Johan Löfstrand (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 88
- Titel
- Statistiker.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Förste vice gruppledare
Civilutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Ledamotsrådet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-07-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-02-27 – 2017-06-30
- Ordinarie
- 2016-01-01 – 2017-02-26
- Ledig
- 2015-09-01 – 2015-12-31
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2015-08-31
Socialdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2022-10-07 –
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2017-07-01 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-03-02 – 2017-06-30
- Vice ordförande
- 2016-01-01 – 2017-03-02
- Ledamot
- 2015-09-18 – 2015-12-31
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2015-09-18
- Ledamot
- 2009-11-28 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2009-11-03 – 2009-11-27
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-11-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Vice ordförande
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Lagutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 –
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 –
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2013-03-20 – 2014-03-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot lagutskottet 02–06, civilutskottet 06–09, 10, 15 och 19–22, ordförande 09, vice ordförande 14–15 och 16–18. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14. Suppleant trafikutskottet 02–06, försvarsutskottet 06–14, civilutskottet 22– och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 14–22, riksdagsstyrelsen 22– och ledamotsrådet 22–. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 22–.
Föräldrar
Ombudsmannen Jan Löfstrand och undersköterskan Anita Löfstrand, f. Hadarson.
Utbildning
Fil.mag., statistik. Fil.kand., nationalekonomi.
Anställningar
Livsmedelsarbetare 93–94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Djurskyddsmyndigheten 03–07. Ledamot, Boverkets insynsråd 06–10 och 16–. Ledamot, insynsrådet för Länsstyrelsen i Östergötlands län 11–. Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–14. Ledamot, referensgruppen för ny äktenskapslagstiftning 05–07. Ledamot, referensgruppen för avskaffandet av revisionsplikten 06–08. Ledamot, parlamentariska kommittén om en ny organisation för polisen 10–13. Ledamot, Bostadsplaneringskommittén 15. Regeringens särskilda utredare, Utredningen om vissa konsumentkrediter 15–16.
Kommunala uppdrag
Styrelseledamot, AB Stångåstaden, Linköpings kommun 07–11. Vice ordförande, Mjärdevi Science Park AB 07–15 och styrelseledamot 15–. Styrelseledamot, Tekniska Verken i Linköping AB 11–15 och 18–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU i Östergötland 00–04. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Östergötland 00–. Ordförande, Socialdemokraterna i Linköping 05–11. Styrelseledamot, Sverok –03.
Bostadsort
Linköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lagstadgad ursprungsmärkning av kött på restauranger
Skriftlig fråga 2018/19:262 av Johan Löfstrand (S)
Fråga 2018/19:262 Lagstadgad ursprungsmärkning av kött på restauranger av Johan Löfstrand S till Statsrådet Jennie Nilsson S I Finland ska restauranger från maj i år tydligt ange vilket land det kött som serveras kommer ifrån. Många konsumenter är i dag intresserade av varifrån det kött man äter kommer ifrån. Som konsument- Inlämnad
- 2019-02-18
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Betänkande 2018/19:CU1
Drygt 4,7 miljarder kronor av statens budget för 2019 går till utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Mest pengar, 3 miljarder kronor, går till investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. Lantmäteriet får drygt 600 miljoner kr, och Boverket drygt 300 miljoner kr. Riksdagen sa ja till Moderaternas och Kristdemokraternas förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget innebär bland annat att stödet för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer, stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande och stödet för investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande på sikt kommer att avvecklas.
Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.
- Behandlade dokument
- 9
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 50, 130 minuter
- Justering
- 2018-12-13
- Bordläggning
- 2018-12-14
- Debatt
- 2018-12-15
- Beslut
- 2018-12-17
Campus Norrköping
Motion 2018/19:1964 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1964 av Mattias Ottosson m.fl. S Campus Norrköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av fler utbildningsplatser med fokus på att möta den pågående omvandlingen på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Underlätta samordning
Motion 2018/19:1957 av Eva Lindh m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1957 av Eva Lindh m.fl. S Underlätta samordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över samverkan mellan huvudmän och tillkännager detta för regeringen. Motivering Framtidens utmaningar möts bäst med utökade möjligheter till samordning- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Offentlighets- och sekretesslagen
Motion 2018/19:1802 av Eva Lindh m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1802 av Eva Lindh m.fl. S Offentlighets- och sekretesslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av offentlighets- och sekretesslagen bör göras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inom socialtjänsten gäller sekretess- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Strategiska hamnar
Motion 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. S Strategiska hamnar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen undersöka möjligheten att utse hamnar där staten tar ett ökat ansvar för planering av infrastrukturinvesteringar, och detta- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU14
Ordningsvakter
Motion 2018/19:1319 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1319 av Mattias Ottosson m.fl. S Ordningsvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över om ordningsvakter ska inordnas inom auktoriserade företag för att kunna utöva sitt yrke och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:JuU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barns cyklande
Motion 2018/19:1318 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1318 av Johan Andersson m.fl. S Barns cyklande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur samhället kan ta ett utökat ansvar för att barn lär sig cykla och får kunskap i trafiksäkerhet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Olyckor på vägarbetsplatser
Motion 2018/19:1317 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1317 av Mattias Ottosson m.fl. S Olyckor på vägarbetsplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur olyckorna kan minskas samt hur fler mobila fartkameror kan användas vid vägarbetsplatser och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bredband i glesbygd
Motion 2018/19:1301 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1301 av Johan Löfstrand m.fl. S Bredband i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att de resurser som satsas för utbyggnad av bredband kommer även mindre kommuner och landsbygd till del och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Teknisk infrastruktur i glesbygd
Motion 2018/19:1299 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1299 av Johan Löfstrand m.fl. S Teknisk infrastruktur i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över hur mobiltäckningen kan förbättras runt om i landet och även, genom kommunerna, se över möjligheterna- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett demokratiskt statsskick
Motion 2018/19:1620 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1620 av Teresa Carvalho m.fl. S Ett demokratiskt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att fasa ut monarkin till förmån för ett demokratiskt statsskick och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Marknadsföringen av appläkarföretag
Motion 2018/19:1614 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1614 av Johan Löfstrand m.fl. S Marknadsföringen av appläkarföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att marknadsföringen av sjukvårdstjänster bör regleras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Marknadsföringen från appläkarföretag- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU8
Opinionsundersökningars påverkan på valresultat
Motion 2018/19:1587 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1587 av Teresa Carvalho m.fl. S Opinionsundersökningars påverkan på valresultat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att reglera att opinionsundersökningar publiceras i nära anslutning till val och tillkännager detta- Inlämnad
- 2018-11-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:KU29
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken
Motion 2018/19:1180 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1180 av Johan Andersson m.fl. S Kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckla bostadsbidraget
Motion 2018/19:1136 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1136 av Johan Löfstrand m.fl. S Utveckla bostadsbidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över bostadsbidraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bostadsbidraget är en ekonomisk ersättning som kom till för att hjälpa- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SfU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Decentralisering
Motion 2018/19:1065 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1065 av Teresa Carvalho m.fl. S Decentralisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om decentralisering för fler jobb och ökad tillväxt och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att ta till vara utvecklingskraften i hela Sverige- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Småföretagare
Motion 2018/19:1064 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1064 av Johan Andersson m.fl. S Småföretagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra trygghetssystemen för småföretagare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU7 2018/19:SfU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Landsbygdsjobb
Motion 2018/19:1063 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1063 av Johan Andersson m.fl. S Landsbygdsjobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av förutsättningarna för arbetstillfällen på landsbygden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har olika regioner olika konkurrensfördelar- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildning inom vård och omsorg
Motion 2018/19:1055 av Eva Lindh m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1055 av Eva Lindh m.fl. S Utbildning inom vård och omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildning inom vård och omsorg och tillkännager detta för regeringen. Motivering När kroppen inte längre orkar med vardagslivets alla utmaningar- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag