Julia Kronlid (SD)
Andre vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 2
- Titel
- Socialpedagog.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 65 05
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Riksdagsledamot
Andre vice talman
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Andre vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-03-21 – 2017-05-14
- Ordinarie
- 2017-03-19 – 2017-03-20
- Ledig
- 2016-06-14 – 2017-03-18
- Ordinarie
- 2013-09-25 – 2016-06-13
- Ledig
- 2013-03-11 – 2013-09-24
- Ordinarie
- 2011-04-18 – 2013-03-10
- Ledig
- 2010-10-12 – 2011-04-17
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2010-10-11
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Andre vice gruppledare
- 2022-01-01 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-04-10 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2011-04-21 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-10
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Andre vice ordförande
- 2022-12-08 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-12-08
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2021-12-02
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2016-04-05
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. 2:e vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 10 och 11–16 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13, 14 och 16, EU-nämnden 14–19, socialförsäkringsutskottet 17–18 och 22– samt utrikesutskottet 18–20. Ledamot krigsdelegationen 14– och 2:e vice ordförande 22–. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–16 och Utrikesnämnden 14–21. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–22. 2:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 22.
Föräldrar
Verktygsmakaren Leif Dolk och sömmerskan Elisabet Dolk, f. Leidefors.
Utbildning
Omvårdnadsprogrammet, Njudungs gymnasieskola i Vetlanda 96–99. Sociala omsorgsprogrammet, inriktning socialpedagogiskt behandlingsarbete, Örebro universitet 05–09.
Anställningar
Undersköterska (deltid), Mogärde servicehus, Vetlanda 97–99. Undersköterska (deltid), Karolinska sjukhuset, Stockholm 99–00. Elevassistent, Stefanskolan, Stockholm 00–02. Vårdare gruppbostad, Botkyrka kommun 02–03. Biståndsarbetare, SIL–Summer Institute of Linguistics, Papua Nya Guinea 04–05. Skötare, Allmänpsykiatrin, Örebro läns landsting 07–08. Behandlingsassistent, Runnagården Örebro, Statens institutionsstyrelse 08. Behandlingsassistent, Skäbo HVB-hem Staffansbo vård AB 09. Behandlingsassistent, Avd. 3 Allmänspsykiatrin, Örebro läns landsting 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 10–11. Kommunfullmäktig (ersättare), Täby 18–20. Ledamot, skolnämnden Nordost 10–11 och gymnasienämnden 10–11. Landstingsfullmäktig (ersättare), Örebro län 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 15–19. Andre vice ordförande, Sverigedemokraterna 19. Ersättare, Strängnäs stiftsfullmäktige 09–. Ledamot, kyrkofullmäktige, Glanshammar 09–13. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 13–21. Ersättare kyrkostyrelsen 17–19. Ordförande, insamlingsstiftelsen Hepatica 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2011/12:154 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011
Motion 2011/12:U30 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U30 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2011/12:154 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011 SD679 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2012-06-19
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av redog. 2011/12:RS5 Verksamhetsberättelse under 2011 för riksdagens delegationer till Interparlamentariska unionen (IPU) respektive den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)
Motion 2011/12:U29 av Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U29 av Julia Kronlid SD med anledning av redog. 2011/12:RS5 Verksamhetsberättelse under 2011 för riksdagens delegationer till Interparlamentariska unionen IPU respektive den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet PA-UfM SD309 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2012-06-12
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU6
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition
Motion 2011/12:Fi15 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi15 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition SD350 1 Sammanfattning 1.1 Ansvar för Sverige Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en- Inlämnad
- 2012-04-26
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
med anledning av redog. 2011/12:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2011
Motion 2011/12:U27 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U27 av Mattias Karlsson m.fl. SD med anledning av redog. 2011/12:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2011 SD304 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska- Inlämnad
- 2012-04-12
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2011/12:114 Strategisk exportkontroll 2011 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2011/12:U24 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U24 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2011/12:114 Strategisk exportkontroll 2011 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden SD295 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svensk vapenexport- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU11
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2011/12:90 Nordiskt samarbete 2011
Motion 2011/12:U21 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U21 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2011/12:90 Nordiskt samarbete 2011 SD299 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska samarbetet verka för ökade insatser för att uppnå samordnat- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011
Motion 2011/12:U18 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U18 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 SD276 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 Bakgrund 8 Utvidgningen 8 Momsbefrielsen 9 Den ihåliga subsidiaritetsprövningen 9 Sammanfattning 9 Lissabonfördragets- Inlämnad
- 2012-03-30
- Förslag
- 71
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU10
- Riksdagsbeslut
- (71 yrkanden): 71 avslag
med anledning av redog. 2011/12:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling
Motion 2011/12:U16 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U16 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av redog. 2011/12:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling SD286 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i enlighet med Europarådets resolution- Inlämnad
- 2012-03-30
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU17
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Särskilda åtgärder mot organiserad brottslighet
Motion 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Särskilda åtgärder mot organiserad brottslighet SD283 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en ny lag om Deltagande i Kriminell Organisation DIKORiksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2012-03-13
- Förslag
- 14
med anledning av prop. 2011/12:64 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken
Motion 2011/12:Fi7 av Erik Almqvist m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi7 av Erik Almqvist m.fl. SD med anledning av prop. 2011/12:64 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken SD280 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2011/12:64 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken. Motivering- Inlämnad
- 2012-03-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU39
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2011/12:47 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition
Motion 2011/12:U12 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U12 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2011/12:47 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition SD230 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se till att ett vapensystem tas fram som kan- Inlämnad
- 2012-01-20
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2011/12:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor)
Motion 2011/12:U11 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U11 av Mikael Jansson och Julia Kronlid SD med anledning av prop. 2011/12:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan Kfor SD678 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka om högst 50 personer till förfogande för deltagande- Inlämnad
- 2011-11-24
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
Motion 2011/12:U10 av Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U10 av Mikael Jansson och Julia Kronlid SD med anledning av prop. 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF SD677 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka om högst 500 personer inklusive- Inlämnad
- 2011-11-24
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2011/12:18 Riksrevisionens rapport om svenska bidrag till internationella insatser
Motion 2011/12:U8 av Julia Kronlid och Mikael Jansson (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U8 av Julia Kronlid och Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2011/12:18 Riksrevisionens rapport om svenska bidrag till internationella insatser SD226 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ompröva- Inlämnad
- 2011-11-02
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU13
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
En jämställd arbetsmarknad
Motion 2011/12:A378 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:A378 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD En jämställd arbetsmarknad SD321 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en jämställd arbetsmarknad. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU6 2011/12:JuU14 2011/12:SfU1 2011/12:UbU14 2012/13:JuU10
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Juridiskt skydd för ofödda barn
Motion 2011/12:Ju409 av Mattias Karlsson och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju409 av Mattias Karlsson och Julia Kronlid SD Juridiskt skydd för ofödda barn SD198 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge ofödda barn som mot moderns vilja utsätts för våld status som brottsoffer. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förebyggande arbete för att minska antalet aborter
Motion 2011/12:So647 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:So647 av Julia Kronlid m.fl. SD Förebyggande arbete för att minska antalet aborter SD197 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om bakomliggande orsaker till det höga aborttalet i Sverige- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Karenfolket
Motion 2011/12:U327 av Mattias Karlsson och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U327 av Mattias Karlsson och Julia Kronlid SD Karenfolket SD202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör intensifiera sina ansträngningar i syfte att stödja karenfolkets strävanden efter ökad autonomi- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bistånd till den palestinska myndigheten
Motion 2011/12:U325 av Julia Kronlid och Kent Ekeroth (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U325 av Julia Kronlid och Kent Ekeroth SD Bistånd till den palestinska myndigheten SD143 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stoppa det svenska biståndet till den palestinska myndigheten med den motivation som- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Rent vatten och sanitet i utvecklingsländer
Motion 2011/12:U338 av Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U338 av Julia Kronlid SD Rent vatten och sanitet i utvecklingsländer SD5557 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i biståndets satsningar på miljö och klimat bör en större prioritet läggas på insatser för rent- Inlämnad
- 2011-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag