Gudrun Brunegård (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län, plats 293
- Titel
- Leg. sjuksköterska/Distriktssköterska.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Ledamot
Justitieutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Ledamot
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-04-01 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-03-03 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-04-01 – 2021-03-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-03-29 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-03-03 – 2022-03-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2021-11-11 – 2021-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2022-10-27 –
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 19–. Ledamot utbildningsutskottet 19–21, utrikesutskottet 22 och konstitutionsutskottet 22–. Suppleant utrikesutskottet 21–22 och 22–, utbildningsutskottet 21–22, socialutskottet 21–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 21 och justitieutskottet 22–. Ledamot riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22–. Suppleant Riksdagens råd för Riksrevisionen 22–.
Föräldrar
Adjunkten Carl-Åke Pettersson och postkassören Svea Pettersson, f. Andersson.
Utbildning
Grundskola, Oskarshamn och Kalmar, slutår 73. Gymnasieskola, humanistisk linje, Kalmar 73–76. Högskoleexamen i engelska, fonetik och psykologi, Lunds universitet 78. Sjuksköterskeutbildning, Södra Sveriges Sjuksköterskehem, Lund 78–81. Medicinsk och kirurgisk sjukvård, Kopparbergs läns sjuksköterskeskola, Falun 82. Tropikmedicin/International Child Health 20 p, Uppsala universitet 90. Engelska 21–40 p, Hermods/Lunds universitet 93. Engelska 41-60 p, Högskolan i Växjö. Fil.kand.-examen 95. Distriktssköterskeutbildning med förskrivningsrätt för vissa läkemedel, Högskolan i Kalmar 97–98. Medicinsk etik, vetenskapsteori, omvårdnadskunskap, Högskolan i Kalmar. Fil. kand.-examen 00.
Anställningar
Leg. sjuksköterska, Mora lasarett och Leksands sjukhem 81–83. Registered Nurse grade A, Nkinga Hospital, Tanzania 84–85. Leg. sjuksköterska, Mora lasarett 85–86. Skolsköterska, Vimmerby kommun 88–90. Leg. sjuksköterska, Vimmerby sjukhus, 88–90. Nursing Officer, Nkinga Nurses Training School, Tanzania 90–91. Matron in charge/Administrator in charge, Mchukwi Hospital, Tanzania, 91–93. Leg. sjuksköterska, Vimmerby sjukhem, Vimmerby kommun 93. Skolsköterska, Vimmerby kommun, 1993–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot i parlamentarisk referensgrupp till Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet 13. Ledamot i referensgrupp för statlig utredning om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola 21–22. Ledamot i referensgrupp för den statliga betygsutredningen 21–22.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vimmerby 98– och 1:e vice ordförande 18–22. Ledamot, kommunstyrelsen och arbetsutskottet 03–09. Ledamot, socialnämnden 98–02. Vice ordförande, barn- och utbildningsnämnden, Vimmerby kommun 06–09. Ordförande, bildningsnämnden, Vimmerby kommun, 03-06. Landstingsfullmäktig, Kalmar län 02–, ersättare 00–02. Ledamot, landstingsstyrelsen/regionstyrelsen och arbetsutskottet, Kalmar län 09–19. Ledamot, Vimmerby folkhögskolas styrelse 00–09. Ledamot, folkhälso- och miljöutskottet, Landstinget i Kalmar län 00–06. Vice ordförande, primärvårds- och folktandvårdsutskottet, Landstinget i Kalmar län 09–19. Ersättare, polisstyrelsen, Kalmar län 00–02. Ledamot, styrgrupp för KY-utbildning i entreprenörskap inom hotell och restaurang 03–09. Ersättare, SKL:s utbildningsberedning 07–10. Ledamot, SKL:s primärvårds- och äldreomsorgsberedning 10–15. Ersättare, SKL:s primärvårds- och äldreomsorgsberedning 15–19.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Kristdemokraterna Vimmerby 99–, vice ordförande 00–02 och 22–, ordförande 02–22. Ledamot, distriktsstyrelsen, Kristdemokraterna Kalmar län 01– och 2:e vice ordförande 21–. Ersättare, Kristdemokraternas partistyrelse 17–19 och ledamot 19–. Ledamot, Kristdemokratiska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse 17–19. Ordförande för KDK Kalmar län 16–20. Ledamot distriktsstyrelsen, KDK Kalmar län 17–19.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Svenskt bistånd och spridning av läromedel som strider mot FN:s värderingar
Skriftlig fråga 2020/21:3341 av Gudrun Brunegård (KD)
Fråga 2020/21:3341 Svenskt bistånd och spridning av läromedel som strider mot FN:s värderingar av Gudrun Brunegård KD till Statsrådet Per Olsson Fridh MP Konflikten mellan Israel och palestinierna är både långvarig och komplex. Sverige har genom åren stått upp för Israels berättigande som Mellanösterns enda demokrati,- Inlämnad
- 2021-07-08
- Besvarare
- Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
Vård- och omsorgsutbildningen
Skriftlig fråga 2020/21:3243 av Gudrun Brunegård (KD)
Fråga 2020/21:3243 Vård- och omsorgsutbildningen av Gudrun Brunegård KD till Utbildningsminister Anna Ekström S Riktlinjerna för såväl den nuvarande vård- och omsorgsutbildningen som den som träder i kraft den 1 juli 2021 är tydliga. För vuxna som inte fullföljt nuvarande utbildning utan behöver komplettera med kurser- Inlämnad
- 2021-06-16
- Besvarare
- Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
Betänkande 2020/21:UU12
Riksdagen har behandlat en redogörelse om 2020 års verksamhet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) från OSSE:s svenska delegation, samt en skrivelse från regeringen om OSSE:s verksamhet under andra halvåret 2019 och helåret 2020.
Riksdagen välkomnar att Sverige under OSSE:s ministerrådsmöte i Bratislava i december 2019 enhälligt utsågs till att vara ordförande i organisationen 2021. Riksdagen ser också positivt på att Sverige som ordförande fortsätter att prioritera arbetet för att återställa respekten för de principer som den europeiska säkerhetsordningen vilar på.
Riksdagen noterar bland annat också att den parlamentariska församlingen under 2020 observerade fyra val, att den svenska delegationen deltog i samtliga observationer samt att församlingen på grund av pandemin dock inte kunde observera alla val som man planerat. Arbetet med valobservationer är en viktig beståndsdel i OSSE:s verksamhet och riksdagen ser positivt på att svenska ledamöter fortsätter att delta aktivt i dessa.
Riksdagen lade redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 34, 133 minuter
- Justering
- 2021-05-20
- Bordläggning
- 2021-06-08
- Debatt
- 2021-06-09
- Beslut
- 2021-06-10
Älvdalska som språk
Interpellation 2020/21:719 av Gudrun Brunegård (KD)
Interpellation 2020/21:719 Älvdalska som språk av Gudrun Brunegård KD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Älvdalska har en särställning i Sverige, vilket illustrerades i riksdagens kammare nyligen. En ledamot inledde sitt anförande med en mening på älvdalska, varvid talmannen erinrade om att svenska är det- Inlämnad
- 2021-05-11
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Rättssäkerheten för konvertiter hos svenska migrationsmyndigheter
Skriftlig fråga 2020/21:3010 av Gudrun Brunegård (KD)
Fråga 2020/21:3010 Rättssäkerheten för konvertiter hos svenska migrationsmyndigheter av Gudrun Brunegård KD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S För en muslim kan det vara förenat med livsfara att lämna islam och bli kristen. Lika stort kan hotet vara att avsvära sig tron och bli ateist. Hotet kan- Inlämnad
- 2021-05-27
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
med anledning av prop. 2020/21:192 Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott
Motion 2020/21:4078 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2020/21:4078 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:192 Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tulltjänstemäns skyldighet att ingripa mot brott och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2021-05-21
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2020/21:JuU37
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,
Riksrevisionens granskning av Sidas garantiverksamhet
Betänkande 2020/21:UU11
Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens granskning av Sveriges biståndsmyndighet, Sidas, garantiverksamhet och om den bedrivs på ett effektivt sätt. Orsaken till granskningen är att garantier har fått en ökad betydelse inom svenskt utvecklingssamarbete.
En garanti är ett finansiellt instrument som liknar en försäkring där en garant, mot en avgift, tar delar av den finansiella risk det innebär att låna ut pengar. På så sätt kan banker och investerare motiveras till att investera i utvecklingsrelaterade projekt som annars inte hade fått finansiering.
Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringen, Sida och Riksgäldskontoret i huvudsak har säkerställt att garantiverksamheten bedrivs på ett effektivt sätt. Riksrevisionen anser att regeringens styrning har varit tydlig och lämnar därför inga rekommendationer till regeringen. Sida bör dock bland annat säkerställa att det går att följa alla överväganden som legat till grund för garantiernas utformning.
Regeringen instämmer i att garantierna på ett kostnadseffektivt och innovativt sätt bidrar till att nå de mål som finns inom biståndspolitiken. Garantiramen har därför gradvis höjts under de senaste åren och uppgår för 2021 till 17 miljarder kronor.
Riksdagen välkomnade granskningen och instämde bland annat i de rekommendationer som riktats till Sida. Riksdagen sa nej till olika motioner inom området och lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 28, 90 minuter
- Justering
- 2021-05-06
- Bordläggning
- 2021-05-19
- Debatt
- 2021-05-20
- Beslut
- 2021-05-26
Åtgärder för att möjliggöra kulturupplevelser utomhus med minskad risk för smittspridning
Interpellation 2020/21:665 av Gudrun Brunegård (KD)
Interpellation 2020/21:665 Åtgärder för att möjliggöra kulturupplevelser utomhus med minskad risk för smittspridning av Gudrun Brunegård KD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Många avvägningar behöver göras för att begränsa smittspridningen under den pågående pandemin, vilka direkt och indirekt påverkar- Inlämnad
- 2021-04-20
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Trafikverkets översyn av begreppet riksintresse
Interpellation 2020/21:675 av Anders Åkesson (C)
Interpellation 2020/21:675 Trafikverkets översyn av begreppet riksintresse av Anders Åkesson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Trafikverket genomför just nu, på uppdrag av regeringen genom Boverket, en remiss på ett förslag om att ta bort eller förändra klassningen av riksintresse från en rad vägar och järnvägssträckor- Inlämnad
- 2021-04-23
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Afrika
Betänkande 2020/21:UU16
Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om Afrika från allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.
Förslagen handlar om Västafrika, Afrikas horn och Sydafrika med fokus på situationen i Västsahara, Somalia, Etiopien, Eritrea och Sydafrika.
- Behandlade dokument
- 20
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 13, 90 minuter
- Justering
- 2021-04-22
- Bordläggning
- 2021-04-28
- Debatt
- 2021-04-29
- Beslut
- 2021-05-05
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Finansminister Magdalena Andersson S Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman S Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans S Näringsminister- Datum
- 2021-04-29
med anledning av skr. 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2020/21:4016 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2020/21:4016 av Lars Adaktusson m.fl. KD med anledning av skr. 2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör se över möjligheten- Inlämnad
- 2021-04-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mellanöstern
Betänkande 2020/21:UU15
Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner som rör länder i Mellanöstern. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2018, 2019 och 2020.
Förslagen handlar exempelvis om minoriteters situation i Irak, Iran, Syrien och Turkiet samt om fredsprocessen i Mellanöstern.
- Behandlade dokument
- 47
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 33, 123 minuter
- Justering
- 2021-04-15
- Bordläggning
- 2021-04-21
- Debatt
- 2021-04-22
- Beslut
- 2021-04-28
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Utrikesminister Ann Linde S Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen MP Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Infrastrukturminister Tomas Eneroth S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2021-04-22
med anledning av prop. 2020/21:165 Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia
Motion 2020/21:3995 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2020/21:3995 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:165 Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undantaget i gravfriden för att täcka över Estonia ska- Inlämnad
- 2021-04-21
- Förslag
- 1
med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor
Motion 2020/21:3994 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2020/21:3994 av Mikael Oscarsson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Tullverkets direktåtkomst till tillstånd för explosiva varor och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2021-04-21
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2020/21:170 Barn som bevittnar brott
Motion 2020/21:3993 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2020/21:3993 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2020/21:170 Barn som bevittnar brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om höjda straff och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2021-04-21
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:JuU35
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
Temaparker och begränsningsförordningen
Skriftlig fråga 2020/21:2346 av Gudrun Brunegård (KD)
Fråga 2020/21:2346 Temaparker och begränsningsförordningen av Gudrun Brunegård KD till Socialminister Lena Hallengren S Efter ett år närmar vi oss nu den andra sommaren med pandemin. Besöksnäringen står i slutfasen av sin planering. Det är väl bekant hur hårt vissa delar, exempelvis Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby,- Inlämnad
- 2021-03-25
- Besvarare
- Socialminister Lena Hallengren (S)
med anledning av skr. 2020/21:108 Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden
Motion 2020/21:3892 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Motion till riksdagen 2020/21:3892 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av skr. 2020/21:108 Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om användandet av brottsskadeindex i polisens metodarbete för att klassificera- Inlämnad
- 2021-03-25
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:JuU32
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Möjlighet till betyg från årskurs 4
Betänkande 2020/21:UbU9
Regeringen vill införa möjlighet för de skolor som vill att sätta betyg från årskurs 4. Enligt förslaget är det skolans rektor som ska ta beslutet om tidigare betyg. Lärare ska ges tillfälle att yttra sig. Riksdagen sa ja till förslaget.
Lagändringen ska börja gälla den 1 april 2021 och omfattar årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och årskurs 5 och 6 i specialskolan.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 24, 77 minuter
- Justering
- 2021-02-25
- Bordläggning
- 2021-03-02
- Debatt
- 2021-03-03
- Beslut
- 2021-03-03