Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter
Motion 2012/13:K10 av Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:K10 av Björn Söder SD med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter SD387 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att de nya reglerna för omställningsstödet ska omfatta alla som blir invalda eller omvalda i riksdagsvalet 2014 i enlighet med vad som- Inlämnad
- 2013-06-19
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mälarbanan i Sundbybergs centrum
Skriftlig fråga 2012/13:588 av Söder, Björn (SD)
den 13 juni Fråga 2012/13:588 Mälarbanan i Sundbybergs centrum av Björn Söder SD till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Trafikverket har kommit överens med Sundbybergs kommun om att när Trafikverket bygger Mälarbanans fyra spår genom centrala Sundbyberg kommer hela spårområdet att ligga under jord. Det nya avtalet- Inlämnad
- 2013-06-13
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
med anledning av prop. 2012/13:173 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Motion 2012/13:U23 av Mikael Jansson och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U23 av Mikael Jansson och Björn Söder SD med anledning av prop. 2012/13:173 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali SD385 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2012/13:173 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali.- Inlämnad
- 2013-06-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Granskning av kommissionens meddelande om ett ramverk för global utveckling efter 2015
Utlåtande 2012/13:UU18
Utrikesutskottet har granskat EU-kommissionens förslag om ett ramverk för global utveckling efter 2015. Ramverket innehåller EU:s utgångspunkter inför kommande förhandlingar i FN om nya globala utvecklingsmål efter de så kallade millenniemålen. Kommissionen föreslår ett antal principer för ramverkets räckvidd, målens karaktär och antal, insyn, genomförande och ansvarsskyldighet samt samstämmighet.
Utskottet instämmer i stort med den inriktning som kommissionen föreslår. Det är viktigt att EU kan enas om ett antal principer inför den globala debatten. Utskottet håller med om att den framtida globala dagordningen bör gälla för alla länder och bör ha fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling som främsta mål.
Dagordningen bör enligt utskottet bygga vidare på millenniemålen men anpassas till den förändrade omvärlden och fokusera mer på kvalitet och på sambandet mellan olika mål. Dagordningen bör också ta fasta på alla länders ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. Utskottet anser att EU bör driva samstämmighet för utveckling som en central fråga inom ramen för en ny global dagordning.
Det finns enligt utskottet vissa grundläggande förutsättningar för att stimulera utvecklingens drivkrafter som bör lyftas fram i EU:s ramverk. Dessa är miljö och klimat, demokrati och mänskliga rättigheter samt främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utveckling, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR.
Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Därefter skickas utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.
- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 31, 89 minuter
- Beredning
- 2013-03-21
- Justering
- 2013-04-25
- Debatt
- 2013-05-15
- Beslut
- 2013-05-15
med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition
Motion 2012/13:Fi12 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
1 Sammanfattning 1.1Landsbygdslyftet Sverigedemokraterna lanserar i detta budgetdokument en gedigen satsning på den svenska landsbygden, där 1,4 miljoner svenskar bor och verkar. Tyvärr är många landsbygdskommuner också avfolkningskommuner. Visserligen har urbaniseringstrenden naturliga förklaringar men vi avser att föra- Inlämnad
- 2013-04-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2012/13:112 Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap
Motion 2012/13:U22 av Mikael Jansson och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U22 av Mikael Jansson och Björn Söder SD med anledning av skr. 2012/13:112 Nordiskt utrikes-säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap SD374 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sträva- Inlämnad
- 2013-04-17
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2012/13:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av redog. 2012/13:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2012
Motion 2012/13:U17 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U17 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av redog. 2012/13:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2012 SD363 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inom ramen för det nordiska- Inlämnad
- 2013-04-10
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU3
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av redog. 2012/13:RS6 Redogörelse för verksamheten under 2012 för parlamentariska delegationen till Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
Motion 2012/13:U16 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U16 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av redog. 2012/13:RS6 Redogörelse för verksamheten under 2012 för parlamentariska delegationen till Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet SD364 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad- Inlämnad
- 2013-04-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2012/13:114 Strategisk exportkontroll 2012 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2012/13:U19 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U19 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2012/13:114 Strategisk exportkontroll 2012 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden SD362 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svensk krigsmaterielexport- Inlämnad
- 2013-04-10
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU11
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012
Motion 2012/13:U13 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U13 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av skr. 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 SD360 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inför valet 2014 ska anordna en folkomröstning- Inlämnad
- 2013-04-03
- Förslag
- 38
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU10
- Riksdagsbeslut
- (38 yrkanden): 38 avslag
Reformen för förenklad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring
Skriftlig fråga 2012/13:286 av Söder, Björn (SD)
den 29 januari Fråga 2012/13:286 Reformen för förenklad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring av Björn Söder SD till statsrådet Tobias Billström M Den 15 december 2008 sjösatte regeringen en ny reform för förenklad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring till Sverige. Man sade sig vilja ha hit specialister i bristyrken.- Inlämnad
- 2013-01-29
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Folkomröstning om EU-medlemskap
Skriftlig fråga 2012/13:282 av Söder, Björn (SD)
den 25 januari Fråga 2012/13:282 Folkomröstning om EU-medlemskap av Björn Söder SD till statsminister Fredrik Reinfeldt M Den brittiske premiärministern David Cameron utlovade den 23 januari att britterna någon gång efter 2015 ska få möjlighet att i demokratisk ordning få säga sitt om Storbritanniens medlemskap- Inlämnad
- 2013-01-25
- Besvarare
- Birgitta Ohlsson (FP)
med anledning av prop. 2012/13:53 Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten
Motion 2012/13:U10 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U10 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2012/13:53 Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten SD198 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2012/13:53. Motivering Inledning I konflikten mellan Israel och Palestina förespråkar- Inlämnad
- 2013-01-17
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2012/13:58 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd
Motion 2012/13:Ub7 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub7 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2012/13:58 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd SD199 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2012/13:58. Motivering Sverigedemokraterna yrkar avslag på den av regeringen föreslagna- Inlämnad
- 2013-01-16
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Beredskapslagring av olja
Betänkande 2012/13:FöU2
Riksdagen sa ja till att ersätta den nuvarande lagen om beredskapslagring av olja med en ny lag. Med den nya lagen genomförs EU:s direktiv om EU-ländernas skyldighet att inneha ett minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter i svensk lagstiftning. Syftet med lagen är att säkerställa tillgången till bränsle vid allvarliga försörjningsavbrott.
Sveriges beredskapslager ska även i fortsättningen bestå av så kallade lagringsbränslen. Lagren ska hållas av ekonomiska aktörer som importerar, förbrukar eller säljer lagringsbränslen i landet. Om regeringen beslutar det ska även statliga myndigheter vara skyldiga att hålla lager. När det gäller delegering av lagerhållning föreslås en mer omfattande tillståndsplikt än vad direktivet kräver. Statistik ska fortlöpande redovisas till EU-kommissionen.
Lagändringen börjar gälla från den 30 december 2012.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 2, 6 minuter
- Beredning
- 2012-10-16
- Justering
- 2012-11-06
- Debatt
- 2012-11-21
- Beslut
- 2012-11-22
Analfabetiska invandrare
Interpellation 2012/13:28 av Söder, Björn (SD)
den 16 oktober Interpellation 2012/13:28 Analfabetiska invandrare av Björn Söder SD till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Nyligen kunde vi i medier ta del av information som påvisade att andelen analfabeter bland nyanlända invandrare i Sverige växer. Man har tittat på antalet elever som går svenska för- Inlämnad
- 2012-10-16
- Besvarare
- Erik Ullenhag (FP)
Stöd för yttrandefriheten
Motion 2012/13:K385 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:K385 av Mattias Karlsson m.fl. SD Stöd för yttrandefriheten SD293 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att visa stöd för yttrandefriheten genom att erbjuda Lars Vilks möjligheten att visa upp sin konst i Riksdagshuset.- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbud mot böneutrop
Motion 2012/13:K356 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:K356 av Richard Jomshof m.fl. SD Förbud mot böneutrop SD166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda alla former av böneutrop från religiösa byggnader. Motivering Frågan om religiösa böneutrop från moskéer- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fredsprocess i Mellanöstern
Motion 2012/13:U332 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2012/13:U332 av Julia Kronlid m.fl. SD Fredsprocess i Mellanöstern SD14 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om principerna för en tvåstatslösning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU8
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag