Gustav Blix (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2011-06-04 – 2014-09-29
- Ledig
- 2011-02-07 – 2011-06-03
- Ordinarie
- 2008-12-08 – 2011-02-06
- Ledig
- 2008-09-08 – 2008-12-07
- Ordinarie
- 2006-10-03 – 2008-09-07
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2016-10-03 – 2016-12-02
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2007-09-27 – 2010-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2013-11-22 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Extra suppleant
- 2016-10-03 – 2016-12-02
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2007-10-18 – 2008-06-18
EU-nämnden
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-10-03
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2007-10-16 – 2014-10-03
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2012-05-09 – 2014-10-03
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2007-10-16 – 2014-10-07
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-14 och 16 (statsrådsersättare 140929-141003, ersättare 161003-161202). Ledamot utbildningsutskottet 06-07, utrikesutskottet 07-10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 07-08, 09 och 10 och EU-nämnden 10-14. Suppleant skatteutskottet 06-10, EU-nämnden 06-10, utrikesutskottet 10-14 och konstitutionsutskottet 13-14. Extra suppleant socialutskottet 16. Ledamot krigsdelegationen 07-14 och Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 12-14. Suppleant Utrikesnämnden 07-14 och OSSE-delegationen 10-14.
Föräldrar
Auktoriserade revisorn Clas Blix och tandläkaren Pernilla Blix, f. Söderberg.
Utbildning
Gymnasieskola, 3-årig samhällsvetenskaplig linje, Franska skolan, Stockholm 90-94. Utbytesstudent, Torrey Pines High School, Del Mar, Kalifornien, USA 91-92. Civilekonomexamen, nationalekonomi med makroekonomisk inriktning, Handelshögskolan i Stockholm, slutår 02. Utbildning för ledande personer inom svenskt samhälls- och näringsliv (Solbackakursen), Försvarshögskolan 09. European Foreign Policy Challenges, International Visitor Leadership Program, U.S. Department of State 10. Certifierad facilitator, De 7 goda vanorna, Franklin Covey Sweden AB 15.
Anställningar
Politisk sekreterare, Moderaternas riksdagskansli 00-01. Projektledare för det s.k. Stockholmsprojektet, Timbro AB 01. Projektledare hos Moderaternas partisekreterare, valrörelsen 02. Koordinator för tidningen Metro:s handutdelarverksamhet, Stockholm 02-03. Borgarrådssekreterare, Moderaterna i Stockholms stadshus 03-06. Egen företagare, Gustav Blix AB 14-. Chef för tankesmedjan Epicenter 16-17. PR och kommunikationsansvarig, Investment AB Spiltan 17-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) 07-08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholm 98-02. Ledamot och gruppledare, Norrmalms stadsdelsnämnd, ordförande i nämndens sociala delegation 98-00. Suppleant, styrelsen för AB Stockholmshem 99-03. Revisor (ordförande) för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning, Stockholms kommun 07-15. Vice ordförande, valnämnden, Stockholms stad 15-16.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderat skolungdom (MSU) 92-93. Vice riksordförande, MSU 93-95. Ledamot, distriktsstyrelsen Moderata ungdomsförbundet (MUF) i Stockholms län 95-96 och 97-98. 2:e vice distriktsordförande, MUF Stockholms län 98-99. Ledamot, förbundsstyrelsen MUF 98-00. Styrelseledamot, Jarl Hjalmarson Stiftelsen 09-. Ordförande, BRF Hemmet 18 16-. Ledamot, styrelsen för Medborgarskolan, Stockholm 16-.
Litteratur
Currency Boards - a Viable Solution? The Case of Estonia (02, tillsammans med Hans Grundberg), Economic Freedom in the EU: Mediocre today - world leader tomorrow? (14).
Bostadsort
Stockholm
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige
Motion 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:3508 av Cecilia Widegren m.fl. M med anledning av prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i 2 lagen 2006:323 om utbyte av sprutor och kanyler. Riksdagen ställer sig bakom det- Inlämnad
- 2016-10-26
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget
Betänkande 2012/13:UU17
Riksdagen sa ja till att ett protokoll ansluts till två av EU:s grundfördrag, fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Protokollet klargör innehållet i och tillämpningen av Lissabonfördraget. Protokollet ändrar inte vare sig Lissabonfördraget eller förhållandet mellan EU och dess medlemsländer.
Protokollet tillkom efter att Irland i en folkomröstning 2008 sagt nej till Lissabonfördraget. Protokollet förtydligar att Lissabonfördraget inte påverkar vissa bestämmelser i Irlands författning om skydd för rätt till liv, skydd av familjen och skydd av rätt till utbildning. Lissabonfördraget förändrar inte heller EU:s befogenheter när det gäller beskattning eller de enskilda EU-ländernas säkerhets- och försvarspolitik. Efter att Europeiska rådet beslutat om protokollet sa Irland 2009 ja till Lissabonfördraget i en ny folkomröstning.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 11, 43 minuter
- Justering
- 2013-04-18
- Debatt
- 2013-05-02
- Beslut
- 2013-05-15
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 30 januari
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 30Uthyrningsrätt för privatbostäder
Motion 2011/12:C407 av Gustav Blix (M)
Motion till riksdagen 2011/12:C407 av Gustav Blix M Uthyrningsrätt för privatbostäder M0814 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga införandet av uthyrningsrätt för privatbostäder med fri hyressättning. Motivering I slutet av 2010 stod- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avvecklandet av det statliga ägandet av Akademiska Hus
Motion 2011/12:Fi297 av Gustav Blix (M)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi297 av Gustav Blix M Avvecklandet av det statliga ägandet av Akademiska Hus M0754 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behoven av en genomgripande översyn av Akademiska Hus AB:s verksamhet och fastighetsinnehav- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU25
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
100 år sedan Raoul Wallenbergs födelse
Motion 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. (M, FP, C, KD)
Motion till riksdagen 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. M, FP, C, KD 100 år sedan Raoul Wallenbergs födelse m910 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att högtidlighålla 100-årsdagen av Raoul Wallenbergs födelse den 4 augusti 2012 genom att göra- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skyddet för whistleblowers
Motion 2010/11:K408 av Gustav Blix (M)
Motion till riksdagen 2010/11:K408 av Gustav Blix M Skyddet för whistleblowers m1894 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen för att stärka och skydda den enskildes möjlighet att påtala och slå larm vid oegentligheter- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:KU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Personval på riktigt
Motion 2010/11:K407 av Gustav Blix (M)
Motion till riksdagen 2010/11:K407 av Gustav Blix M Personval på riktigt m1443 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dagens personvalsspärrar bör avskaffas till riksdag, kommun, landsting och Europaparlament. Motivering Personvalsinslaget- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Beskattning av granntjänster
Motion 2010/11:Sk431 av Gustav Blix (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk431 av Gustav Blix M Beskattning av granntjänster m1264 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av beskattningen av granntjänster. Motivering Svartarbete det vill säga arbetsinkomster som- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU23
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Synliga skatterna
Motion 2010/11:Sk430 av Gustav Blix (M)
Motion till riksdagen 2010/11:Sk430 av Gustav Blix M Synliga skatterna m1444 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ för att se till att Skatteverket på deklarationen även uppger de olika socialförsäkringsavgifter- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2010/11:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Östlig Golden Gate-bro i Stockholm
Motion 2010/11:T210 av Mats Gerdau och Gustav Blix (M)
Motion till riksdagen 2010/11:T210 av Mats Gerdau och Gustav Blix M Östlig Golden Gate-bro i Stockholm m1371 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att färdigställa en ringled runt Stockholms innerstad. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2010-10-21
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:TU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Faställelse av Gränsöversynen Sverige–Finland 2006
Betänkande 2009/10:UU8
Gränsen mellan Sverige och Finland ändras för att upprätthålla en korrekt och regelrätt riksgräns. Riksgränsen ska följa djupfåran i älvarna Torne, Muonio och Könkämä. Eftersom djupfåran ändras successivt ska gränsöversyner genomföras vart tjugofemte år. De aktuella ändringarna följer förslagen i gränsöversynen som gjordes 2006 och innebär att mindre vattenområden i Torne älv förs över från Sverige till Finland och att andra områden förs över från Finland till Sverige.- Behandlade dokument
- 1
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 1, 5 minuter
- Justering
- 2009-10-13
- Debatt
- 2009-10-21
- Beslut
- 2009-10-22
EU:s strategi för Östersjöområdet
Utlåtande 2009/10:UU5
Utrikesutskottet har granskat ett meddelande från EU-kommissionen med förslag till EU:s strategi för Östersjöområdet. Strategin syftar till att fördjupa samarbetet runt Östersjön för att ta vara på den gemensamma lagstiftningen och existerande finansiella instrument för att Östersjöregionen ska utvecklas till en hållbar region miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Utskottet välkomnar kommissionens förslag och riksdagen avslutade ärendet med detta. Därefter skickades utlåtandet till Regeringskansliet och för kännedom till EU-kommissionen.- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 9, 60 minuter
- Justering
- 2009-10-13
- Debatt
- 2009-10-21
- Beslut
- 2009-10-22
Synliggörande av vårt skattesystem
Motion 2009/10:Sk548 av Anna Kinberg Batra och Gustav Blix (m)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk548 av Anna Kinberg Batra och Gustav Blix m Synliggörande av vårt skattesystem m1608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att synliggöra sociala avgifter i deklarationen. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU30
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Skatteåterbäring
Motion 2009/10:Fi322 av Anna Kinberg Batra m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi322 av Anna Kinberg Batra m.fl. m Skatteåterbäring m1607 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra för individuell återbäring av kommunal- och landstingsskatt vid överskott. Motivering Regering och riksdag- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag