Morgan Johansson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 124
- Titel
- Journalist.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 66
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2011-06-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordinarie
- 2010-01-01 – 2011-02-28
- Ledig
- 2009-10-05 – 2009-12-31
- Ordinarie
- 2007-12-22 – 2009-10-04
- Ledig
- 2007-10-15 – 2007-12-21
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-10-14
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2011-06-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2011-02-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-19 –
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-10-03
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Justitiedepartementet
- Justitie- och inrikesminister
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Justitie- och migrationsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
- Justitie- och inrikesminister
- 2017-07-27 – 2019-01-21
- Justitie- och migrationsminister
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot justitieutskottet 98–02, 10 och 11, 1:e vice ordförande 02, ordförande 10–14, konstitutionsutskottet 06–10 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Vice ordförande utrikesutskottet 22–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, Europarådets svenska delegation 06–10, riksdagsstyrelsen 06–10 och krigsdelegationen 10–14 och 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–12, Utrikesnämnden 12–14 och 22– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Statsråd (folkhälso- och socialtjänstminister), Socialdepartementet 021021–061006, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 141003–170727, justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 170727–190121, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 190121–211130 och justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Plåtslagaren Tommy Johansson och undersköterskan Birgitta Johansson, f. Månsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje (kemi), Ängelholm och Helsingborg, slutår 89. Fil.kand., statsvetenskap, Lunds universitet 93.
Anställningar
Redaktör och ledarskribent, Arbetet 94–97. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 97–98. Vikarierande statssekreterare, Justitiedepartementet 00. Sakkunnig, Näringsdepartementet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Brottsförebyggande rådet 99– och ordförande 99–02. Ledamot, 1998 års sexualbrottskommitté 98–01, Göteborgskommitténs referensgrupp 02, Skeppshypotekskassan 00–02 och Grundlagskommittén 06–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ängelholm 88. Kommunfullmäktig, Lund 94–97. Ledamot, fastighetsnämnden, Lund 91–94. Nämndeman, Lunds tingsrätt 92–94 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 94–97. Ledamot, byggnadsnämnden, Lund 94–97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU i Ängelholm, ordförande 86, Lunds socialdemokratiska studentklubb, ordförande 91 och Socialdemokratiska studentförbundet 91–92. Styrelseledamot, SSU Skåne, ordförande 92–94. Ledamot, SSU:s internationella utskott 94. Sekreterare, Lunds arbetarekommun 95. Ledamot, socialistinternationalens arbetsgrupp för den kurdiska frågan 00. Adjungerad styrelseledamot, Lunds arbetarekommun. Revisor, Lunds arbetarekommun. Vice ordförande, Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13– och Socialdemokraternas verkställande utskott 13–. Styrelseledamot, Ängelholms kanotklubb 86–89 och Humanisterna 07–10.
Litteratur
S-2000 – unga socialdemokrater om framtiden (98, tillsammans med andra), Välfärd till salu och den brända jordens taktik (01, tillsammans med Christer Persson), Skatter – förtryck eller befrielse? (02, tillsammans med Christer Persson) och Tankar och tal (01, tillsammans med Annika Nilsson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Kompetensutvisningar
Interpellation 2018/19:201 av Maria Malmer Stenergard (M)
Interpellation 2018/19:201 Kompetensutvisningar av Maria Malmer Stenergard M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Problemet med kompetensutvisningar fortgår. På nyhetssajten Entreprenör rapporterades nyligen om en forskare vid Karolinska institutet som ska utvisas från Sverige enligt en dom från migrationsdomstolen- Inlämnad
- 2019-04-17
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Konsekvenserna av gymnasielagen
Interpellation 2018/19:200 av Maria Malmer Stenergard (M)
Interpellation 2018/19:200 Konsekvenserna av gymnasielagen av Maria Malmer Stenergard M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Vi får nu rapporter om de allvarliga konsekvenserna av gymnasielagen, som S-MP-regeringen drev fram. Det rör sig om unga män som står utan bostad, tvingas bo på gatan och utnyttjas- Inlämnad
- 2019-04-17
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Behovet av en långsiktig migrationspolitik
Interpellation 2018/19:199 av Maria Malmer Stenergard (M)
Interpellation 2018/19:199 Behovet av en långsiktig migrationspolitik av Maria Malmer Stenergard M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sverige har under lång tid tagit ett stort ansvar för asylsökande. Vi är fortfarande ett av de länder i EU som tar emot störst antal asylsökande per capita. Till detta- Inlämnad
- 2019-04-17
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Yrken som omfattas av blåljusutredningen
Interpellation 2018/19:195 av Katja Nyberg (SD)
Interpellation 2018/19:195 Yrken som omfattas av blåljusutredningen av Katja Nyberg SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Häromveckan annonserade regeringen stolt att man lägger en lagrådsremiss på den så kallade blåljusutredningen, för att komma till rätta med den utsatthet som utryckningsverksamheten- Inlämnad
- 2019-04-17
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Obligatorisk medling vid separation
Interpellation 2018/19:164 av Angelica Lundberg (SD)
Interpellation 2018/19:164 Obligatorisk medling vid separation av Angelica Lundberg SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nordiska rådet har den 1 november 2018 lämnat rekommendationer till de nordiska regeringarna om att införa obligatorisk medling vid separationer där vårdnadshavarna har minderåriga- Inlämnad
- 2019-03-28
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Utredning om grundlagsändring i fråga om deltagande i terroristorganisation
Svar på skriftlig fråga 2018/19:561 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2019/01560 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrations ministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:561 av Johan Forssell M Utredning om grundlagsändring i fråga om deltagande i terroristorganisation Johan Forssell har frågat mig när regeringen avser att tillsätta en utredning om grundlagsändring i fråga- Svarsdatum
- 2019-05-02
- Frågeställare
- Johan Forssell (M)
Arbetsmiljön på Kumlaanstalten
Svar på skriftlig fråga 2018/19:552 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2019/01545/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:552 av Lotta Olsson M Arbetsmiljön på Kumla Lotta Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra arbetsmiljön för de anställda på Kumlaanstalten. Som en effekt av regeringens politik- Svarsdatum
- 2019-05-02
- Frågeställare
- Lotta Olsson (M)
Förvarsplatser på Kumla
Svar på skriftlig fråga 2018/19:564 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2019/01562/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:564 av Lotta Olsson M Förvarsplatser på Kumla Lotta Olsson har frågat mig hur jag avser lösa det nu akuta problemet med platser på våra högst säkerhetsklassade anstalter som Kumla. Det är Kriminalvården som- Svarsdatum
- 2019-05-02
- Frågeställare
- Lotta Olsson (M)
Förbud att bära heltäckande slöja
Interpellation 2018/19:163 av Richard Jomshof (SD)
Interpellation 2018/19:163 Förbud att bära heltäckande slöja av Richard Jomshof SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Från och med den 1 augusti 2018 är det förbjudet att bära heltäckande muslimsk slöja, det vill säga burka och niqab, på offentlig plats i Danmark. Om man bryter mot förbudet och detta- Inlämnad
- 2019-03-28
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Copyrightdirektivet
Interpellation 2018/19:162 av Niels Paarup-Petersen (C)
Interpellation 2018/19:162 Copyrightdirektivet av Niels Paarup-Petersen C till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Europaparlamentet har i går röstat igenom copyrightdirektivet. Inga tillägg tilläts göras efter att parlamentsledamöter från de svenska Socialdemokraterna avgjorde omröstningen om att öppna- Inlämnad
- 2019-03-27
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
En ansvarsfull migrationspolitik
Interpellation 2018/19:132 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2018/19:132 En ansvarsfull migrationspolitik av Katarina Brännström M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Till följd av januariöverenskommelsen går nu S-MP-regeringen i en mer generös riktning när det gäller regelverket för familjeåterförening. Överenskommelsen kommer att innebära fler- Inlämnad
- 2019-03-11
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande
Interpellation 2018/19:131 av Katarina Brännström (M)
Interpellation 2018/19:131 Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande av Katarina Brännström M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Tiotusentals personer vistas i dag illegalt i Sverige. Bara i år och nästa år beräknas Migrationsverket överlämna över 20 000 fall till Polismyndigheten. Det handlar- Inlämnad
- 2019-03-11
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Obligatorisk hemförsäkring
Svar på skriftlig fråga 2018/19:517 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2019/01419 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:517 av Anders Hansson M Obligatorisk hemförsäkring Anders Hansson har frågat mig om jag avser att se över möjligheterna att göra hemförsäkringen obligatorisk för boende i flerfamiljshus i syfte att öka tryggheten- Svarsdatum
- 2019-04-23
- Frågeställare
- Anders Hansson (M)
Rättsväsendets kunskaper om rasism
Svar på skriftlig fråga 2018/19:499 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Ju2019/01374/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:499 av Christina Höj Larsen V Rättsväsendets kunskaper om rasism Christina Höj Larsen har frågat inrikesministern om han avser att ta några initiativ för att höja kunskapen inom rättsväsendet om rasism och- Svarsdatum
- 2019-04-15
- Frågeställare
- Christina Höj Larsen (V)
Barns rätt till båda föräldrarna
Interpellation 2018/19:161 av Mikael Eskilandersson (SD)
Interpellation 2018/19:161 Barns rätt till båda föräldrarna av Mikael Eskilandersson SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S När jag först kom in i riksdagen och blev ledamot i civilutskottet var den allra första punkt som jag minns att vi blev överens om i civilutskottet att pappor ska kunna registrera- Inlämnad
- 2019-03-27
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Olagliga barnäktenskap
Interpellation 2018/19:160 av Mikael Eskilandersson (SD)
Interpellation 2018/19:160 Olagliga barnäktenskap av Mikael Eskilandersson SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Enligt lag kan man inte ingå äktenskap med barn i Sverige och få dem registrerade hos Skatteverket. Det förhindrar dock inte att man faktiskt ingår äktenskap med barn ändå och låter bli- Inlämnad
- 2019-03-27
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Inofficiella äktenskap
Interpellation 2018/19:159 av Mikael Eskilandersson (SD)
Interpellation 2018/19:159 Inofficiella äktenskap av Mikael Eskilandersson SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Under senare år har flera utredningar tillsatts för att utreda hedersrelaterat förtryck i samband med äktenskap, såsom barnäktenskap, månggifte och tvångsäktenskap. En sak har de tyvärr- Inlämnad
- 2019-03-27
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Tjänstemannaansvar
Interpellation 2018/19:142 av Per Söderlund (SD)
Interpellation 2018/19:142 Tjänstemannaansvar av Per Söderlund SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I betänkande 2017/18:KU37 antog konstitutionsutskottet som sitt ställningstagande att en översyn av lagstiftningen om tjänstefel bör göras med inriktningen att det straffbara området ska utvidgas.- Inlämnad
- 2019-03-19
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Otryggheten i samhället
Interpellation 2018/19:119 av Louise Meijer (M)
Interpellation 2018/19:119 Otryggheten i samhället av Louise Meijer M till Statsrådet Mikael Damberg S Den ökande otryggheten, särskilt hos kvinnor, är mycket allvarlig. När otryggheten ökar minskar jämställdheten. Det bekräftas inte minst av Nationella trygghetsundersökningen, som visar att utsattheten för sexualbrott- Inlämnad
- 2019-03-05
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Återvändande IS-terrorister
Interpellation 2018/19:118 av Louise Meijer (M)
Interpellation 2018/19:118 Återvändande IS-terrorister av Louise Meijer M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den senaste tiden har de återvändande IS-svenskarna attraherat stor uppmärksamhet i svenska medier och svensk samhällsdebatt. Rapporteringar visar att det är ungefär 150 svenskar som återvänt- Inlämnad
- 2019-03-05
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)