Björn Söder (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra, plats 16
- Titel
- Civilingenjör.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 63 92
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Utrikesutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Ledamot
OSSE-delegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Sverigedemokraterna
- Gruppledare
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2013-02-21
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2012-11-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-11-26 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2014-09-29
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2012-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-02-20 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2013-03-19
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Deputerad
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Deputerad
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Deputerad
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2012-04-13 – 2014-10-07
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2024-04-10 –
- Ledamot
- 2022-10-26 – 2024-04-10
- Ledamot
- 2018-10-24 – 2022-10-24
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2020-02-11 – 2022-10-31
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2020-09-30
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–, 2:e vice talman 14–18. Ledamot utbildningsutskottet 12–13, utrikesutskottet 14–22, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Suppleant socialutskottet 10–14, försvarsutskottet 10–22, utrikesutskottet 10–14 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11 och 13, justitieutskottet 11–18, konstitutionsutskottet 12–14, civilutskottet 12–14, EU-nämnden 12–14 och 18–, utbildningsutskottet 12 och 13–14, finansutskottet 13–14, socialförsäkringsutskottet 13–14, kulturutskottet 13–14, trafikutskottet 13–14, miljö- och jordbruksutskottet 13 och 14 och arbetsmarknadsutskottet 13–14. Ledamot krigsdelegationen 10–, OSSE-delegationen 14– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–20. Suppleant Utrikesnämnden 22–. Gruppledare Sverigedemokraterna 10–14.
Utbildning
Gymnasieskola, treårig teknisk linje 95. Värnpliktig fänrik, K3, 98. Civilingenjörsexamen i kemiteknik, Lunds tekniska högskola 04.
Anställningar
Technical management, Unilever AB 05–09. Revision och utveckling av kontrollprogram, Skånemejerier AB 04. Webbproduktion/delägare, BMJ Aktiv HB 00–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Framtidskommittén 06–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Höör 98–02. Kommunfullmäktig, Helsingborg 06–10. Kommunfullmäktig, Kristianstad 14–. Ombud, SKL 07–. Regionfullmäktig, Region Skåne 06–14, gruppledare 06–10, regionstyrelsen 06–10, Klimatberedningen 07–09. Ledamot, Kommittén för Sydsam 06–10. Ombud, Svenska Kommunförbundet 03–06. Ledamot, flygplatsstyrelsen Kristianstad Österlen Airport 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot distriktsstyrelsen, Sverigedemokraterna Syd 97–98, suppleant 99, ledamot 00–02 och 05–11, distriktsordförande 02–05. 2:e vice distriktsordförande, Sverigedemokraterna Skåne 17–. Ledamot, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 01–03 och 05–, suppleant 97–98. Förbundssekreterare, SDU 98–00. Ledamot, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskolas fullmäktige 99–00. Ledamot, verkställande utskottet, Sverigedemokraterna 01–15. Ledamot, organisatoriska utskottet, Sverigedemokraterna 02–03. Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 03–05. Partisekreterare 05–15. Ledamot, stiftsfullmäktige, Lunds stift 01–09. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 05–09, ersättare 01–05. Sekreterare, Fädernas kyrka 07–09.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Åtgärder mot växande antisemitism
Skriftlig fråga 2018/19:658 av Björn Söder (SD)
Fråga 2018/19:658 Åtgärder mot växande antisemitism av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under tisdagen knivskars en kvinna som är sekreterare i Judiska församlingen i Helsingborg. Polisen har satt in bevakning vid synagogan nära attentatsplatsen. Även om det är för tidigt för att- Inlämnad
- 2019-05-15
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
Svenskt bistånd till verksamheter med kopplingar till terrorism
Skriftlig fråga 2018/19:409 av Björn Söder (SD)
Fråga 2018/19:409 Svenskt bistånd till verksamheter med kopplingar till terrorism av Björn Söder SD till Statsrådet Peter Eriksson MP Enligt Sidas hemsida för bistånd, Open Aid, har det utbetalats mer än 30 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar till BDS-nätverket PPAN, ett nätverk för palestinska kulturföreningar,- Inlämnad
- 2019-03-14
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Ökat hat mot kristna i Turkiet
Skriftlig fråga 2018/19:407 av Björn Söder (SD)
Fråga 2018/19:407 Ökat hat mot kristna i Turkiet av Björn Söder SD till Utrikesminister Margot Wallström S Enligt en rapport från Turkiets protestantiska församlingars samarbetsorganisation ökar hatpropagandan mot Turkiets kristna. Det sker verbala påhopp och skrivs nedsättande inlägg om kristna i sociala medier, och- Inlämnad
- 2019-03-14
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Skattemedel till konst för maskar, skalbaggar och svampar
Skriftlig fråga 2018/19:395 av Björn Söder (SD)
Fråga 2018/19:395 Skattemedel till konst för maskar, skalbaggar och svampar av Björn Söder SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Tidningen Världen idag rapporterade den 11 mars att Kulturbryggan, som drivs av den statliga myndigheten Konstnärsnämnden, beviljat ett bidrag på 1 030 000 kronor till ett konstnärspar- Inlämnad
- 2019-03-13
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Skydd av vital infrastruktur
Skriftlig fråga 2018/19:167 av Björn Söder (SD)
Fråga 2018/19:167 Skydd av vital infrastruktur av Björn Söder SD till Statsrådet Anders Ygeman S Den 13 augusti 2018 undertecknade USA:s president Donald Trump Defense Authorization Act i Fort Drum, USA. I lagen anges ett förbud för amerikanska myndigheter och bolag som har statliga kontrakt att använda viktiga eller- Inlämnad
- 2019-02-06
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Svensk väpnad trupp utomlands utan riksdagens mandat
Skriftlig fråga 2018/19:164 av Björn Söder (SD)
Fråga 2018/19:164 Svensk väpnad trupp utomlands utan riksdagens mandat av Björn Söder SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige har i dagsläget ett antal soldater och officerare tjänstgörande utomlands. En del uppdrag, till exempel i Mali, förlängs med ett år i taget. Nuvarande mandat för den svenska styrkan- Inlämnad
- 2019-02-06
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Försäljning av statliga bolag och känslig teknik till främmande makt
Skriftlig fråga 2018/19:9 av Björn Söder (SD)
Fråga 2018/19:9 Försäljning av statliga bolag och känslig teknik till främmande makt av Björn Söder SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i år diskuterades Kina och dess stormaktsambitioner. Det kan inte vara okänt för regeringen att Kina försöker tillskansa sig olika kunskaper- Inlämnad
- 2019-01-23
- Besvarare
- Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Ratificering av CEPA
Skriftlig fråga 2018/19:10 av Björn Söder (SD)
Fråga 2018/19:10 Ratificering av CEPA av Björn Söder SD till Utrikesminister Margot Wallström S Den 24 november 2017 slöts ett avtal, CEPA The Comprehensive Enhanced Partnership Agreement between the European Union and Armeniamellan EU och Armenien. Det nya avtalets tillämpningsområde är omfattande och täcker ekonomiska,- Inlämnad
- 2019-01-23
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Försäljning av statliga bolag och känslig teknik till främmande makt
Skriftlig fråga 2018/19:5 av Björn Söder (SD)
Fråga 2018/19:5 Försäljning av statliga bolag och känslig teknik till främmande makt av Björn Söder SD till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i år diskuterades Kina och dess stormaktsambitioner. Det kan inte vara okänt för regeringen att Kina försöker tillskansa- Inlämnad
- 2019-01-16
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Ratificering av CEPA
Skriftlig fråga 2018/19:2 av Björn Söder (SD)
Fråga 2018/19:2 Ratificering av CEPA av Björn Söder SD till Utrikesminister Margot Wallström S Den 24 november 2017 slöts ett avtal, CEPA The Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and Armeniamellan EU och Armenien. Det nya avtalets tillämpningsområde är omfattande och täcker ekonomiska,- Inlämnad
- 2018-10-24
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Dömande utifrån ras
Skriftlig fråga 2013/14:316 av Söder, Björn (SD)
den 15 januari Fråga 2013/14:316 Dömande utifrån ras av Björn Söder SD till justitieminister Beatrice Ask M Den 9 januari kunde man i medierna läsa att en asiatisk man från Karlskoga friats från grovt rattfylleri trots att han på nyårsafton 2012 påträffades med 1,64 promille alkohol i kroppen. Rätten menar att det- Inlämnad
- 2014-01-15
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Kris på Migrationsverket och asylmissbruk
Skriftlig fråga 2011/12:736 av Söder, Björn (SD)
den 28 augusti Fråga 2011/12:736 Kris på Migrationsverket och asylmissbruk av Björn Söder SD till statsrådet Tobias Billström M Regeringen har tillsammans med Miljöpartiet MP ingått en uppgörelse som ytterligare ökar massinvandringen till Sverige. Det är framför allt två stora grupper som kommer till landet, afghaner- Inlämnad
- 2012-08-28
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Nyanländas möjlighet att neka erbjudet jobb utan ekonomiska konsekvenser
Skriftlig fråga 2011/12:689 av Söder, Björn (SD)
den 3 juli Fråga 2011/12:689 Nyanländas möjlighet att neka erbjudet jobb utan ekonomiska konsekvenser av Björn Söder SD till statsrådet Erik Ullenhag FP I rapporten Etableringen av nyanlända från Statskontoret 2012:22 visar det sig att den så kallade etableringsreformen, som statsrådet den 1 december 2010 kallade- Inlämnad
- 2012-07-03
- Besvarare
- Erik Ullenhag (FP)
Kulturstöd till organisation som uppmanar till lagbrott
Skriftlig fråga 2011/12:563 av Söder, Björn (SD)
den 4 maj Fråga 2011/12:563 Kulturstöd till organisation som uppmanar till lagbrott av Björn Söder SD till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Statens kulturråd har nyligen beslutat att ge organisationen Planka.nu 28 000 kronor i kulturstöd. Planka.nu startades och drivs av den vänsterextrema- Inlämnad
- 2012-05-04
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Åldersbestämning av ensamkommande minderåriga asylsökande
Skriftlig fråga 2011/12:515 av Söder, Björn (SD)
den 10 april Fråga 2011/12:515 Åldersbestämning av ensamkommande minderåriga asylsökande av Björn Söder SD till statsrådet Tobias Billström M Det är sedan länge känt att antalet ensamkommande minderåriga asylsökande ökar i Sverige medan antalet minskar i våra nordiska grannländer. Detta beror högst troligt på att- Inlämnad
- 2012-04-10
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Påföljd för narkotikabrott
Skriftlig fråga 2011/12:493 av Söder, Björn (SD)
den 27 mars Fråga 2011/12:493 Påföljd för narkotikabrott av Björn Söder SD till justitieminister Beatrice Ask M Högsta domstolen har i flera domar sänkt straffen för narkotikabrott och därigenom har många års strafftid försvunnit från landets knarkbrottslingar. I domarna säger HD att större hänsyn måste tas till- Inlämnad
- 2012-03-27
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Effekter av sänkt krogmoms och arbetsgivaravgift för ungdomar
Skriftlig fråga 2011/12:492 av Söder, Björn (SD)
den 27 mars Fråga 2011/12:492 Effekter av sänkt krogmoms och arbetsgivaravgift för ungdomar av Björn Söder SD till finansminister Anders Borg M För tre år sedan halverades arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år. Det var en fortsättning på den sänkning som gjordes 2007. Enligt en granskning som Dagens Nyheter- Inlämnad
- 2012-03-27
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Sms-livräddare
Skriftlig fråga 2011/12:381 av Söder, Björn (SD)
den 17 februari Fråga 2011/12:381 Sms-livräddare av Björn Söder SD till socialminister Göran Hägglund KD I maj år 2011 startades ett forskningsprojekt för boende och arbetande i Stockholms innerstad. Projektet drivs av Södersjukhuset och Karolinska Institutet och stöds av Hjärt-lungfonden och Stockholms läns landsting.- Inlämnad
- 2012-02-17
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Brott mot vårt kulturarv
Skriftlig fråga 2011/12:229 av Söder, Björn (SD)
den 9 december Fråga 2011/12:229 Brott mot vårt kulturarv av Björn Söder SD till justitieminister Beatrice Ask M Att värna om vår gemensamma historia är mycket viktigt. Vårt rika svenska kulturarv ger oss möjligheter att förstå det förflutna och därmed också vår samtid. Tyvärr sker många brott mot vårt kulturarv.- Inlämnad
- 2011-12-09
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Överenskommelsen om svensk migrationspolitik
Skriftlig fråga 2011/12:33 av Söder, Björn (SD)
den 11 oktober Fråga 2011/12:33 Överenskommelsen om svensk migrationspolitik av Björn Söder SD till statsrådet Tobias Billström M Den 11 oktober 2011 rapporterar BBC News att Storbritanniens premiärminister David Cameron meddelar att han vill att alla i landet hjälper till att återta gränserna genom att rapportera- Inlämnad
- 2011-10-11
- Besvarare
- Tobias Billström (M)