Julia Kronlid (SD)
Andre vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 2
- Titel
- Socialpedagog.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 65 05
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Riksdagsledamot
Andre vice talman
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Andre vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-03-21 – 2017-05-14
- Ordinarie
- 2017-03-19 – 2017-03-20
- Ledig
- 2016-06-14 – 2017-03-18
- Ordinarie
- 2013-09-25 – 2016-06-13
- Ledig
- 2013-03-11 – 2013-09-24
- Ordinarie
- 2011-04-18 – 2013-03-10
- Ledig
- 2010-10-12 – 2011-04-17
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2010-10-11
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Andre vice gruppledare
- 2022-01-01 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-04-10 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2011-04-21 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-10
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Andre vice ordförande
- 2022-12-08 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-12-08
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2021-12-02
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2016-04-05
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. 2:e vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 10 och 11–16 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13, 14 och 16, EU-nämnden 14–19, socialförsäkringsutskottet 17–18 och 22– samt utrikesutskottet 18–20. Ledamot krigsdelegationen 14– och 2:e vice ordförande 22–. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–16 och Utrikesnämnden 14–21. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–22. 2:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 22.
Föräldrar
Verktygsmakaren Leif Dolk och sömmerskan Elisabet Dolk, f. Leidefors.
Utbildning
Omvårdnadsprogrammet, Njudungs gymnasieskola i Vetlanda 96–99. Sociala omsorgsprogrammet, inriktning socialpedagogiskt behandlingsarbete, Örebro universitet 05–09.
Anställningar
Undersköterska (deltid), Mogärde servicehus, Vetlanda 97–99. Undersköterska (deltid), Karolinska sjukhuset, Stockholm 99–00. Elevassistent, Stefanskolan, Stockholm 00–02. Vårdare gruppbostad, Botkyrka kommun 02–03. Biståndsarbetare, SIL–Summer Institute of Linguistics, Papua Nya Guinea 04–05. Skötare, Allmänpsykiatrin, Örebro läns landsting 07–08. Behandlingsassistent, Runnagården Örebro, Statens institutionsstyrelse 08. Behandlingsassistent, Skäbo HVB-hem Staffansbo vård AB 09. Behandlingsassistent, Avd. 3 Allmänspsykiatrin, Örebro läns landsting 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 10–11. Kommunfullmäktig (ersättare), Täby 18–20. Ledamot, skolnämnden Nordost 10–11 och gymnasienämnden 10–11. Landstingsfullmäktig (ersättare), Örebro län 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 15–19. Andre vice ordförande, Sverigedemokraterna 19. Ersättare, Strängnäs stiftsfullmäktige 09–. Ledamot, kyrkofullmäktige, Glanshammar 09–13. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 13–21. Ersättare kyrkostyrelsen 17–19. Ordförande, insamlingsstiftelsen Hepatica 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Nyheter och viktiga satsningar Sverigedemokraterna- Inlämnad
- 2015-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Motion 2014/15:3073 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3073 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i sina kommande budgetförslag- Inlämnad
- 2015-04-24
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2014/15:92 Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer
Motion 2014/15:3069 av Julia Kronlid och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3069 av Julia Kronlid och Björn Söder SD med anledning av skr. 2014/15:92 Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om indikativ redovisning av kärnstöd- Inlämnad
- 2015-04-22
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2014/15:66 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2013 och helåret 2014
Motion 2014/15:3062 av Julia Kronlid och Johan Nissinen (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3062 av Julia Kronlid och Johan Nissinen SD med anledning av skr. 2014/15:66 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2013 och helåret 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2015-04-01
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU14
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av prop. 2014/15:68 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Motion 2014/15:3061 av Björn Söder och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3061 av Björn Söder och Julia Kronlid SD med anledning av prop. 2014/15:68 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen i sina kommande budgetförslag- Inlämnad
- 2015-04-01
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2014/15:90 Nordiskt samarbete 2014
Motion 2014/15:3060 av Aron Emilsson och Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3060 av Aron Emilsson och Julia Kronlid SD med anledning av skr. 2014/15:90 Nordiskt samarbete 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska samarbetet verka för ett fördjupat samarbete- Inlämnad
- 2015-04-01
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU9
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
med anledning av skr. 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014
Motion 2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder SD med anledning av skr. 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen, del 1, om att regeringen ska verka för en omförhandling så att- Inlämnad
- 2015-03-27
- Förslag
- 67
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU10
- Riksdagsbeslut
- (67 yrkanden): 67 avslag
Motionen utgår
Motion 2014/15:3038
Motion till riksdagen 2014/15:3038 Motionen utgår.- Inlämnad
- 2015-03-06
- Förslag
- 4
Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd
Motion 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3011 av Mattias Karlsson m.fl. SD Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka satsningarna på humanitärt bistånd. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2014-11-25
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU2
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 19 avslag
Budgetpropositionen för 2015
Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. SD Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan- Inlämnad
- 2014-11-11
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Situationen för kristna i världen
Motion 2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2766 av Julia Kronlid m.fl. SD Situationen för kristna i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör visa sitt tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och verka för att FN och EU ställer tydliga- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12 2015/16:UU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Fredsprocessen i Mellanöstern
Motion 2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2745 av Julia Kronlid m.fl. SD Fredsprocessen i Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU2 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Västsahara
Motion 2014/15:2743 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2743 av Julia Kronlid m.fl. SD Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra beslutet om att erkänna Västsahara med anledning av riksdagens betänkande 2012/13:UU8. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
En ansvarsfull invandringspolitik
Motion 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Ansvarsfull invandringspolitik Prioriteringar avseende flyktinghjälp Tydliga och efterlevda regelverk Välfungerande mottagande Normer- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 33
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU11 2014/15:SfU12 2014/15:SfU4 2014/15:UU2 2015/16:KU15
- Riksdagsbeslut
- (33 yrkanden): 33 avslag
Könsselektiva och andra utsorterande aborter
Motion 2014/15:2846 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2846 av Paula Bieler m.fl. SD Könsselektiva och andra utsorterande aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att motverka att abort används som en metod för att välja egenskaper hos barn. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Förbättrad kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen
Motion 2014/15:2668 av Julia Kronlid och Paula Bieler (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2668 av Julia Kronlid och Paula Bieler SD Förbättrad kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ämnet samlevnad och relationer bör få större utrymme i skolans sex- och samlevnadsundervisning- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:UbU11 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Förebyggande arbete för att minska antalet aborter
Motion 2014/15:2608 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2608 av Julia Kronlid m.fl. SD Förebyggande arbete för att minska antalet aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om de bakomliggande orsakerna till det höga aborttalet i Sverige och- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Samvetsfrihet i svensk sjukvård
Motion 2014/15:2516 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2516 av Julia Kronlid m.fl. SD Samvetsfrihet i svensk sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska införa en lagstadgad rättighet inom svensk sjukvård som garanterar vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avskaffa kvotering i föräldraförsäkringen
Motion 2014/15:2489 av Julia Kronlid (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2489 av Julia Kronlid SD Avskaffa kvotering i föräldraförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa all kvotering inom föräldraförsäkringen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU3 2014/15:SfU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2014/15:2975 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2975 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 a i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag