Johan Löfstrand (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 88
- Titel
- Statistiker.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Förste vice gruppledare
Civilutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Ledamotsrådet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-07-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-02-27 – 2017-06-30
- Ordinarie
- 2016-01-01 – 2017-02-26
- Ledig
- 2015-09-01 – 2015-12-31
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2015-08-31
Socialdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2022-10-07 –
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2017-07-01 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-03-02 – 2017-06-30
- Vice ordförande
- 2016-01-01 – 2017-03-02
- Ledamot
- 2015-09-18 – 2015-12-31
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2015-09-18
- Ledamot
- 2009-11-28 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2009-11-03 – 2009-11-27
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-11-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Vice ordförande
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Lagutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 –
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 –
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2013-03-20 – 2014-03-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot lagutskottet 02–06, civilutskottet 06–09, 10, 15 och 19–22, ordförande 09, vice ordförande 14–15 och 16–18. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14. Suppleant trafikutskottet 02–06, försvarsutskottet 06–14, civilutskottet 22– och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 14–22, riksdagsstyrelsen 22– och ledamotsrådet 22–. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 22–.
Föräldrar
Ombudsmannen Jan Löfstrand och undersköterskan Anita Löfstrand, f. Hadarson.
Utbildning
Fil.mag., statistik. Fil.kand., nationalekonomi.
Anställningar
Livsmedelsarbetare 93–94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Djurskyddsmyndigheten 03–07. Ledamot, Boverkets insynsråd 06–10 och 16–. Ledamot, insynsrådet för Länsstyrelsen i Östergötlands län 11–. Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–14. Ledamot, referensgruppen för ny äktenskapslagstiftning 05–07. Ledamot, referensgruppen för avskaffandet av revisionsplikten 06–08. Ledamot, parlamentariska kommittén om en ny organisation för polisen 10–13. Ledamot, Bostadsplaneringskommittén 15. Regeringens särskilda utredare, Utredningen om vissa konsumentkrediter 15–16.
Kommunala uppdrag
Styrelseledamot, AB Stångåstaden, Linköpings kommun 07–11. Vice ordförande, Mjärdevi Science Park AB 07–15 och styrelseledamot 15–. Styrelseledamot, Tekniska Verken i Linköping AB 11–15 och 18–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU i Östergötland 00–04. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Östergötland 00–. Ordförande, Socialdemokraterna i Linköping 05–11. Styrelseledamot, Sverok –03.
Bostadsort
Linköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Producentansvar för förpackningar
Skriftlig fråga 2023/24:911 av Johan Löfstrand (S)
Fråga 2023/24:911 Producentansvar för förpackningar av Johan Löfstrand S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Wellnox Health AB är ett företag som tillverkar juicer och andra drycker under varumärket Rå. I deras produktutbud finns bland annat en 65 milliliters shotflaska i PET. Wellnox har anpassat sig till EU:s miljödirektiv,- Inlämnad
- 2024-05-15
- Svarsdatum
- 2024-05-22
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Det svenska pantsystemets framtid
Skriftlig fråga 2023/24:125 av Johan Löfstrand (S)
Fråga 2023/24:125 Det svenska pantsystemets framtid av Johan Löfstrand S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Det pågår just nu ett arbete inom EU med att revidera Förpackningsdirektivet Packaging and Packaging Waste 94/62/ECSyftet är att styra förpackningssektorn mot klimatneutralitet till 2050. Syftet är mycket bra,- Inlämnad
- 2023-10-16
- Svarsdatum
- 2023-10-25
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Sveriges förhandlingsposition när det gäller eventuellt beslut om PPWR
Skriftlig fråga 2022/23:927 av Johan Löfstrand (S)
Fråga 2022/23:927 Sveriges förhandlingsposition när det gäller eventuellt beslut om PPWR av Johan Löfstrand S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Livsmedelsförpackningar spelar en viktig roll i det europeiska och det svenska livsmedelssystemet genom att underlätta tillgången till livsmedel och överkomliga priser, minska- Inlämnad
- 2023-08-18
- Svarsdatum
- 2023-09-01
- Besvarare
- Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
Fortsatt skattebefrielse för biogas
Skriftlig fråga 2022/23:272 av Johan Löfstrand (S)
Fråga 2022/23:272 Fortsatt skattebefrielse för biogas av Johan Löfstrand S till Finansminister Elisabeth Svantesson M Den europeiska energikrisen visar bland annat på Europas sårbarhet på energiområdet. Med det stora importberoende av energi EU har blir det särskilt tydligt hur viktiga de energiresurser som finns inom- Inlämnad
- 2023-01-25
- Svarsdatum
- 2023-02-01
- Besvarare
- Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Lagstadgad ursprungsmärkning av kött på restauranger
Skriftlig fråga 2018/19:262 av Johan Löfstrand (S)
Fråga 2018/19:262 Lagstadgad ursprungsmärkning av kött på restauranger av Johan Löfstrand S till Statsrådet Jennie Nilsson S I Finland ska restauranger från maj i år tydligt ange vilket land det kött som serveras kommer ifrån. Många konsumenter är i dag intresserade av varifrån det kött man äter kommer ifrån. Som konsument- Inlämnad
- 2019-02-18
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Trafiksäkerhet för mc-förare
Skriftlig fråga 2017/18:283 av Johan Löfstrand (S)
Fråga 2017/18:283 Trafiksäkerhet för mc-förare av Johan Löfstrand S till Statsrådet Tomas Eneroth S Diskussionen kring trafiksäkerheten för mc-förare är långt ifrån ny. De stora insatser som görs för att öka trafiksäkerheten utgår ofta från bilar och bilister, inte andra fordon och trafikanter, något som påverkar alla- Inlämnad
- 2017-11-15
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Moms på simskolor
Skriftlig fråga 2016/17:935 av Johan Löfstrand (S)
Fråga 2016/17:935 Moms på simskolor av Johan Löfstrand S till Finansminister Magdalena Andersson S Att kunna simma är viktigt och något som många av oss tar för självklart. Men för att kunna simma krävs respekt för och erfarenhet av vatten. Det är i simskolan för små barn som man får vattenvana och därmed respekt för- Inlämnad
- 2017-02-23
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Problem till följd av Postnords organisationsförändring
Skriftlig fråga 2016/17:455 av Johan Löfstrand (S)
Fråga 2016/17:455 Problem till följd av Postnords organisationsförändring av Johan Löfstrand S till Statsrådet Peter Eriksson MP Postnord skapades genom en sammanslagning av den svenska och den danska posten. Den senaste tiden har vi kunnat höra mycket kritik mot företaget, och antalet klagomål på företaget som PTS Post-- Inlämnad
- 2016-12-06
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Drönarföretagens svårigheter efter ny dom
Skriftlig fråga 2016/17:302 av Johan Löfstrand (S)
Fråga 2016/17:302 Drönarföretagens svårigheter efter ny dom av Johan Löfstrand S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Mark- och miljööverdomstolen har slagit fast att drönare med kamera kräver tillstånd från länsstyrelsen. Detta innebär inget förbud, men det krävs nu att de företag som arbetar med- Inlämnad
- 2016-11-09
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Den stora ökningen av spelande på internetkasinon
Skriftlig fråga 2015/16:1073 av Johan Löfstrand (S)
Fråga 2015/16:1073 Den stora ökningen av spelande på internetkasinon av Johan Löfstrand S till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Enligt Folkhälsomyndigheten utvecklar ungefär 100 000 svenskar varje år ett problemspelande. Även om rörligheten in i och ut ur spelproblem är stor, då lika många kommer bort- Inlämnad
- 2016-04-06
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Riskkapitalbolag inom äldreomsorgen
Skriftlig fråga 2013/14:774 av Johan Löfstrand (S)
Fråga 2013/14:774 Riskkapitalbolag inom äldreomsorgen av Johan Löfstrand S till Statsrådet Maria Larsson KD De senaste åren har vårdföretaget Attendo Sverige AB, som ägs av riskkapitalbolaget IK Investment Partners, sammankopplats med en rad skandaler inom vårdområdet. Det har rört sig om missförhållanden och vanvård,- Inlämnad
- 2014-08-25
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Beräkning av antagandeinkomst
Skriftlig fråga 2013/14:551 av Johan Löfstrand (S)
Fråga 2013/14:551 Beräkning av antagandeinkomst av Johan Löfstrand S till Statsrådet Ulf Kristersson M När en person insjuknar eller får nedsatt arbetsförmåga räknar Försäkringskassan fram en antagandeinkomst utifrån vad personen har för inkomst vid tillfället. Skulle sedan förhållandet för personen förändras, så att- Inlämnad
- 2014-04-03
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Uppsägningarna inom svensk etanolproduktionsindustri
Skriftlig fråga 2013/14:472 av Löfstrand, Johan (S)
den 7 mars Fråga 2013/14:472 Uppsägningarna inom svensk etanolproduktionsindustri av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Agroetanol i Norrköping har varslat 25 personer, och skälet, enligt Lantmännen, är politiska beslut om nya styrmedel för etanol. Indirekt påverkas även många fler arbetstillfällen- Inlämnad
- 2014-03-07
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Det kommunala informationsansvaret - eleverna som hamnar utanför
Skriftlig fråga 2013/14:46 av Löfstrand, Johan (S)
den 16 oktober Fråga 2013/14:46 Det kommunala informationsansvaret eleverna som hamnar utanför av Johan Löfstrand S till utbildningsminister Jan Björklund FP Nästan en av fyra elever från de nationella programmen slutför inte gymnasiet inom tre år. I reella tal är det i en kommun som Linköping ca 250 ungdomar- Inlämnad
- 2013-10-16
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Återkrav av gårdsstöd och miljöstöd
Skriftlig fråga 2012/13:760 av Löfstrand, Johan (S)
den 16 september Fråga 2012/13:760 Återkrav av gårdsstöd och miljöstöd av Johan Löfstrand S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Statens återkrav av gårdsstöd har varit föremål för diskussion och debatt under en längre tid. Frustrationen är stor runt om i landet, speciellt i Östergötland, som är extra hårt- Inlämnad
- 2013-09-16
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Regeringens arbete med utfasning av kreosot
Skriftlig fråga 2012/13:752 av Löfstrand, Johan (S)
den 11 september Fråga 2012/13:752 Regeringens arbete med utfasning av kreosot av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C En diskussion har blossat upp i Östergötland och Småland kring Svenska kraftnäts bygge av Sydvästlänken. Det handlar om användandet av tonvis med kreosotbehandlade träsliprar som ska- Inlämnad
- 2013-09-11
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Förutsättningarna för inhemsk etanolproduktion
Skriftlig fråga 2012/13:567 av Löfstrand, Johan (S)
den 10 juni Fråga 2012/13:567 Förutsättningarna för inhemsk etanolproduktion av Johan Löfstrand S till statsrådet Anna-Karin Hatt C När regeringen offentliggjorde införandet av ett kvotpliktsförslag för biodrivmedel framfördes att syftet var att reducera utsläppen från transportsektorn med ytterligare 600 000 ton- Inlämnad
- 2013-06-10
- Besvarare
- Anna-Karin Hatt (C)
Skatt på biosyntetiska drivmedel
Skriftlig fråga 2012/13:540 av Löfstrand, Johan (S)
den 23 maj Fråga 2012/13:540 Skatt på biosyntetiska drivmedel av Johan Löfstrand S till finansminister Anders Borg M Sverige har högre arbetslöshet än alla jämförbara länder i Europa. Det gör att vi måste se till alla politikområden för att skapa jobb. Ett område som både kan skapa jobb och bidra till att lösa- Inlämnad
- 2013-05-23
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Bullerproblematiken i Linköping
Skriftlig fråga 2012/13:539 av Löfstrand, Johan (S)
den 23 maj Fråga 2012/13:539 Bullerproblematiken i Linköping av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Bullerfrågan i Linköping har varit aktuell länge nu. Den mycket otydliga lagstiftningen och de berörda myndigheternas anvisningar kring flygbuller har skapat stor osäkerhet och förhindrar, rent av omöjliggör,- Inlämnad
- 2013-05-23
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Staten som indrivare av oskäliga räntor
Skriftlig fråga 2012/13:512 av Löfstrand, Johan (S)
den 16 maj Fråga 2012/13:512 Staten som indrivare av oskäliga räntor av Johan Löfstrand S till statsrådet Birgitta Ohlsson FP Skuldsättningen i Sverige ökar. Fler och fler tar lån och får avbetalningar som gör att vardagsekonomin blir svår att få i balans. Det handlar om sms-lån och om avbetalningar på inte bara- Inlämnad
- 2013-05-16
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)