Erik Ezelius (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra, plats 72
- Titel
- Yrkesofficer.
- Född år
- 1986
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Skatteutskottet
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2022-11-14 – 2023-05-14
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-11-13
Riksdagsledamot
- Talmansersättare
- 2016-01-01 – 2018-09-24
- Talmansersättare
- 2014-09-29 – 2015-10-11
- Ledig
- 2015-10-12 – 2015-12-31
Socialdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2019-02-07 – 2022-09-26
- Kvittningsperson
- 2017-03-14 – 2019-02-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ordförande
- 2022-06-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-06-10 – 2022-06-16
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-06-10
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-02-04 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-02-02
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-03-13
- Suppleant
- 2016-02-02 – 2018-10-02
Valberedningen
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2022-09-26
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2022-10-02
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2019-03-27 – 2022-10-10
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-06-10 – 2022-10-09
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (talmansersättare 140929–180924). Ledamot konstitutionsutskottet 18–19 och försvarsutskottet 22–. Ordförande skatteutskottet 22. Suppleant skatteutskottet 14–22 och 22–, kulturutskottet 14–18, EU-nämnden 16–19 och konstitutionsutskottet 19– samt sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 22. Ledamot riksdagsstyrelsen 19–22, valberedningen 19–22, ledamotsrådet 19–22 och riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 22. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 19–22.
Föräldrar
Projektledaren Peter Ezelius och undersköterskan Lena Ezelius , f. Karlsson.
Utbildning
Naturvetenskapligt program, Rudbecksgymnasiet, Tidaholm slutår 02. Officersexamen, Försvarshögskolan 12.
Anställningar
Lärarvikarie, Tidaholm 05–06. Timanställd på ungdomskafé, Tidaholm 05–. Vitvaruförsäljare, Tidaholm 06–09. Plutonchef, Skaraborgs regemente, Skövde 12–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Parlamentariska public service-kommittén 17–19. Lekmannarevisor Systembolaget 22–23. Ledamot Plikt- och prövningsverkets insynsråd 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig Tidaholm 06–. Ordförande, kommunfullmäktige 14–22 och 2:e vice ordförande 22–. Gruppledare, kommunfullmäktige 13–14. Ledamot, kommunstyrelsen 06–14. Ledamot, kommunstyrelsens arbetsutskott 13–14. Ledamot, budgetberedningen 13–14. Ersättare, tekniska nämnden 04–06. Ersättare, social- och omvårdnadsnämnden 04–06. Nämndeman, Skaraborgs tingsrätt 06–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Tidaholms arbetarekommun 03–14 och ordförande 14–21. Distriktsordförande, SSU Skaraborg 05–08 och 12–14. Ledamot, Socialdemokraterna i Skaraborg 12–. Ordförande, Tidaholms arbetarekommun 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
Betänkande 2015/16:SkU26
Regeringen föreslår att regler om bränslebeskattningen ändras. Ändringarna görs för att genomföra EU-regler om att information om de företag som får statligt stöd ska finnas på en webbplats. Förslagen innebär även begränsningar när det gäller att ge statligt stöd till företag som är i svårigheter eller är föremål för återkrav. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2016.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 5, 17 minuter
- Justering
- 2016-05-19
- Bordläggning
- 2016-05-24
- Debatt
- 2016-05-25
- Beslut
- 2016-05-25
Beskattning av företag, kapital och fastighet (förnyad behandling)
Betänkande 2015/16:SkU29
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 som handlar om beskattning av företagande, kapital och fastigheter. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.
Beslutet kommer efter att riksdagen den 20 april återförvisat ärendet, som då hette SkU17, för ny behandling i skatteutskottet. Vid den förnyade behandlingen tillkom två nya förslagspunkter om motioner.
- Behandlade dokument
- 57
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 15
- Anföranden och repliker
- 26, 80 minuter
- Justering
- 2016-04-28
- Bordläggning
- 2016-05-10
- Debatt
- 2016-05-11
- Beslut
- 2016-05-12
Beskattning av företag, kapital och fastighet
Betänkande 2015/16:SkU17
Riksdagen beslutade att återförvisa skatteutskottets betänkande om beskattning av företag, kapital och fastighet. Det betyder att betänkandet skickades tillbaka till utskottet.
- Behandlade dokument
- 57
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 14
- Anföranden och repliker
- 5, 3 minuter
- Justering
- 2016-04-12
- Bordläggning
- 2016-04-19
- Debatt
- 2016-04-20
- Beslut
- 2016-04-21
Ungdomsförbunden i skolan
Motion 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2341 av Sanne Eriksson m.fl. S Ungdomsförbunden i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka ungdomsförbundens möjligheter att komma in på skolor, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Missbruket av visstidsantällningar
Motion 2015/16:1871 av Johan Büser m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:1871 av Johan Büser m.fl. S Missbruket av visstidsantällningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidsbegränsning av allmän visstidsanställning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Anställningsformens huvudregel enligt LAS- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsmarknad Västsverige
Motion 2015/16:2140 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:2140 av Jan-Olof Larsson m.fl. S Arbetsmarknad Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka arbetsmarknaden i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västsverige, omfattande de- Inlämnad
- 2015-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dataspelsbranschen
Motion 2015/16:656 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:656 av Erik Ezelius m.fl. S Dataspelsbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dataspelsbranschen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska dataspelsbranschen är i stark expansion. Man har tagit fram framgångsrika- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lärarutbildning
Motion 2015/16:655 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:655 av Erik Ezelius m.fl. S Lärarutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av att se över att förskollärar- och lärarutbildning finns att tillgå på fler platser i landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Forskning och utbildning vid Högskolan i Skövde
Motion 2015/16:654 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:654 av Monica Green m.fl. S Forskning och utbildning vid Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av forskning och utbildning vid Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 1980- och- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vänersjöfarten
Motion 2015/16:847 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:847 av Carina Ohlsson m.fl. S Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utveckling av Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfarten är- Inlämnad
- 2015-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:TU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högskolan i Skövde
Motion 2015/16:309 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:309 av Monica Green m.fl. S Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Högskolan i Skövdes betydelse för regionens utveckling och tillväxt och tillkännager detta för regeringen. Samverkan avgörande I diskussioner om- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västra stambanan
Motion 2015/16:347 av Patrik Björck m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:347 av Patrik Björck m.fl. S Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att öka spårkapaciteten på Västra stambanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Forskning och innovation i Skövde
Motion 2015/16:367 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:367 av Monica Green m.fl. S Forskning och innovation i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta vikten av medel till forskarutbildning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Kinnekullebanan
Motion 2015/16:355 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:355 av Carina Ohlsson m.fl. S Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på Kinnekullebanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Miljövänliga- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillämpningen av EU-program
Motion 2015/16:330 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:330 av Monica Green m.fl. S Tillämpningen av EU-program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förändringar vad det gäller tillämpningen av EU:s program i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering EU-finansierade- Inlämnad
- 2015-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Cykelväg utmed E20
Motion 2015/16:141 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2015/16:141 av Monica Green m.fl. S Cykelväg utmed E20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga en cykelväg utmed E20 i samband med dess utbyggnad och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2015-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag