Julia Kronlid (SD)
Andre vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 2
- Titel
- Socialpedagog.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 65 05
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Riksdagsledamot
Andre vice talman
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Andre vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-03-21 – 2017-05-14
- Ordinarie
- 2017-03-19 – 2017-03-20
- Ledig
- 2016-06-14 – 2017-03-18
- Ordinarie
- 2013-09-25 – 2016-06-13
- Ledig
- 2013-03-11 – 2013-09-24
- Ordinarie
- 2011-04-18 – 2013-03-10
- Ledig
- 2010-10-12 – 2011-04-17
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2010-10-11
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Andre vice gruppledare
- 2022-01-01 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-04-10 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2011-04-21 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-10
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Andre vice ordförande
- 2022-12-08 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-12-08
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2021-12-02
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2016-04-05
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. 2:e vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 10 och 11–16 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13, 14 och 16, EU-nämnden 14–19, socialförsäkringsutskottet 17–18 och 22– samt utrikesutskottet 18–20. Ledamot krigsdelegationen 14– och 2:e vice ordförande 22–. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–16 och Utrikesnämnden 14–21. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–22. 2:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 22.
Föräldrar
Verktygsmakaren Leif Dolk och sömmerskan Elisabet Dolk, f. Leidefors.
Utbildning
Omvårdnadsprogrammet, Njudungs gymnasieskola i Vetlanda 96–99. Sociala omsorgsprogrammet, inriktning socialpedagogiskt behandlingsarbete, Örebro universitet 05–09.
Anställningar
Undersköterska (deltid), Mogärde servicehus, Vetlanda 97–99. Undersköterska (deltid), Karolinska sjukhuset, Stockholm 99–00. Elevassistent, Stefanskolan, Stockholm 00–02. Vårdare gruppbostad, Botkyrka kommun 02–03. Biståndsarbetare, SIL–Summer Institute of Linguistics, Papua Nya Guinea 04–05. Skötare, Allmänpsykiatrin, Örebro läns landsting 07–08. Behandlingsassistent, Runnagården Örebro, Statens institutionsstyrelse 08. Behandlingsassistent, Skäbo HVB-hem Staffansbo vård AB 09. Behandlingsassistent, Avd. 3 Allmänspsykiatrin, Örebro läns landsting 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 10–11. Kommunfullmäktig (ersättare), Täby 18–20. Ledamot, skolnämnden Nordost 10–11 och gymnasienämnden 10–11. Landstingsfullmäktig (ersättare), Örebro län 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 15–19. Andre vice ordförande, Sverigedemokraterna 19. Ersättare, Strängnäs stiftsfullmäktige 09–. Ledamot, kyrkofullmäktige, Glanshammar 09–13. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 13–21. Ersättare kyrkostyrelsen 17–19. Ordförande, insamlingsstiftelsen Hepatica 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
Motion 2019/20:2655 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2655 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2019/20:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Motion 2019/20:2654 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2654 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Bakgrund Situationen för många svenska pensionärer- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Motion 2019/20:2653 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2653 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Politikens inriktning Sverigedemokraterna- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillåta dubbdäck fram till den 30 april
Motion 2019/20:2210 av Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2210 av Julia Kronlid SD Tillåta dubbdäck fram till den 30 april Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att återgå till den lagstiftning som gällde före den 1 december 2009 och tillåta dubbdäck oavsett väglag fram till- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En familjevänlig tågtrafik
Motion 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2209 av Julia Kronlid och Linda Lindberg båda SD En familjevänlig tågtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om riktlinjer för en familjevänlig tågtrafik och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dagens samhälle bor inte alltid- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättrad kvalitet i sexualundervisningen i skolan
Motion 2019/20:2207 av Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2207 av Julia Kronlid SD Förbättrad kvalitet i sexualundervisningen i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samlevnad och relationer bör få större utrymme i skolans sex- och samlevnadsundervisning än vad det får i dag och tillkännager- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2019/20:UbU11 2019/20:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Förebygga skilsmässor samt erbjuda stöd till barn
Motion 2019/20:2195 av Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2195 av Julia Kronlid SD Förebygga skilsmässor samt erbjuda stöd till barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa kostnadsfri parterapi och familjerådgivning i alla kommuner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2019/20:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Fredsprocessen Israel-Palestina
Motion 2019/20:768 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:768 av Björn Söder m.fl. SD Fredsprocessen IsraelPalestina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2019/20:KU1 2019/20:UU2 2020/21:UU15
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Bistånd och hbt
Motion 2019/20:765 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:765 av Ludvig Aspling m.fl. SD Bistånd och hbt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en hbt-certifiering av biståndet och tillkännager detta för regeringen. Motivering De länder som får mest bistånd av Sverige är Tanzania, Afghanistan, Etiopien- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Erkännande av Islamiska statens folkmord
Motion 2019/20:762 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:762 av Markus Wiechel m.fl. SD Erkännande av Islamiska statens folkmord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen med anledning av resolution 2091 bör erkänna Islamiska statens terrorkampanj i Irak och Syrien som folkmord och tillkännager- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Internationellt stöd till utsatta kristna
Motion 2019/20:756 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:756 av Markus Wiechel m.fl. SD Internationellt stöd till utsatta kristna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör visa sitt tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU15 2019/20:UU2 2020/21:UU15
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Sverigedemokraternas biståndspolitik
Motion 2019/20:752 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:752 av Ludvig Aspling m.fl. SD Sverigedemokraternas biståndspolitik Sammanfattning Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU2 2021/22:UU8
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Upphörande av bistånd till och avveckling av Unrwa
Motion 2019/20:749 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:749 av Björn Söder m.fl. SD Upphörande av bistånd till och avveckling av Unrwa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Unrwa ska avvecklas och att dess nuvarande verksamhet i stället ska ingå i UNHCR och Unicef och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Återkommande utvärdering av Sveriges arbete med Agenda 2030
Motion 2019/20:747 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:747 av Markus Wiechel m.fl. SD Återkommande utvärdering av Sveriges arbete med Agenda 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en återkommande internationell extern utvärdering av Sveriges politik för global utveckling för att- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FiU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Motion 2019/20:629 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:629 av Julia Kronlid m.fl. SD Ekonomisk trygghet vid ålderdom Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Motivering 2 Avskaffad pensionärsskatt 3 Höjt grundskydd för pensionärer 4 Högre pensioner 5 Stärkt möjlighet till privat pensionssparande allemanspension 6 Ingen höjd- Inlämnad
- 2019-09-27
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2019/20:SfU15 2019/20:SfU19 2019/20:SfU2 2019/20:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag