Eskil Erlandsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Kronobergs län
- Titel
- Lantmästare.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-03-12
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-05
Försvarsutskottet
- Ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-12-18 – 2002-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-03-12
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Vice ordförande
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Vice ordförande
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Vice ordförande
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Ordförande
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Vice ordförande
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Ordförande
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Förste vice ordförande
- 2019-03-01 – 2019-03-12
- Vice ordförande
- 2018-10-03 – 2019-03-01
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-03
- Vice ordförande
- 2014-10-08 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-10-08
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
Riksdagens förvaltningskontor
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-06-30
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1996-03-15 – 1998-10-05
Jordbruksdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2010-10-06 – 2010-12-31
- Jordbruksminister
- 2006-10-06 – 2010-10-05
Landsbygdsdepartementet
- Landsbygdsminister
- 2011-01-01 – 2014-10-03
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-19. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 98-02. Ordförande försvarsutskottet 02-06 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04 och 06. Vice ordförande sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04 och 05. Vice ordförande EU-nämnden 14-19 och 1:e vice ordförande 19. Suppleant skatteutskottet 94-02, bostadsutskottet 94-98, näringsutskottet 98-02, miljö- och jordbruksutskottet 02-06 och 14-18, EU-nämnden 02-06 och konstitutionsutskottet 18-19. Suppleant OSSE-delegationen 96-98. Ledamot riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00 och riksdagsgruppens förtroenderåd 02-06. Statsråd och chef (jordbruksminister), Jordbruksdepartementet 061006-101231. Statsråd och chef (landsbygdsminister), Landsbygdsdepartementet 110101-141003.
Föräldrar
Kamreraren Arne Erlandsson och lantbrukaren Inga Erlandsson, f. Johansson.
Utbildning
Gymnasieskola, Sunnerboskolan, slutår 76. Jordbruksutbildning, Stora Segerstad 78-79. Lantmästarexamen 81. Högskolestudier, Växjö 89 och 92.
Anställningar
Lant- och skogsarbetare t.o.m. 77. Ombudsman 79 och 82. Kommunalråd, Ljungby 83-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Kronobergs län 95-06, Statens naturvårdsverk 95-98, Statens jordbruksverk 96-98 och Statens energimyndighet 99-06. Ledamot, Gentekniknämnden 00-04. Ledamot, Skatteflyktskommittén 95-97, Förmånsrättskommittén 97-99, Kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-98, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Folkrättsdelegationen 02-06. Ledamot, referensgruppen, plan- och byggutredningen 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ljungby 77-98. Ledamot, kommunstyrelsen 79-94, ordförande 83-94. Ledamot, arbetsutskottet 80-94, ordförande 83-94. Ledamot, skolstyrelsen 77-79, valberedningen 79-82, plannämnden 86-96, ordförande 86-94, vice ordförande 95-96 och polisstyrelsen 88-95, ordförande 89-95. Styrelseledamot, Ljungby Fjärrvärmeverk AB 79-86, ordförande 83-86, Ljungby Bostäder AB 80-95, ordförande 80-82, Ljungby Industrilokaler AB, ordförande 83-95, Ljungby Energi AB, ordförande 87-95, vice ordförande 94-95 och Ljungby Elnät AB, vice ordförande 95-99. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Kronobergs län 80-94. Borgerlig vigselförrättare 85-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, CUF i Kronobergs län 74-82, ordförande 80-81. Styrelseledamot, Centerpartiet i Torpa 79-, ordförande 85-. Styrelseledamot, Centerpartiet i Kronobergs län, vice ordförande 92-07. Ledamot, Centerpartiets partistyrelse 99-15 och verkställande utskott 00-15. Styrelseledamot, Hallands Föreningsbank 85-92, Föreningsbankerna, Västra regionen 92-95 och Föreningsbanken/Föreningssparbanken Ljungby, ordförande 95-98, vice ordförande 98-02. Ordförande, Svenska Hästavelsförbundet 01-07. Styrelseledamot, Nationella stiftelsen för hästhållningens främjande 01-06.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En sammanhållen landsbygdspolitik
Interpellation 2006/07:581 av Johansson, Ann-Kristine (s)
den 28 maj Interpellation 2006/07:581 En sammanhållen landsbygdspolitik av Ann-Kristine Johansson s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Landsbygdskommitténs betänkande från förra året, Se landsbygden myter, sanningar och framtidsstrategier var efterlängtat. Med sina nydanande förslag för landsbygdens utveckling- Inlämnad
- 2007-05-28
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Rasen belgisk blå
Interpellation 2006/07:530 av Holm, Ulf (mp)
den 11 maj Interpellation 2006/07:530 Rasen belgisk blå av Ulf Holm mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c EU-medlemskapet hindrar Sverige från att helt förbjuda monsterdjuren av rasen Belgian blue, belgisk blå. EU som vi gick med i under löften att de skulle följa oss på miljöområdet och där Belgian blue- Inlämnad
- 2007-05-11
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Förvaltningen av småviltjakten på statens marker i fjällområdet
Interpellation 2006/07:436 av Åström, Karin (s)
den 23 mars Interpellation 2006/07:436 Förvaltningen av småviltjakten på statens marker i fjällområdet av Karin Åström s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Riksdagens beslut 1992 om ett förändrat upplåtelsesystem för småviltjakt på statens marker i fjällområdet syftade till att ge Sveriges jägare en ökad- Inlämnad
- 2007-03-23
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Livskraftiga vargstammar
Interpellation 2006/07:326 av Johansson, Wiwi-Anne (v)
den 19 februari Interpellation 2006/07:326 Livskraftiga vargstammar av Wiwi-Anne Johansson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Människans aktiviteter belastar jorden i så hög utsträckning att ekosystemens förmåga att försörja framtida generationer inte längre kan tas för given. Fler arter dör ut än någonsin- Inlämnad
- 2007-02-19
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Sexuella övergrepp mot djur
Interpellation 2006/07:322 av Leander, Helena (mp)
den 16 februari Interpellation 2006/07:322 Sexuella övergrepp mot djur av Helena Leander mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Efter att ha varit förbjudet sedan 1864 års strafflag avkriminaliserades 1944 sexuellt umgänge med djur. Enligt en nyutkommen rapport från Djurskyddsmyndigheten anmäldes 115 fall- Inlämnad
- 2007-02-16
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Köttkonsumtionens miljöpåverkan
Interpellation 2006/07:318 av Johnson, Jacob (v)
den 16 februari Interpellation 2006/07:318 Köttkonsumtionens miljöpåverkan av Jacob Johnson v till jordbruksminister Eskil Erlandsson c Enligt en ny rapport av FN:s livsmedelsorgan FAO Livestocks Long Shadow Environmental Issues and Options 2006 är boskapssektorn en av världens största miljöbovar. Boskapssektorn- Inlämnad
- 2007-02-16
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Naturligt stevia i stället för kemiskt sukralos och aspartam
Interpellation 2006/07:184 av Ericson, Gunvor G (mp)
den 21 december Interpellation 2006/07:184 Naturligt stevia i stället för kemiskt sukralos och aspartam av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Maria Larsson kd Alltfler människor väljer lightprodukter i tron att de är bättre för hälsan. I juletid finns på våra bord många sockerprodukter som läsk och godis men året- Inlämnad
- 2006-12-21
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Hästnäringen
Interpellation 2006/07:127 av Hagberg, Christin (s)
den 4 december Interpellation 2006/07:127 Hästnäringen av Christin Hagberg s till näringsminister Maud Olofsson c Lotteriskatten höjdes från 35 till 36 den 1 juli 1997. Vid denna tidpunkt var utvecklingen för ATG god. Under senare år har förutsättningarna för trav- och galoppsporten dock försämrats. Hästnäringen- Inlämnad
- 2006-12-04
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Konsumtion i ekologisk riktning
Interpellation 2006/07:108 av Sonidsson, Eva (s)
den 29 november Interpellation 2006/07:108 Konsumtion i ekologisk riktning av Eva Sonidsson s till statsrådet Nyamko Sabuni fp I DN den 11 november 2006 uttrycker konsumentminister Nyamko Sabuni att riksdagen eller andra myndigheter inte ska ta några beslut som på något sätt kan styra konsumtionen i en ekologisk- Inlämnad
- 2006-11-29
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
Betänkande 2006/07:MJU2
Riksdagen sade ja till förslaget att lägga ned djurskyddsmyndigheten från och med den 1 juli 2007. Bakgrunden till nedläggningen är effektivisering av den statliga administrationen. Djurskyddsfrågor kommer i stället att inordnas under Jordbruksverket. Riksdagen sade också ja till regeringens förslag om budget för utgiftsområde 23, jord-och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Ungefär hälften av utgifterna inom detta område finansieras från EU-budgeten.- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 51, 160 minuter
- Justering
- 2006-11-30
- Debatt
- 2006-12-18
- Beslut
- 2006-12-19
Öresundsintegration
Interpellation 2006/07:64 av Ericson, Lars-Ivar (c)
den 10 november Interpellation 2006/07:64 Öresundsintegration av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Under senare år har allt större förhoppningar ställts till att integrationen mellan Sverige och Danmark skulle utvecklas i positiv riktning. Detta har skett och många människor bor,- Inlämnad
- 2006-11-10
- Besvarare
- Cristina Husmark Pehrsson (M)
Nedläggningen av Djurskyddsmyndigheten
Interpellation 2006/07:23 av Ehn, Tina (mp)
den 18 oktober Interpellation 2006/07:23 Nedläggningen av Djurskyddsmyndigheten av Tina Ehn mp till jordbruksminister Eskil Erlandsson c I budgetpropositionen för 2007 anges att Djurskyddsmyndigheten ska avvecklas från och med den 1 juli 2007. Anslagsnivån för myndigheten halveras jämfört med år 2006. Enligt samma- Inlämnad
- 2006-10-18
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)