Adnan Dibrani (S)
Europaparlamentariker
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Banktjänsteman.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Europaparlamentet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-07-15
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2024-07-16 – 2029-07-16
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-09-22
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-07-15
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-10-03
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2024-07-15
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-06-20 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ledamot
- 2022-02-16 – 2024-04-10
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2018-10-28
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2015-01-13 – 2018-10-09
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-11-01 – 2024-07-15
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2021-10-12 – 2024-07-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot skatteutskottet 14–17 och finansutskottet 18–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14, näringsutskottet 10–13, finansutskottet 12–18 och utrikesutskottet 12–14 och 18–. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet 14–18, riksdagens överklagandenämnd 15–18, Europarådets svenska delegation 18– och riksdagens ansvarsnämnd 22–.
Utbildning
Gymnasieskola, Peder Skrivares skola, Varberg, slutår 04. Ekonomi/politik, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Anställningar
Kundtjänst/kassa, Swedbank 07. Privatrådgivare, Varbergs Sparbank 08.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, ESV.
Bostadsort
Varberg
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2013/14:220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare
Motion 2013/14:Ub20 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub20 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare 201314S37016 med anledning av Regeringens proposition 2013 14 220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare- Inlämnad
- 2014-04-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m.
Motion 2013/14:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m. 201314S37015 med anledning av Regeringens proposition 2013 14 112 Villkor för fristående skolor mm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2014-04-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2013/14:200 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över skolan
Motion 2013/14:Ub15 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub15 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:200 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över skolan Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2014-04-09
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sänkning av studiebidraget
Interpellation 2013/14:302 av Wallén, Anna (S)
den 21 februari Interpellation 2013/14:302 Sänkning av studiebidraget av Anna Wallén S till finansminister Anders Borg M Finansminister Anders Borg vill sänka studiebidraget med 300 kronor i månaden och ersätta det med lån. I stället för att ge goda förutsättningar att klara studierna ökar regeringen skuldbördan- Inlämnad
- 2014-02-21
- Besvarare
- Maria Arnholm (FP)
med anledning av prop. 2013/14:148 Vissa skollagsfrågor
Motion 2013/14:Ub12 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub12 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:148 Vissa skollagsfrågor S37013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en analys av hur det kommunala utjämningssystemet- Inlämnad
- 2014-04-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2013/14:80 Gymnasial lärlingsanställning
Motion 2013/14:Ub7 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub7 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:80 Gymnasial lärlingsanställning S37012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör göra en översyn av den gymnasiala lärlingsutbildningen.- Inlämnad
- 2014-02-20
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Fler jobbskatteavdrag
Interpellation 2013/14:36 av Persson, Peter (S)
den 11 oktober Interpellation 2013/14:36 Fler jobbskatteavdrag av Peter Persson S till finansminister Anders Borg M I budgeten för 2014 föreslås ett femte jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för att de högre inkomsttagarna ska få ut mer pengar och inkomstskillnaderna i Sverige ökas. I handlingarna s. 50 till moderatstämman- Inlämnad
- 2013-10-11
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Neddragningar på Högskolan i Halmstad
Interpellation 2013/14:115 av Dibrani, Adnan (S)
den 12 november Interpellation 2013/14:115 Neddragningar på Högskolan i Halmstad av Adnan Dibrani S till utbildningsminister Jan Björklund FP Sedan 2011 har regeringen dragit ned antalet studieplatser på högre utbildning med totalt 16 184 helårsplatser och prognosen är fortsatt sjunkande. Antalet platser har varierat- Inlämnad
- 2013-11-12
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Järnvägssystemets organisering
Motion 2013/14:T496 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T496 av Adnan Dibrani m.fl. S Järnvägssystemets organisering S4067 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om järnvägssystemets organisation. Motivering Sedan 1988 har Statens järnvägar successivt styckats upp i mindre- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ägaransvar för utdömda böter
Motion 2013/14:T486 av Hans Hoff m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T486 av Hans Hoff m.fl. S Ägaransvar för utdömda böter S4006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ägaransvar för utdömda böter. Motivering Sverige har länge haft problem med efterlevnaden av hastighetsgränser. Höga- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ändamålsenlig överförmyndarverksamhet
Motion 2013/14:C310 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (S)
Motion till riksdagen 2013/14:C310 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani S Ändamålsenlig överförmyndarverksamhet S18180 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att ta initiativ till att revidera och modernisera lagstiftningen inom överförmyndarens- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för minskad arbetslöshet i Halland
Motion 2013/14:Ub491 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub491 av Adnan Dibrani m.fl. S Åtgärder för minskad arbetslöshet i Halland S18055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för minskad arbetslöshet i Halland. Motivering Arbetslösheten är hög i landet och så- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ägardirektiv till kärnkraftverk
Motion 2013/14:Fö221 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fö221 av Hans Hoff och Adnan Dibrani S Ägardirektiv till kärnkraftverk S4003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ägardirektiv till kärnkraftverk. Motivering Svensk kärnkraftsindustri har genom åren haft ett högt- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FöU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Byggande för unga
Motion 2013/14:C467 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:C467 av Hannah Bergstedt m.fl. S Byggande för unga S18147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostäder för unga. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökat byggande med- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU1 2013/14:FiU6 2013/14:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
LAS
Motion 2013/14:A275 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (S)
Motion till riksdagen 2013/14:A275 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson S LAS S18165 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd LASMotivering Lagen om anställningsskydd gör det idag möjligt för en arbetsgivare i företag med- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastrukturen i Västsverige
Motion 2013/14:T503 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T503 av Carina Ohlsson m.fl. S Infrastrukturen i Västsverige S4157 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att skapa en bättre infrastruktur i Västsverige.- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Viskadalsbanan
Motion 2013/14:T509 av Phia Andersson och Adnan Dibrani (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T509 av Phia Andersson och Adnan Dibrani S Viskadalsbanan S4162 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en snabbtågsförbindelse mellan Halmstad och Stockholm- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Upprustning av Viskadalsbanan
Motion 2013/14:T493 av Phia Andersson och Adnan Dibrani (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T493 av Phia Andersson och Adnan Dibrani S Upprustning av Viskadalsbanan S4153 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för upprustning av järnvägen mellan Varberg- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:TU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Unga och arbete
Motion 2013/14:A388 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:A388 av Hannah Bergstedt m.fl. S Unga och arbete S18113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tryggare anställningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade möjligheter- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU4 2013/14:AU6 2013/14:AU7
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Hot och våld mot män som arbetar inom socialt arbete
Motion 2013/14:A367 av Meeri Wasberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:A367 av Meeri Wasberg m.fl. S Hot och våld mot män som arbetar inom socialt arbete S18124 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör utreda frågan om hot och våld mot män som arbetar inom socialt- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag