Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Skärp straffen för tvångsäktenskap och förbjud barnäktenskap
Motion 2016/17:2345 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2345 av Carina Herrstedt m.fl. SD Skärp straffen för tvångsäktenskap och förbjud barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen mot tvångsäktenskap ska skärpas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2016/17:CU10 2016/17:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,
Säkerhetspolitik
Motion 2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2016/17:FöU1 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:FöU7 2016/17:FöU8 2016/17:JuU18 2016/17:SoU7 2016/17:UU9 2017/18:UU11 2017/18:UU8
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2016/17:2895 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2895 av Markus Wiechel m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Motion 2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2934 av Björn Söder m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Motverkande av subversiv kriminell aktivitet
Motion 2016/17:2911 av Jeff Ahl och Björn Söder (båda SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2911 av Jeff Ahl och Björn Söder båda SD Motverkande av subversiv kriminell aktivitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga lagar och föreskrifter om Försvarsmaktens stöd till ordningsmakten ändras så att Försvarsmakten fullt ut- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:JuU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 78
- Utskottsberedning
- 2016/17:FöU1 2016/17:FöU3 2016/17:FöU4 2016/17:FöU5 2016/17:FöU6 2016/17:FöU7 2016/17:FöU8 2016/17:JuU18 2016/17:NU13 2016/17:SkU22 2016/17:SoU7 2017/18:FöU7 2017/18:UU11
- Riksdagsbeslut
- (78 yrkanden): 78 avslag
Tillgång till skattefinansierad hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, för personer som befinner sig i Sverige
Motion 2016/17:848 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:848 av Per Ramhorn m.fl. SD Tillgång till skattefinansierad hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, för personer som befinner sig i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge personer som inte är svenska medborgare begränsad tillgång- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Förbjud icke-medicinsk omskärelse av omyndiga pojkar
Motion 2016/17:773 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:773 av Björn Söder m.fl. SD Förbjud icke-medicinsk omskärelse av omyndiga pojkar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda icke-medicinsk omskärelse av omyndiga pojkar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Hälsointyg mot kvinnlig könsstympning
Motion 2016/17:761 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:761 av Per Ramhorn m.fl. SD Hälsointyg mot kvinnlig könsstympning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hälsointyg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kvinnlig könsstympning är en förkastlig sedvänja. Det finns enligt uppgift- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Långsiktig kostnadsfördelning av framtida hivbehandling i de minst utvecklade länderna
Motion 2016/17:474 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:474 av Björn Söder m.fl. SD Långsiktig kostnadsfördelning av framtida hivbehandling i de minst utvecklade länderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för en långsiktig plan för finansiering och ansvarsfördelning- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Burma/Myanmar
Motion 2016/17:473 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:473 av Björn Söder m.fl. SD Burma/Myanmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och omvärlden inte bör vara för naiva i bedömningen av situationen i Myanmar Burma och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Fredsprocessen i Mellanöstern
Motion 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:472 av Björn Söder m.fl. SD Fredsprocessen i Mellanöstern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU2 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Minoriteters situation i Irak och Syrien
Motion 2016/17:471 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:471 av Björn Söder m.fl. SD Minoriteters situation i Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ytterligare bör verka för att uppmärksamma de humanitära och kulturella värden som håller på att gå förlorade i inbördeskrigens- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2016/17:JuU16 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken
Motion 2016/17:470 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:470 av Björn Söder m.fl. SD Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad prioritera de sociala och ekonomiska rättigheterna, och detta- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU15
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Situationen för kristna i världen
Motion 2016/17:469 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:469 av Björn Söder m.fl. SD Situationen för kristna i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör visa sitt tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och verka för att FN och EU ställer tydliga krav på Egyptens regering att- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU14 2017/18:UU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Somalia
Motion 2016/17:468 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:468 av Björn Söder m.fl. SD Somalia Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om diplomatiska förbindelser med Somaliland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta samverkan mellan- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU13 2017/18:UU15 2017/18:UU2
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Västsahara
Motion 2016/17:467 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:467 av Björn Söder m.fl. SD Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra det beslut om att erkänna Västsahara som fattades med anledning av riksdagens betänkande 2012/13:UU8, och detta tillkännager riksdagen- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Säkert återsändande av dömda och misstänkta terrorister
Motion 2016/17:466 av Jeff Ahl m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:466 av Jeff Ahl m.fl. SD Säkert återsändande av dömda och misstänkta terrorister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen med anledning av rekommendation 2084 ska ta initiativ till upprättande av bi- eller multilaterala avtal om- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:JuU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Effektiva utvärderingar av svenskt bistånd
Motion 2016/17:465 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:465 av Björn Söder m.fl. SD Effektiva utvärderingar av svenskt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda och upprätta en vitbok om hur stor del av svenskt bistånd som utställts till mottagarländer genom historien,- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Demokratisering av de minst utvecklade länderna
Motion 2016/17:464 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:464 av Johan Nissinen m.fl. SD Demokratisering av de minst utvecklade länderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för upprättandet av en checklista med kriterier som ska uppfyllas innan det internationella samfundet- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:UU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag