Morgan Johansson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 124
- Titel
- Journalist.
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 66
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utrikesutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2011-06-18 – 2014-10-02
- Ledig
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordinarie
- 2010-01-01 – 2011-02-28
- Ledig
- 2009-10-05 – 2009-12-31
- Ordinarie
- 2007-12-22 – 2009-10-04
- Ledig
- 2007-10-15 – 2007-12-21
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-10-14
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2011-06-18 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2011-03-01 – 2011-06-17
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2011-02-28
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utrikesutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-19 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-19
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-12
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-19 –
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-10-03
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-10-26 –
Besvärsnämnden
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2002-10-20
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Justitiedepartementet
- Justitie- och inrikesminister
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Justitie- och migrationsminister
- 2019-01-21 – 2021-11-30
- Justitie- och inrikesminister
- 2017-07-27 – 2019-01-21
- Justitie- och migrationsminister
- 2014-10-03 – 2017-07-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98–. Ledamot justitieutskottet 98–02, 10 och 11, 1:e vice ordförande 02, ordförande 10–14, konstitutionsutskottet 06–10 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07–09. Vice ordförande utrikesutskottet 22–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot riksdagens besvärsnämnd 98–02, Europarådets svenska delegation 06–10, riksdagsstyrelsen 06–10 och krigsdelegationen 10–14 och 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 10–12, Utrikesnämnden 12–14 och 22– och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Statsråd (folkhälso- och socialtjänstminister), Socialdepartementet 021021–061006, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 141003–170727, justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 170727–190121, justitie- och migrationsminister, Justitiedepartementet 190121–211130 och justitie- och inrikesminister, Justitiedepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Plåtslagaren Tommy Johansson och undersköterskan Birgitta Johansson, f. Månsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje (kemi), Ängelholm och Helsingborg, slutår 89. Fil.kand., statsvetenskap, Lunds universitet 93.
Anställningar
Redaktör och ledarskribent, Arbetet 94–97. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 97–98. Vikarierande statssekreterare, Justitiedepartementet 00. Sakkunnig, Näringsdepartementet 01–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Brottsförebyggande rådet 99– och ordförande 99–02. Ledamot, 1998 års sexualbrottskommitté 98–01, Göteborgskommitténs referensgrupp 02, Skeppshypotekskassan 00–02 och Grundlagskommittén 06–08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ängelholm 88. Kommunfullmäktig, Lund 94–97. Ledamot, fastighetsnämnden, Lund 91–94. Nämndeman, Lunds tingsrätt 92–94 och Hovrätten över Skåne och Blekinge 94–97. Ledamot, byggnadsnämnden, Lund 94–97.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU i Ängelholm, ordförande 86, Lunds socialdemokratiska studentklubb, ordförande 91 och Socialdemokratiska studentförbundet 91–92. Styrelseledamot, SSU Skåne, ordförande 92–94. Ledamot, SSU:s internationella utskott 94. Sekreterare, Lunds arbetarekommun 95. Ledamot, socialistinternationalens arbetsgrupp för den kurdiska frågan 00. Adjungerad styrelseledamot, Lunds arbetarekommun. Revisor, Lunds arbetarekommun. Vice ordförande, Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 13– och Socialdemokraternas verkställande utskott 13–. Styrelseledamot, Ängelholms kanotklubb 86–89 och Humanisterna 07–10.
Litteratur
S-2000 – unga socialdemokrater om framtiden (98, tillsammans med andra), Välfärd till salu och den brända jordens taktik (01, tillsammans med Christer Persson), Skatter – förtryck eller befrielse? (02, tillsammans med Christer Persson) och Tankar och tal (01, tillsammans med Annika Nilsson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Infrastrukturen i Skåne
Motion 2012/13:T481 av Annelie Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:T481 av Annelie Karlsson m.fl. S Infrastrukturen i Skåne S5191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättring av infrastrukturen i Skåne. Motivering- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Fredrik Reinfeldt M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Mer om- Datum
- 2012-05-24
En reformerad mutbrottslagstiftning
Betänkande 2011/12:JuU23
Fler personer än i dag ska kunna dömas för att ha tagit emot eller gett en muta. Straff ska kunna dömas ut när en muta tas emot av eller ges till arbetstagare och alla typer av uppdragstagare. I dag gäller detta bara vissa kategorier av uppdragstagare. Mutansvar ska också kunna gälla den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är föremål för allmänt anordnad vadhållning.
Så kallad handel med inflytande straffbeläggs. Det kan gälla en närstående till en beslutsfattare som tar emot en muta för att påverka honom eller henne i beslutsfattandet. Så kallad vårdslös finansiering av mutbrott straffbeläggs också. Det kan gälla en näringsidkare som ger pengar till en anlitad företrädare och genom att brista i sina kontrollåtgärder främjar att företrädaren begår mutbrott inom ramen för sin syssla. En annan ny regel gäller vilka omständigheter som ska kunna leda till att muta bedöms som grovt brott. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2012.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 35, 92 minuter
- Justering
- 2012-05-10
- Debatt
- 2012-05-23
- Beslut
- 2012-05-23
med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition
Motion 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition S13002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 A Kunskap och arbete bygger Sverige 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning 4 B Det ekonomiska läget 7- Inlämnad
- 2012-05-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2011/12:135 Riksrevisionens rapport om att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet
Motion 2011/12:Ju19 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju19 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:135 Riksrevisionens rapport om att hantera brottmål effektivt en utmaning för regeringen och rättsväsendet S96007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2012-04-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:JuU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2011/12:79 En reformerad mutbrottslagstiftning
Motion 2011/12:Ju16 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju16 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:79 En reformerad mutbrottslagstiftning S96006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kartlägga hotbilden när det gäller risken som finns för att korruption- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2011/12:109 Vissa åtgärder mot illegala vapen
Motion 2011/12:Ju15 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju15 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:109 Vissa åtgärder mot illegala vapen S96005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjt straff för grovt vapenbrott. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU22
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av skr. 2011/12:73 Ansvar och engagemang – en nationell strategi mot terrorism
Motion 2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism S96004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en mer heltäckande analys av orsaker- Inlämnad
- 2012-02-29
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU21 2011/12:JuU22
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
med anledning av prop. 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol
Motion 2011/12:Ju7 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju7 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol S96003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det möjligt för domstolar att på sikt införa permanenta säkerhetskontroller.- Inlämnad
- 2012-02-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi
Motion 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi240 av Håkan Juholt m.fl. S På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi S13002 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Vägen mot en kunskapsbaserad ekonimi 5 4 Skarpa förslag i budgetmotionen 7 4.1 En kunskapsbaserad ekonomi 7 4.2 En värdeburen tillväxt 8 4.3 Sociala- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 27
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (27 yrkanden): 27 avslag
Förbättrat flyktingmottagande
Motion 2011/12:Sf306 av Marie Granlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf306 av Marie Granlund m.fl. S Förbättrat flyktingmottagande S21055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av ett solidariskt flyktingmottagande i alla kommuner.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU1 2011/12:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Motion 2011/12:Ju354 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju354 av Morgan Johansson m.fl. S Utgiftsområde 4 Rättsväsendet S96001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Nationell spjutspetsorganisation mot den organiserade brottsligheten 4 Fler synliga poliser 5 Totalt 80 miljoner kronor för pilotprojekt i att förbättra- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Trygghet mot brott
Motion 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. S Trygghet mot brott S96002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 7 1. Bekämpa den grova organiserade brottsligheten och skapa en effektivare polis 8 1.1. Inför ny organisation mot organiserad brottslighet 8 1.2. Skärpta åtgärder- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 71
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU1 2011/12:JuU14 2011/12:JuU15 2011/12:JuU22 2011/12:KrU3 2011/12:KU6 2011/12:SkU17 2011/12:SoU14 2012/13:JuU10 2012/13:JuU11 2012/13:JuU12 2012/13:JuU13 2012/13:JuU20 2012/13:JuU22 2012/13:JuU23 2012/13:SoU11 2012/13:SoU16 2012/13:SoU4 2013/14:JuU10 2013/14:KU23
- Riksdagsbeslut
- (71 yrkanden): 70 avslag, 1 bifall,
Satsning på besöksnäringen
Motion 2011/12:N370 av Marie Granlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N370 av Marie Granlund m.fl. S Satsning på besöksnäringen S10065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla besöksnäringen, som är en av de mest attraktiva arbetsmarknaderna för ungdomarna i Skåne och Sverige.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Satsningar på biogasteknik
Motion 2011/12:N360 av Christer Adelsbo m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:N360 av Christer Adelsbo m.fl. S Satsningar på biogasteknik S18044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över satsningar på biogasteknik. Motivering Biogas är det miljövänligaste och energieffektivaste biobränslet- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastrukturen i Skåne
Motion 2011/12:T424 av Marie Granlund m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T424 av Marie Granlund m.fl. S Infrastrukturen i Skåne S10067 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättring av infrastrukturen i Skåne. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag