Adnan Dibrani (S)
Europaparlamentariker
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Hallands län
- Titel
- Banktjänsteman.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Europaparlamentet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-07-15
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2024-07-16 – 2029-07-16
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-09-22
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-07-15
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2013-10-03
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2024-07-15
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2012-06-20 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-08-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ledamot
- 2022-02-16 – 2024-04-10
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2018-10-28
Riksdagens överklagandenämnd
- Suppleant
- 2015-01-13 – 2018-10-09
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-11-01 – 2024-07-15
- Suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2021-10-12 – 2024-07-15
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot skatteutskottet 14–17 och finansutskottet 18–. Suppleant utbildningsutskottet 10–14, näringsutskottet 10–13, finansutskottet 12–18 och utrikesutskottet 12–14 och 18–. Suppleant riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet 14–18, riksdagens överklagandenämnd 15–18, Europarådets svenska delegation 18– och riksdagens ansvarsnämnd 22–.
Utbildning
Gymnasieskola, Peder Skrivares skola, Varberg, slutår 04. Ekonomi/politik, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Anställningar
Kundtjänst/kassa, Swedbank 07. Privatrådgivare, Varbergs Sparbank 08.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, ESV.
Bostadsort
Varberg
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Visumfrihet inom EU för medborgarna i Kosovo
Interpellation 2018/19:24 av Magnus Jacobsson (KD)
Interpellation 2018/19:24 Visumfrihet inom EU för medborgarna i Kosovo av Magnus Jacobsson KD till Utrikesminister Margot Wallström S Situationen på Balkan är fortsatt spänd, och vi ser hur USA, Ryssland och Turkiet agerar utifrån sina geopolitiska intressen. För oss i Sverige som har en stor grupp med medborgare som- Inlämnad
- 2019-01-29
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Underlätta för besöksnäringen i Västsverige
Motion 2018/19:2687 av Mats Wiking m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2687 av Mats Wiking m.fl. S Underlätta för besöksnäringen i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka besöksnäringens utveckling i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Besöksnäringen- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Genomlysning av skattesystemet
Motion 2018/19:1796 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1796 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson båda S Genomlysning av skattesystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en genomlysning av det svenska systemet för beskattning av olika skattebaser och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SkU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Internationellt tågresande
Motion 2018/19:1969 av Aylin Fazelian m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1969 av Aylin Fazelian m.fl. S Internationellt tågresande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att underlätta internationellt tågresande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt FN:s senaste rapport från klimatpanelen,- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbättrad infrastruktur Gekås–Ullared
Motion 2018/19:2086 av Adnan Dibrani (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2086 av Adnan Dibrani S Förbättrad infrastruktur GekåsUllared Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för hur infrastrukturen kring Gekås i Halland kan förbättras och tillkännager detta- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förvärv och inventering inför försäljning av vapenhandel
Motion 2018/19:1156 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S)
Motion till riksdagen 2018/19:1156 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani båda S Förvärv och inventering inför försäljning av vapenhandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att, inför ett förvärv eller övertagande av ett bolag som driver vapenhandel, genomföra- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:JuU29
Trafikskadeförsäkring
Motion 2018/19:1061 av Adnan Dibrani (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1061 av Adnan Dibrani S Trafikskadeförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga stärkt skydd för trafikskadade vid rättsprocesser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alla motordrivna fordon som framförs i trafik- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:JuU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reglera undervisningstiden i gymnasieskolan
Motion 2018/19:1059 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1059 av Adnan Dibrani m.fl. S Reglera undervisningstiden i gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om centralt reglerad undervisningstid i gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolinspektionen publicerade- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Situationen på bostadsmarknaden för unga och studenter
Interpellation 2012/13:369 av Lindholm, Jan (MP)
den 10 april Interpellation 2012/13:369 Situationen på bostadsmarknaden för unga och studenter av Jan Lindholm MP till statsrådet Stefan Attefall KD Den 1 februari 2013 trädde nya regler för andrahandsuthyrning av bostäder i kraft. Lagändringen fick redan före införandet massiv kritik då det befarades leda till- Inlämnad
- 2013-04-10
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
med anledning av prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.
Motion 2012/13:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. S22010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lektorstjänsternas vetenskapliga inriktning. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2013-04-10
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2012/13:121 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän
Motion 2012/13:Ub14 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub14 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:121 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän S22009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2013-04-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder mot arbetslösheten i Halland
Interpellation 2012/13:203 av Dibrani, Adnan (S)
den 17 januari Interpellation 2012/13:203 Åtgärder mot arbetslösheten i Halland av Adnan Dibrani S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Strax före jul justerade finansministern ekonomiska prognoser för innevarande år. Tillväxten skrevs ned från 2,7 procent i budgetpropositionen till 1,1 procent, och arbetslösheten- Inlämnad
- 2013-01-17
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation
Motion 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation S22008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 5 Utbildning, forskning och innovation i samhällets och människornas tjänst 5 Sammanfattande kritik av- Inlämnad
- 2012-11-07
- Förslag
- 40
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (40 yrkanden): 40 avslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Motion 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning S22007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt tabell- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 15 Studistöd
Motion 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 15 Studistöd S22006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt tabell 1 i motionen. Riksdagen bemyndigar regeringen att under- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Politik för högre utbildning
Motion 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för högre utbildning S22005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2012/13:SfU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Politik för vuxenutbildningen
Motion 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S22004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vuxenutbildningens uppdrag och styrkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Politik för gymnasieskolan
Motion 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för gymnasieskolan S22003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra eleverna rustade för att möta framtiden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,
Politik för förskolan
Motion 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för förskolan S22001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU3 2012/13:UbU1 2012/13:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Politik för grundskolan
Motion 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för grundskolan S22002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en modern kunskapsskola för alla Sveriges främsta konkurrensfördel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 35
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU3 2012/13:KrU5 2012/13:UbU1 2012/13:UbU5 2012/13:UbU7 2013/14:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (35 yrkanden): 35 avslag