Krister Örnfjäder (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län
- Titel
- Sjukvårdsbiträde
- Född år
- 1952
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1993-01-26 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Ersättare
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Ersättare
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Ledamot
- 1994-01-27 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-01-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1993-02-18 – 1994-10-01
- Suppleant
- 1993-01-11 – 1993-01-25
- Suppleant
- 1992-11-26 – 1992-12-31
- Suppleant
- 1992-03-17 – 1992-05-31
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-25
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-22
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ordförande
- 2014-11-04 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-28 – 2014-11-04
- Förste vice ordförande
- 2010-11-17 – 2014-10-28
- Förste vice ordförande
- 2008-03-26 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2006-12-13 – 2008-03-26
- Ledamot
- 2002-12-19 – 2006-12-12
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2010-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 92 och 93- (ersättare 920317-920531, 921126-921231 och 930111-930125). Ledamot utbildningsutskottet 94, trafikutskottet 94-06, näringsutskottet 06-14 och utrikesutskottet 14-. Suppleant trafikutskottet 92-94 och 06-, utbildningsutskottet 93-02, justitieutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14, näringsutskottet 14- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15-. Ledamot riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 02-08, 1:e vice ordförande 08-14, ordförande 14-. Ledamot riksdagens valberedning 06-10 och 14-. Ledamot, exekutivkommittén för Interparlamentariska unionen 09-13, ordförande Budgetkommittén 11-13, ordförande styrgruppen för WTO:s parlamentariska konferens 14-.
Föräldrar
Grovarbetaren Tore Örnfjäder och May Spångberg.
Utbildning
Gymnasieskola, slutår 77.
Anställningar
Sjukvårdsbiträde. Kommunalråd, Västervik 89-93.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Skattemyndigheten i Kalmar län 87-90 och Länsstyrelsen i Kalmar län 89-94. Vice styrelseordförande, Luftfartsverket 96-04. Ledamot, vuxenutbildningsnämnden i Kalmar län 77-79. Ledamot, Hälsodatakommittén 93-95 och Sjösäkerhetskommittén 95-96.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Västervik 74-. Ledamot, kommunstyrelsen 74-93, 1:e vice ordförande 86-88, ordförande 89-91, 2:e vice ordförande 92-93. Ledamot, fritidsnämnden 74-79, socialnämnden, 1:e vice ordförande 80-86 och valberedningen 89-94, vice ordförande 92-94.
Bostadsort
Västervik
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Svenska Fabriksarbetareförbundets klubb vid Slip-Naxos 69-74. - Ledamot av styrelsen för Västerviks arbetarekommun 81- och Kalmar läns SAP-distrikt 83-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Seriositetsgranskning av arbetsgivare och arbetserbjudande
Skriftlig fråga 2012/13:136 av Örnfjäder, Krister (S)
den 23 november Fråga 2012/13:136 Seriositetsgranskning av arbetsgivare och arbetserbjudande av Krister Örnfjäder S till statsrådet Tobias Billström M I november 2011 införde Migrationsverket hårdare beviskrav i samband med beviljandet av arbetstillstånd. Regleringen medför att företag inom vissa branscher samt- Inlämnad
- 2012-11-23
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem
Motion 2012/13:T9 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:T9 av Christer Engelhardt m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem S7501 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslag för Gotlandstrafiken flyttas från- Inlämnad
- 2012-11-07
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem
Motion 2012/13:N9 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N9 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem S12008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över stödet för test- och demonstrationsanläggningar- Inlämnad
- 2012-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2012/13:9 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor
Motion 2012/13:N5 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N5 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:9 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor S12007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Energimyndigheten att- Inlämnad
- 2012-10-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ny handlingsplan för resolution 1325
Motion 2012/13:U309 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:U309 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Ny handlingsplan för resolution 1325 S9182 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om handlingsplanen för resolution 1325. Motivering FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 2000 uppmanar FN:s- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kooperativ äldreomsorg
Motion 2012/13:So564 av Christina Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:So564 av Christina Karlsson m.fl. S Kooperativ äldreomsorg S35166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrade möjligheter för kooperativa lösningar inom äldreomsorgen. Motivering Allt fler vill starta eget företag- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2012/13:5 Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag
Motion 2012/13:N3 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N3 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:5 Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag S12006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över regelförenklingsarbetet i- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Alkolås i statliga bilar
Motion 2012/13:T436 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2012/13:T436 av Krister Örnfjäder S Alkolås i statliga bilar S7109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla bilar som utför tjänster åt staten ska vara utrustade med alkolås. Motivering Enligt uppgift så är det så många- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Motion 2012/13:N385 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N385 av Jennie Nilsson m.fl. S Utgiftsområde 24 Näringsliv S12003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att helt eller delvis avyttra statens aktier i företagen Aktiebolaget Bostadsgaranti, Lernia AB och Vectura Consulting AB. Riksdagen anvisar med följande ändringar- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Motion 2012/13:N384 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N384 av Jennie Nilsson m.fl. S Utgiftsområde 19 Regional tillväxt S12004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt tabell 1 i motionen. Motivering Tabell- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 21 Energi
Motion 2012/13:N383 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N383 av Jennie Nilsson m.fl. S Utgiftsområde 21 Energi S12005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 21 Energi enligt tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag 2013- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Storskalig energiomställning
Motion 2012/13:N351 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N351 av Krister Örnfjäder S Storskalig energiomställning S5152 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en storskalig energiomställning av transportsystemet. Motivering Riksdagen har beslutat om målet att Sveriges transportsystem- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jakt på säl
Motion 2012/13:MJ421 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2012/13:MJ421 av Krister Örnfjäder S Jakt på säl S32224 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta utökad skyddsjakt på säl i närheten av fasta fiskeredskap. Motivering Diskussionen går hög när det gäller hur mycket- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:MJU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Risken för arbetstagare som berättar om missförhållanden att utvisas
Motion 2012/13:Sf376 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Sf376 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell S Risken för arbetstagare som berättar om missförhållanden att utvisas S9120 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetstagare som träder fram och berättar om missförhållanden- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SfU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Juridiskt bindande arbetstillstånd
Motion 2012/13:Sf375 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Sf375 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell S Juridiskt bindande arbetstillstånd S9121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbetstillstånd endast ska kunna beviljas för juridiskt bindande anställningserbjudanden.- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SfU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Seriositetsgranskning av arbetsgivaren och arbetserbjudandet
Motion 2012/13:Sf374 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Sf374 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell S Seriositetsgranskning av arbetsgivaren och arbetserbjudandet S9123 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Migrationsverket bör ha en lagfäst skyldighet att göra- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SfU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återinförande av arbetsmarknadsprövning
Motion 2012/13:Sf373 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Sf373 av Krister Örnfjäder och Christina Zedell S Återinförande av arbetsmarknadsprövning S9124 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetsmarknadsprövning. Motivering Arbetsmarknadsprövningen är den ordning som- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SfU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förstärkt arbete mot internationell skatteflykt
Motion 2012/13:Sk403 av Kerstin Engle m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk403 av Kerstin Engle m.fl. S Förstärkt arbete mot internationell skatteflykt S9089 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett starkt och tydligt engagemang i arbetet mot skatteflykt. Motivering I många länder med- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tydligare prövning av utskänkningstillstånd för alkohol
Motion 2012/13:So570 av Karin Åström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:So570 av Karin Åström m.fl. S Tydligare prövning av utskänkningstillstånd för alkohol S9098 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utskänkningstillstånd för alkohol bör grundas mer på socialpolitiska avväganden- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Obetalda sms-lån
Motion 2012/13:C377 av Krister Örnfjäder (S)
Motion till riksdagen 2012/13:C377 av Krister Örnfjäder S Obetalda sms-lån S7117 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att problemen med sms-lån måste belysas och ytterligare åtgärdas. Motivering Efter att konsumentkreditlagen skärptes 2010 skedde- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag