Ibrahim Baylan (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Ombudsman.
- Född år
- 1972
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2022-06-28
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2011-08-16 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-28 – 2011-08-15
- Ordinarie
- 2008-01-01 – 2011-03-27
- Ledig
- 2007-09-01 – 2007-12-31
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-08-31
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2009-10-14 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2008-01-01 – 2009-03-17
- Ledamot
- 2007-09-26 – 2007-12-31
Utbildningsutskottet
- Vice ordförande
- 2012-03-01 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-02-23
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-09-25
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-06-28
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2010-10-19
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Statsrådsberedningen
- Statsråd
- 2016-05-25 – 2019-01-21
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2004-11-01 – 2006-10-06
Miljödepartementet
- Statsråd
- 2014-10-03 – 2014-12-31
Miljö- och energidepartementet
- Statsråd
- 2015-01-01 – 2016-05-25
Näringsdepartementet
- Näringsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-07 och vice ordförande 12-14. Ledamot trafikutskottet 07 och ordförande 08-09. Suppleant trafikutskottet 09-10 och utbildningsutskottet 10-12. Ledamot krigsdelegationen 07-10 och 12-14. Statsråd (skolminister), Utbildnings- och kulturdepartementet 041101-061006. Statsråd (energiminister), Miljödepartementet 141003-141231. Statsråd (energiminister), Miljö- och energidepartementet 150101-160525. Statsråd (samordnings- och energiminister), Statsrådsberedningen 160525-190121 och näringsminister, Näringsdepartementet 190121-.
Utbildning
Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje, Botkyrka. Nationalekonomi och statsvetenskap, Umeå universitet.
Anställningar
Restaurangbiträde, Åhléns city, Stockholm 88-94. Assistent, Umeå arbetarekommun 99-00. Projektledare, Socialdemokraternas partiexpedition 00-01. Ombudsman, HTF-Västerbotten 01-04.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Friskolekommittén 12-13.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig (ersättare), Umeå 02-04. Ersättare/ledamot, skolstyrelsen 97-02. Ledamot, gymnasie- och utbildningsnämnden 02-04, vikarierande ordförande 04. Ordförande, jämställdhetsutskottet, Umeå kommun 02-04.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU Umeå 97-99. Styrelseersättare och styrelseledamot, Socialdemokraterna i Västerbotten 99-, ledamot verkställande utskottet 99-. Ersättare, Socialdemokraternas verkställande utskott 05-. Ordförande och vice ordförande, Umeå studentkår 97-98. Partisekreterare 09-11.
Bostadsort
Huddinge
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Läsning i skolan
Interpellation 2006/07:522 av Baylan, Ibrahim (s)
den 11 maj Interpellation 2006/07:522 Läsning i skolan av Ibrahim Baylan s till statsrådet Jan Björklund fp Även om internationella jämförelser visar att svenska elevers läsförmåga är god har det funnits tendenser till att läsningen framför allt bland pojkar tappar mark. Resultatet är att läsförmågan bland eleverna- Inlämnad
- 2007-05-11
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Skolsegregation
Interpellation 2006/07:521 av Baylan, Ibrahim (s)
den 10 maj Interpellation 2006/07:521 Skolsegregation av Ibrahim Baylan s till statsrådet Jan Björklund fp Sverige har ett av världens mest jämlika skolsystem, men det finns oroande tendenser till ökade klyftor och segregation. I framför allt storstäderna är den sociala och etniska segregationen ett allvarligt- Inlämnad
- 2007-05-10
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Integrationspolitiska skäl för flytt av statlig verksamhet
Interpellation 2006/07:507 av Damberg, Mikael (s)
den 4 maj Interpellation 2006/07:507 Integrationspolitiska skäl för flytt av statlig verksamhet av Mikael Damberg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Nycirkusutbildningen på Danshögskolan DH etablerades i Botkyrka kommun genom ett riksdags- och regeringsbeslut hösten 2004. Den fråga- Inlämnad
- 2007-05-04
- Besvarare
- Lars Leijonborg (FP)
Försämringar i skolan
Interpellation 2006/07:377 av Ringholm, Bosse (s)
den 2 mars Interpellation 2006/07:377 Försämringar i skolan av Bosse Ringholm s till statsrådet Jan Björklund fp Den borgerliga alliansen lovade under valrörelsen fler jobb och att skolan skulle vara ett prioriterat område. I verkligheten tycks den borgerliga politiken vara den motsatta. I Stockholms stad, exempelvis,- Inlämnad
- 2007-03-02
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Ett rikt kulturutbud i hela landet
Interpellation 2006/07:374 av Baylan, Ibrahim (s)
den 2 mars Interpellation 2006/07:374 Ett rikt kulturutbud i hela landet av Ibrahim Baylan s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Förutsättningarna för kulturverksamhet varierar över landet. Långa avstånd gör det dyrare och svårare för kulturinstitutioner i norra Sverige att bedriva sin verksamhet än för- Inlämnad
- 2007-03-02
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Kommunernas förutsättningar att ta emot flyktingar
Interpellation 2006/07:386 av Pertoft, Mats (mp)
den 6 mars Interpellation 2006/07:386 Kommunernas förutsättningar att ta emot flyktingar av Mats Pertoft mp till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Världen upplever återigen en stor flyktingvåg när invånarna i Irak flyr från terror och hot. Det är bra att Sverige öppnar sina gränser och tar- Inlämnad
- 2007-03-06
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Värdigt slut på arbetslivet
Interpellation 2006/07:313 av Baylan, Ibrahim (s)
den 15 februari Interpellation 2006/07:313 Värdigt slut på arbetslivet av Ibrahim Baylan s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I Västerbottens-Kuriren stod följande att läsa den 12 februari 2007: Anita Kenneman är 62 år och blev utan jobb för snart fyra år sedan. Efter ett år på folkhögskola och en- Inlämnad
- 2007-02-15
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)
Åtgärder för att skollagen även ska gälla fritids
Interpellation 2006/07:209 av Pertoft, Mats (mp)
den 9 januari Interpellation 2006/07:209 Åtgärder för att skollagen även ska gälla fritids av Mats Pertoft mp till statsrådet Jan Björklund fp Skolverket konstaterar i sin lägesbedömning 2006 att fritidsverksamheten ute i landet är en torftig och ensidig verksamhet. Stora grupper och små resurser. Fritidshemmen- Inlämnad
- 2007-01-09
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Barngruppernas storlek i fritidshemmen
Interpellation 2006/07:250 av Baylan, Ibrahim (s)
den 24 januari Interpellation 2006/07:250 Barngruppernas storlek i fritidshemmen av Ibrahim Baylan s till statsrådet Jan Björklund fp Fritidshemmen fyller en viktig funktion som en pedagogisk gruppverksamhet. Förra året var 327 000 barn mellan sex och tolv år inskrivna i verksamheten. I Skolverkets Lägesbedömning- Inlämnad
- 2007-01-24
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Elevinflytande
Interpellation 2006/07:99 av Baylan, Ibrahim (s)
den 24 november Interpellation 2006/07:99 Elevinflytande av Ibrahim Baylan s till statsrådet Jan Björklund fp Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet den 21 november avser statsrådet Jan Björklund att sätta stopp för den försöksverksamhet som ger landets gymnasier möjlighet att tillsätta lokala styrelser med elevmajoritet.- Inlämnad
- 2006-11-24
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Arbetsmiljö
Interpellation 2006/07:57 av Lindgren, Sylvia (s)
den 9 november Interpellation 2006/07:57 Arbetsmiljö av Sylvia Lindgren s till statsrådet Sven Otto Littorin m Stora farhågor har väckts för att ohälsan i arbetslivet kommer att öka om kunskap och tillsyn av risker i arbetslivet nedmonteras. De reformer som den nya regeringen föreslår kan inte tydas på något annat- Inlämnad
- 2006-11-09
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)