tillväxt- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:TU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bohusbanan
Motion 2009/10:T299 av Lars Tysklind (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:T299 av Lars Tysklind fp Bohusbanan fp1094 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en långsiktig satsning på en upprustning och utveckling av Bohusbanan hela sträckningen från Strömstad till Göteborg. Motivering Alliansregeringen- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:TU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sjöfart i stället för väg
Motion 2009/10:T297 av Lars Tysklind och Anita Brodén (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:T297 av Lars Tysklind och Anita Brodén fp Sjöfart i stället för väg fp1347 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att göra det möjligt att överföra godstrafik från väg till båt. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2009/10:TU13
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Utredning om barn i sekter
Motion 2009/10:So373 av Lars Tysklind och Liselott Hagberg (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:So373 av Lars Tysklind och Liselott Hagberg fp Utredning om barn i sekter fp1082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ny utredning om barn som växer upp i manipulativa rörelser. Motivering Det har gått elva år- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillståndsprocess vid åtgärder i marina Natura 2000-områden
Motion 2009/10:MJ306 av Lars Tysklind (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:MJ306 av Lars Tysklind fp Tillståndsprocess vid åtgärder i marina Natura 2000-områden fp1348 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att, med anledning av dumpning av stenblock vid Fladen och Lilla Middelgrund, se över- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Livsmedelsverkets kostråd
Motion 2009/10:MJ305 av Lars Tysklind (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:MJ305 av Lars Tysklind fp Livsmedelsverkets kostråd fp1349 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över Livsmedelsverkets uppdrag vad gäller kostråd. Motivering De kostråd som ges av Livsmedelsverket har under- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
Motion 2009/10:Sf272 av Lars Tysklind (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Sf272 av Lars Tysklind fp Översyn av lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn fp1351 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Pensionsutbetalningar inom EU
Motion 2009/10:Sf271 av Lars Tysklind (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Sf271 av Lars Tysklind fp Pensionsutbetalningar inom EU fp1352 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta initiativ för att förenkla pensionsutbetalningar där intjänandet har skett i ett annat EU-land. Motivering- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Smartare elmätning
Motion 2009/10:N269 av Lars Tysklind m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:N269 av Lars Tysklind m.fl. fp Smartare elmätning fp1077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för en övergång till timvis elmätning och mervärdestjänster för samtliga elkunder. Motivering Kostnaden för- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Uppvärdering av friluftsrörelsen
Motion 2009/10:Kr297 av Anita Brodén m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Kr297 av Anita Brodén m.fl. fp Uppvärdering av friluftsrörelsen fp1147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se till att det finns tydliga politiska mål och visioner för friluftsrörelserna. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2009/10:KrU11
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Sjunkna fartygsvrak vid Bohuskusten
Motion 2009/10:Fö268 av Lars Tysklind (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Fö268 av Lars Tysklind fp Sjunkna fartygsvrak vid Bohuskusten fp1078 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fortsatt prioriterad process för sanering av miljöfarliga fartygsvrak i Skagerrak. Motivering På Skagerraks- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rättighet att få lägga valsedlar i valurnor
Motion 2009/10:K286 av Lars Tysklind (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:K286 av Lars Tysklind fp Rättighet att få lägga valsedlar i valurnor fp1353 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ge svenska väljare rättighet att personligen få lägga sina valkuvert i respektive- Inlämnad
- 2009-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:KU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Palliativ vård i hela Sverige
Motion 2009/10:So529 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:So529 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp Palliativ vård i hela Sverige fp1043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla kommuner ska kunna erbjuda specialiserad palliativ vård. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:SoU11 2009/10:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Trygghet på sjön
Motion 2009/10:Ju268 av Liselott Hagberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2009/10:Ju268 av Liselott Hagberg m.fl. fp Trygghet på sjön fp1221 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera konsekvenserna av den avveckling av sjöpolisverksamheten som genomfördes 2003. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2009-10-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Havsmiljömyndighet och fiskeriförvaltning till Göteborg
Skriftlig fråga 2009/10:11 av Tysklind, Lars (fp)
den 17 september Fråga 2009/10:11 Havsmiljömyndighet och fiskeriförvaltning till Göteborg av Lars Tysklind fp till miljöminister Andreas Carlgren c Den 10 september beslutade regeringen att en ny havsmiljömyndighet ska bildas för att stärka och effektivisera arbetet med hav och vatten. Delar av Naturvårdsverket,- Inlämnad
- 2009-09-17
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)
En sammanhållen svensk havspolitik m.m.
Betänkande 2008/09:MJU29
Riksdagen beslutade om en ny sammanhållen svensk havspolitik. Inriktningen ska vara att havets och kustområdenas resurser ska nyttjas hållbart så att ekosystemen bevaras och restaureras. Detta samtidigt som havsanknutna näringar kan utvecklas, växa och bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Havspolitiken behöver vara integrerad och tvärsektoriell och utgå från en helhetssyn på nyttjandet och bevarandet. En central utgångspunkt är EU:s havspolitik.- Behandlade dokument
- 15
- Förslagspunkter
- 39
- Reservationer
- 64
- Anföranden och repliker
- 39, 149 minuter
- Beredning
- 2009-04-23
- Justering
- 2009-05-14
- Debatt
- 2009-06-15
- Beslut
- 2009-06-16
Överlåtbara fiskerättigheter m.m.
Betänkande 2008/09:MJU23
Fiskerättigheter ska kunna överlåtas för att främja fartygsstrukturen i det pelagiska yrkesfisket. Med pelagiskt fiske menas fiske efter någon av arterna sill, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis. Den pelagiska fiskeflottan består i dag av ett åttiotal fartyg. Fiskeriverket kan från den 1 augusti 2009 överlåta fiskerätter till yrkesfiskare med fartygstillstånd. Fiskerättens storlek bestäms av Fiskeriverket utifrån hur stor yrkesfiskarens fiskefångst har varit tidigare. Detta beslut ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. För att motverka en för stor ägarkoncentration ska en yrkesfiskares högsta innehav av fiskerättigheter begränsas.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 18, 79 minuter
- Justering
- 2009-05-26
- Debatt
- 2009-06-11
- Beslut
- 2009-06-11
Prövning av vindkraft
Betänkande 2008/09:MJU27
Det ska bli lättare att bygga vindkraftverk. I dag måste vindkraftverk av en viss storlek innan de uppförs prövas enligt både plan- och bygglagen och miljöbalken. Prövningen handlar i båda fallen till stor del om samma frågor. Från den 1 augusti 2009 försvinner kraven på detaljplan och bygglov om ett vindkraftverk har fått tillstånd enligt miljöbalken. Då kan tiden för handläggning av ärenden kortas och snabbas på. Det ska dock fortfarande krävas detaljplan när vindkraftverk ska uppföras i områden där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar. Det blir vidare ändringar i förbudet att uppföra vindkraftverk inom den obrutna kusten.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 19, 83 minuter
- Beredning
- 2009-04-16
- Justering
- 2009-05-07
- Debatt
- 2009-05-18
- Beslut
- 2009-05-20