Johanna Jönsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Kommunikatör.
- Född år
- 1982
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2021-09-02
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-03-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-09-02
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-02-05 – 2021-09-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2021-09-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot utrikesutskottet 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-, kulturutskottet 14-18, arbetsmarknadsutskottet 14-18 och EU-nämnden 14-18. Suppleant OSSE-delegationen 18-.
Föräldrar
Musikhandledaren Johnny Jönsson och dramapedagogen Britt-Liz Jönsson, f. Svensson.
Utbildning
Gymnasiekompetens, Birkagårdens folkhögskola, Stockholm, slutår 02. Juristlinjen, Stockholms universitet 03-04. Kriminologi, Malmö högskola 08. Fil.kand., internationella relationer, Malmö högskola, slutår 11.
Anställningar
Många kortare anställningar 99-04 och under studietiden 08-10. Flygvärdinna och kabinchef, Etihad Airways Abu Dhabi 04-07. Projektkoordinator, Public affairs Volvo Aero Stockholm 10-11. Projektledare, PS Communications Stockholm 11-12. Politisk sekreterare/kommunikatör, Centerpartiet, stadsmiljöroteln Stockholms kommun 12-14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Migrationsverkets insynsråd 15-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ersättare, distriktsstyrelsen Centerpartiet, Stockholm 13-14. Ledamot, distriktsstyrelsen Centerpartiet, Stockholm 14-15.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Giftfri vardag
Motion 2015/16:2370 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2015/16:2370 av Anders W Jonsson m.fl. C Giftfri vardag Sammanfattning Centerpartiet utgår från perspektivet att vi ska sluta kretsloppen. De resurser vi har och använder ska vi nyttja effektivt. Vi behöver arbeta uppströms liksom nedströms för att säkerställa att skadliga ämnen inte kommer ut- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2015/16:MJU14 2015/16:MJU18 2015/16:MJU7 2015/16:MJU8 2015/16:NU15 2015/16:TU9 2016/17:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Utveckla hela landet
Motion 2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2015/16:2369 av Anders W Jonsson m.fl. C Utveckla hela landet Sammanfattning Alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var i landet man bor. Grunden till utveckling i hela landet är goda villkor för de små och medelstora företagen som skapar jobb. En välfungerande infrastruktur och- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU13 2015/16:KU17 2015/16:MJU20 2015/16:MJU6 2015/16:MJU9 2015/16:NU13 2015/16:NU14 2015/16:NU17 2015/16:SkU18 2015/16:SoU8 2015/16:TU19 2016/17:CU12 2016/17:CU15 2016/17:KU17 2016/17:KU30 2016/17:SoU10 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Fler jobb i växande företag
Motion 2015/16:2368 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Motion till riksdagen 2015/16:2368 av Anders W Jonsson m.fl. C Fler jobb i växande företag Sammanfattning Sverige kan bli ett mer dynamiskt, miljövänligt och sammanhållet land. Stora, statliga och stelbenta strukturer kan ersättas av en ekonomi där nya företag och jobb växer fram underifrån. Förutsättningarna för denna- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU2 2015/16:AU7 2015/16:FiU1 2015/16:NU15 2015/16:NU23 2015/16:NU9 2015/16:SkU16
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag