Julia Kronlid (SD)
Andre vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 2
- Titel
- Socialpedagog.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 65 05
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Riksdagsledamot
Andre vice talman
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Andre vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-03-21 – 2017-05-14
- Ordinarie
- 2017-03-19 – 2017-03-20
- Ledig
- 2016-06-14 – 2017-03-18
- Ordinarie
- 2013-09-25 – 2016-06-13
- Ledig
- 2013-03-11 – 2013-09-24
- Ordinarie
- 2011-04-18 – 2013-03-10
- Ledig
- 2010-10-12 – 2011-04-17
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2010-10-11
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Andre vice gruppledare
- 2022-01-01 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-04-10 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2011-04-21 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-10
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Andre vice ordförande
- 2022-12-08 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-12-08
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2021-12-02
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2016-04-05
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. 2:e vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 10 och 11–16 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13, 14 och 16, EU-nämnden 14–19, socialförsäkringsutskottet 17–18 och 22– samt utrikesutskottet 18–20. Ledamot krigsdelegationen 14– och 2:e vice ordförande 22–. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–16 och Utrikesnämnden 14–21. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–22. 2:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 22.
Föräldrar
Verktygsmakaren Leif Dolk och sömmerskan Elisabet Dolk, f. Leidefors.
Utbildning
Omvårdnadsprogrammet, Njudungs gymnasieskola i Vetlanda 96–99. Sociala omsorgsprogrammet, inriktning socialpedagogiskt behandlingsarbete, Örebro universitet 05–09.
Anställningar
Undersköterska (deltid), Mogärde servicehus, Vetlanda 97–99. Undersköterska (deltid), Karolinska sjukhuset, Stockholm 99–00. Elevassistent, Stefanskolan, Stockholm 00–02. Vårdare gruppbostad, Botkyrka kommun 02–03. Biståndsarbetare, SIL–Summer Institute of Linguistics, Papua Nya Guinea 04–05. Skötare, Allmänpsykiatrin, Örebro läns landsting 07–08. Behandlingsassistent, Runnagården Örebro, Statens institutionsstyrelse 08. Behandlingsassistent, Skäbo HVB-hem Staffansbo vård AB 09. Behandlingsassistent, Avd. 3 Allmänspsykiatrin, Örebro läns landsting 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 10–11. Kommunfullmäktig (ersättare), Täby 18–20. Ledamot, skolnämnden Nordost 10–11 och gymnasienämnden 10–11. Landstingsfullmäktig (ersättare), Örebro län 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 15–19. Andre vice ordförande, Sverigedemokraterna 19. Ersättare, Strängnäs stiftsfullmäktige 09–. Ledamot, kyrkofullmäktige, Glanshammar 09–13. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 13–21. Ersättare kyrkostyrelsen 17–19. Ordförande, insamlingsstiftelsen Hepatica 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En sjukförsäkring för trygghet och återgång i arbete
Motion 2018/19:1641 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1641 av Julia Kronlid m.fl. SD En sjukförsäkring för trygghet och återgång i arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka rehabiliteringskedjan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU1 2018/19:SfU13 2018/19:SfU20
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Ekonomisk trygghet för barn och familj
Motion 2018/19:1640 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1640 av Julia Kronlid m.fl. SD Ekonomisk trygghet för barn och familj Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att båda föräldrarna ska ha lagstadgad rätt till att närvara vid besök hos mödravården under hela graviditeten utan att arbetsgivaren- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU9 2018/19:SfU21 2018/19:SfU3 2018/19:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Barnvänlig familjepolitik
Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. SD Barnvänlig familjepolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Inledning 2 Ekonomisk trygghet för barn och familjer 2.1 Besök hos mödravården 2.2 Graviditetspenning 2.3 Bidrag till förstföderskor 2.4 Stoppa kvotering i föräldraförsäkringen- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 49
- Utskottsberedning
- 2018/19:AU9 2018/19:CU7 2018/19:JuU14 2018/19:SfU21 2018/19:SfU3 2018/19:SoU12 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU7 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå
Betänkande 2018/19:SfU11
En förälders sambo ska kunna få föräldrapenning och vara föräldraledig, utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn med föräldern. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
En förälder kan i dag överlåta dagar med föräldrapenning, alltså pengar som en försäkrad person kan få för att vara hemma med barn istället för att exempelvis arbeta eller studera, till en sambo. Detta förutsatt att föräldern och sambon antingen har eller har haft barn tillsammans eller att de har varit gifta. Regeringens förslag innebär att kravet på tidigare äktenskap eller gemensamma barn tas bort i föräldraförsäkringen och att en förälders sambo därmed likställs med en förälder. Även rätten till föräldraledighet från arbetet föreslås anpassas på motsvarande sätt. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2019 med vissa övergångsbestämmelser.
Regeringen föreslår också att 90 dagar ska reserveras för vardera föräldern när det gäller föräldrapenning på grundnivå, vilken till exempel betalas ut till föräldrar som saknar eller har låg inkomst. I dag gäller den reserverade tiden endast föräldrapenning på sjukpenningnivå, vilket är den högsta nivån av föräldrapenning. Riksdagen anser att föräldraförsäkringen ska ge utrymme för familjens fria val och tid tillsammans samt vara flexibel och tycker att regeringens förslag går i motsatt riktning. Riksdagen sa därför nej till regeringens förslag och ja till förslag i tre motioner.
- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 15, 53 minuter
- Justering
- 2018-11-15
- Bordläggning
- 2018-11-20
- Debatt
- 2018-11-21
- Beslut
- 2018-11-21
med anledning av skr. 2018/19:8 Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning
Motion 2018/19:271 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:271 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2018/19:8 Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska tydliggöra uppdraget till Försäkringskassan- Inlämnad
- 2018-11-08
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2017/18:276 Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå
Motion 2018/19:61 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:61 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:276 Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår den del av propositionen som avser att grundnivån i föräldrapenningen ska reserveras. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2018-10-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2017/18:270 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik
Motion 2018/19:18 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2018/19:18 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:270 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att båda föräldrarna ska ha lagstadgad rätt att närvara vid besök hos mödravården under hela- Inlämnad
- 2018-10-01
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag