Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Jämställdhet
Motion 2013/14:A405 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:A405 av Mattias Karlsson m.fl. SD Jämställdhet SD137 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om genuspedagogik.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvotering och positiv särbehandling- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU1 2013/14:AU4 2013/14:SfU1 2013/14:SoU1 2013/14:SoU10 2013/14:UbU12 2013/14:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Arbetsmarknadsåtgärder
Motion 2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Arbetsmarknadsåtgärder SD49 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka möjligheterna till heltidstjänst inom offentlig sektor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU2 2013/14:AU6 2013/14:FiU1 2013/14:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Frågor om friskolor och friskoleetableringar
Motion 2013/14:Ub474 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub474 av Richard Jomshof m.fl. SD Frågor om friskolor och friskoleetableringar SD366 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det i likhet med det system som finns i Finland måste finnas ett påvisbart behov av den- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU26 2013/14:KU25 2013/14:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
En svensk skola i världsklass
Motion 2013/14:Ub473 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub473 av Richard Jomshof m.fl. SD En svensk skola i världsklass SD377 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svensk grundskola, gymnasieskola och komvux ska få ett statligt huvudmannaskap samt att regeringen skyndsamt- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 21
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU1 2013/14:UbU10 2013/14:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (21 yrkanden): 21 avslag
Ökad satsning på forskning och högre utbildning
Motion 2013/14:Ub469 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub469 av Richard Jomshof m.fl. SD Ökad satsning på forskning och högre utbildning SD380 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslå extra medel till kärnfysik, geovetenskap och andra liknande forskningsinitiativ- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU1 2013/14:NU3 2013/14:NU7 2013/14:UbU1 2013/14:UbU13 2013/14:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Fredsprocessen i Mellanöstern
Motion 2013/14:U309 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U309 av Julia Kronlid m.fl. SD Fredsprocessen i Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om principerna för en tvåstatslösning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU15 2013/14:UU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Motion 2013/14:Fi278 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi278 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning SD102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell1 Anslagsförslag- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Motion 2013/14:Fi277 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi277 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner SD125 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag 2014- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Motion 2013/14:Kr308 av Margareta Larsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr308 av Margareta Larsson m.fl. SD Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid SD117 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Motion 2013/14:U246 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U246 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan SD105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2013/14:U245 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U245 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd SD107 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Bistånd som gör nytta 3 Sida 3 Reformsamarbete Östeuropa 3 Biståndsverksamhet genom Sida 3 Humanitärt bistånd 3 Informations- och kommunikationsverksamhet 4- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stöd för yttrandefriheten
Motion 2013/14:K352 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:K352 av Mattias Karlsson m.fl. SD Stöd för yttrandefriheten SD143 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att visa stöd för yttrandefriheten genom att erbjuda Lars Vilks möjligheten att visa upp sin konst i Riksdagshuset.- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbud mot böneutrop
Motion 2013/14:K331 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:K331 av Richard Jomshof m.fl. SD Förbud mot böneutrop SD164 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda alla former av böneutrop från religiösa byggnader. Motivering Den 26 april 2013 ljöd det första böneutropet- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Motion 2013/14:Sf345 av David Lång m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf345 av David Lång m.fl. SD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn SD112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Motion 2013/14:Sf344 av David Lång m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf344 av David Lång m.fl. SD Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom SD111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
Motion 2013/14:Sf343 av David Lång m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf343 av David Lång m.fl. SD Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning SD110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 8 Migration
Motion 2013/14:Sf342 av David Lång m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf342 av David Lång m.fl. SD Utgiftsområde 8 Migration SD108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 8 Migration Tusental kronor Ramanslag- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En ansvarsfull invandringspolitik
Motion 2013/14:Sf314 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf314 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik SD260 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att äkta makar och därmed jämställda personer som önskar återförenas med en make eller maka i Sverige båda- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU14 2013/14:SfU17 2013/14:SfU2 2013/14:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Motion 2013/14:Ju393 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju393 av Richard Jomshof m.fl. SD Utgiftsområde 4 Rättsväsendet SD104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Tusental- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Motion 2013/14:T453 av Tony Wiklander m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:T453 av Tony Wiklander m.fl. SD Utgiftsområde 22 Kommunikationer SD122 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 22 Kommunikationer- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag