Christian Holm Barenfeld (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Värmlands län
- Titel
- Ekonom.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-11-15 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-11-15
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-11-13 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Suppleant
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2007-03-27 – 2009-05-06
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-10-14
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot utrikesutskottet 06-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10,11,12 och 13 och arbetsmarknadsutskottet 14-. Suppleant utrikesutskottet 06, socialförsäkringsutskottet 06-10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 07, 08, 09 och 10, konstitutions- och utrikesutskottet 07-09 , arbetsmarknadsutskottet 12-14 och EU-nämnden 14-. Ledamot OSSE-delegationen 10-.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 95. Internationella ekonomprogrammet, Högskolan i Karlstad/Karlstads universitet 98-02.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Karlstad.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaterna i Karlstad. Ordförande, Moderater i utlandet.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lugn och ro i skolan
Motion 2016/17:1279 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M)
Motion till riksdagen 2016/17:1279 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads båda M Lugn och ro i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skolinspektionen bör fokusera mer på trygghet och studiero i sina utvärderingar och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU18 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Drogtester i skolan
Motion 2016/17:1278 av Christian Holm Barenfeld (M)
Motion till riksdagen 2016/17:1278 av Christian Holm Barenfeld M Drogtester i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att överväga drogtester i gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolan ska skapa en studiemiljö som ger elever- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rörlig belysning vid jakt på vildsvin
Motion 2016/17:1277 av Christian Holm Barenfeld (M)
Motion till riksdagen 2016/17:1277 av Christian Holm Barenfeld M Rörlig belysning vid jakt på vildsvin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att om möjligt göra en översyn för att tillåta rörlig belysning vid jakt på vildsvin och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Social hållbarhet - gäller även vindkraft
Motion 2016/17:1112 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Christian Holm Barenfeld (båda M)
Motion till riksdagen 2016/17:1112 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Christian Holm Barenfeld båda M Social hållbarhet gäller även vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att se över den sociala hållbarheten vid miljöprövningen när placeringen av vindkraft- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ändra statusen för Republiken Kina (Taiwan)
Motion 2016/17:858 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:858 av Åsa Coenraads m.fl. M Ändra statusen för Republiken Kina Taiwan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges regering ska verka för att Republiken Kina Taiwan ges rätt att delta i FN och andra internationella sammanhang, och detta- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:UU15
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Säkrad effektbalans
Motion 2016/17:557 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Christian Holm Barenfeld (båda M)
Motion till riksdagen 2016/17:557 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Christian Holm Barenfeld båda M Säkrad effektbalans Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att konkreta åtgärder för hur effektbalansen ska säkras i det svenska elsystemet måste tas fram parallellt med att- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den politiska situationen i Vitryssland
Interpellation 2016/17:5 av Christian Holm Barenfeld (M)
Interpellation 2016/17:5 Den politiska situationen i Vitryssland av Christian Holm Barenfeld M till Utrikesminister Margot Wallström S Jag har tidigare vid ett antal tillfällen interpellerat utrikesministern med anledning av den politiska situationen i Vitryssland. Detta i och med att EU med Sveriges stöd, i samband med- Inlämnad
- 2016-09-16
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Gårdsförsäljning
Motion 2016/17:191 av Margareta Cederfelt och Christian Holm Barenfeld (båda M)
Motion till riksdagen 2016/17:191 av Margareta Cederfelt och Christian Holm Barenfeld båda M Gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pröva möjligheterna att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2016-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Enkla jobb
Interpellation 2016/17:12 av Christian Holm Barenfeld (M)
Interpellation 2016/17:12 Enkla jobb av Christian Holm Barenfeld M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Sverige har ett underskott på enkla jobb utan krav på särskild yrkesutbildning. Även arbetsmarknadsministern har påtalat detta. Behovet förstärks när många som har en kort utbildning kommer- Inlämnad
- 2016-09-21
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)