Sök
79 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2003/04, 1999/2000, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Ny demokrati, Thalén, Ingela (S), von Sydow, Björn (S), Lund, Gunnar (S), Nuder, Pär (S), Hjelm-Wallén, Lena (S), Enström, Karin (M), sorterat efter datum
Skriftlig fråga 2003/04:1567 av Johansson, Lars (s)
den 26 augusti
Fråga 2003/04:1567
av Lars Johansson
s till statsrådet Pär Nuder om ändrad valkretsindelning
Regeringen har nyligen lämnat direktiv till en kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen. Bland annat framgår att kommittén ska se över valkretsindelningen för riksdagsval. Regionstyrelsen
- Inlämnad
- 2004-08-26
- Besvarare
- Pär Nuder (S)
Skriftlig fråga 2003/04:1521 av Marcelind, Ragnwi (kd)
den 12 augusti
Fråga 2003/04:1521
av Ragnwi Marcelind
kd till statsrådet Gunnar Lund om Riksrevisionens rapport om 24-timmarsmyndigheten
Riksrevisionen har i rapporten Vem styr den elektroniska förvaltningen granskat regeringens och myndigheternas arbete med att införa elektronisk förvaltning. Vid granskningen har
- Inlämnad
- 2004-08-12
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:1434 av Lindström, Torsten (kd)
den 15 juli
Fråga 2003/04:1434
av Torsten Lindström
kd till statsminister Göran Persson om statsrådens pensioner
För demokratins skull är det angeläget att politiker agerar på ett sätt som i huvudsak kan accepteras av gemene man och inte stöter sig med samhällsmoralen. Det regelverk som styr de förtroendevaldas ekonomiska
- Inlämnad
- 2004-07-15
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:1208 av Larsson, Maria (kd)
den 14 maj
Fråga 2003/04:1208
av Maria Larsson
kd till statsrådet Gunnar Lund om rollen som generaldirektör
Bo Bylund, generaldirektör för Banverket, har under två års tid även haft regeringens uppdrag att sköta förhandlingarna med kraftföretagen om kärnkraftens avveckling. I veckan som gick meddelade Bylund att han
- Inlämnad
- 2004-05-14
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:1053 av Özürküt, Sermin (v)
den 7 april
Fråga 2003/04:1053
av Sermin Özürküt
v till statsrådet Gunnar Lund om utnämningen av ny chef för IMF
Den tidigare chefen för Internationella valutafonden IMFHorst Köhler, avgick för en tid sedan för att i stället bli president i Tyskland. I dag existerar det en form av gentlements agreement
mellan USA
- Inlämnad
- 2004-04-07
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:976 av Sandgren, Margareta (s)
den 24 mars
Fråga 2003/04:976
av Margareta Sandgren
s till statsrådet Pär Nuder om helhetstänkande i statlig verksamhet
Det är självklart att statlig verksamhet ska bedrivas så rationellt och effektivt som möjligt. Det har skattebetalarna rätt att kräva. Men de har också rätt att kräva en god service och att verksamheten
- Inlämnad
- 2004-03-24
- Besvarare
- Pär Nuder (S)
Skriftlig fråga 2003/04:794 av Malmström, Louise (s)
den 19 februari
Fråga 2003/04:794
av Louise Malmström
s till finansminister Bosse Ringholm om scenkonstens pensionspremie
År 2001 genomfördes en förändring av pensionspremiesystemet inom scenkonstområdet. Ökade kostnader kompenserades då genom ökade anslag. Från 2003 har staten frånträtt en del av sitt tidigare pensionsåtagande
- Inlämnad
- 2004-02-19
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:764 av Olovsson, Fredrik (s)
den 13 februari
Fråga 2003/04:764
av Fredrik Olovsson
s till statsrådet Pär Nuder om statschefen
Kungens uttalande om diktaturen Brunei, och hovets försvar av detsamma, har med rätta väckt stor uppmärksamhet, upprördhet och förvåning. För svenskt vidkommande är det givetvis genant att statschefen inte tydligt tar avstånd
- Inlämnad
- 2004-02-13
- Besvarare
- Pär Nuder (S)
Skriftlig fråga 2003/04:745 av Larsson, Maria (kd)
den 13 februari
Fråga 2003/04:745
av Maria Larsson
kd till statsminister Göran Persson om etik- och tillväxtsamtal
I en intervju med TT före jul hävdade statsministern att det politiska utrymmet för att göra något gynnsamt för näringslivet inte är särskilt stort i dag på grund av alla skandaler. Regeringen har tillsatt
- Inlämnad
- 2004-02-13
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:720 av Hägg, Carina (s)
den 9 februari
Fråga 2003/04:720
av Carina Hägg
s till statsrådet Pär Nuder om åtgärder mot sekter
Statsrådet Pär Nuder har i Riksdagen gjort utfästelser om att utredningen I god tro
ska leda till åtgärder från regeringens sida. Utredningens uppdrag var att granska sekter och sektliknande organisationer. Det är nödvändigt
- Inlämnad
- 2004-02-09
- Besvarare
- Pär Nuder (S)
Skriftlig fråga 2003/04:381 av Gustafsson, Lars (kd)
den 3 december
Fråga 2003/04:381
av Lars Gustafsson
kd till statsminister Göran Persson om tillsättande av en etikkommission
Det går inte en dag utan att märkliga affärer inom både offentliga myndigheter, statliga verk och det privata näringslivet rullas upp i medierna. I de fall det som avslöjas inte är direkt olagliga
- Inlämnad
- 2003-12-03
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:142 av Ohly, Lars (v)
den 21 november
Interpellation 2003/04:142
av Lars Ohly
v till näringsminister Leif Pagrotsky om krigsmaterielexporten till Sydafrika
I december 1999 tecknade den sydafrikanska regeringen kontrakt på 28 JAS Gripen. Den sydafrikanska regeringen kan dock backa från kontraktet när det gäller 19 flygplan. Denna sistnämnda
- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:139 av Jóhannesson, Berit (v)
den 21 november
Interpellation 2003/04:139
av Berit Jóhannesson
v till statsrådet Gunnar Lund om reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären
Försäljningen av JAS-Gripen till Sydafrika var en mycket komplicerad affär med åtskilliga oklarheter. Delar av de utredningar som rör misstankar otillbörlig påverkan eller
- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Interpellation 2003/04:122 av Ohly, Lars (v)
den 18 november
Interpellation 2003/04:122
av Lars Ohly
v till statsrådet Gunnar Lund om delegationsbesök i Nigeria
På inbjudan av Nigerias president Olusegun Obasanjo genomförde beträdande finansminister Gunnar Lund som representant för Sveriges regering den 915 november 2003 ett av de största svenska näringslivsbesöken
- Inlämnad
- 2003-11-18
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 2003/04:256 av Lindström, Torsten (kd)
den 14 november
Fråga 2003/04:256
av Torsten Lindström
kd till statsrådet Mona Sahlin om valsedlar
En viktig del i den demokratiska beslutsprocessen är de insatser som samhället gör för att valen ska gå rätt till. En av samhällets insatser i detta avseende är, enligt vallagen, att de partier som erhållit mer än 1 av
- Inlämnad
- 2003-11-14
- Besvarare
- Pär Nuder (S)
Skriftlig fråga 2003/04:234 av Attefall, Stefan (kd)
den 11 november
Fråga 2003/04:234
av Stefan Attefall
kd till statsrådet Gunnar Lund om löneökningar
Konjunkturinstitutets KI bedömning är att en samhällsekonomiskt lämplig arbetskostnadsökning bör uppgå till ca 3,2 per år under åren 20042006. Mest troligt anser KI dock att det är att arbetskostnaderna ökar med i genomsnitt
- Inlämnad
- 2003-11-11
- Besvarare
- Gunnar Lund (S)
Skriftlig fråga 1999/2000:1417 av Sandlin-Hedman, Lena (s)
den 14 september
Fråga 1999/2000:1417
av Lena Sandlin-Hedman
s till statsrådet Ingela Thalén om ekonomiska villkor för sjukbidragstagare
Människor som i dag erhåller sjukbidrag eller förtidspension betalar, som alla yrkesverksamma, ca 30 i skatt. Dessa grupper jämförs med ålderspensionärer som betalar 20 i skatt. Sjukbidragstagare,
- Inlämnad
- 2000-09-14
- Besvarare
- statsrådet Ingela Thalén (S)
Skriftlig fråga 1999/2000:1395 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)
den 1 september
Fråga 1999/2000:1395
- Inlämnad
- 2000-09-01
- Besvarare
- statsrådet Ingela Thalén (S)
Skriftlig fråga 1999/2000:1383 av Frebran, Rose-Marie (kd)
den 31 augusti
Fråga 1999/2000:1383
av Rose-Marie Frebran
kd till statsrådet Ingela Thalén om rehabiliteringsresurser
Sjukskrivningarna ökar, inte minst de långa. Samtidigt är målet färre och kortare sjukskrivningar. Det målet kräver bl.a. tillräckliga resurser för rehabilitering. Nu saknas resurser. Det sägs att pengarna
- Inlämnad
- 2000-08-31
- Besvarare
- statsrådet Ingela Thalén (S)
Skriftlig fråga 1999/2000:1382 av Frebran, Rose-Marie (kd)
den 31 augusti
Fråga 1999/2000:1382
av Rose-Marie Frebran
kd till statsrådet Ingela Thalén om försäkringskassornas ekonomiska situation
Försäkringskassorna har haft en mycket pressad arbetssituation under flera år. Kraftiga nedskärningar och ökande antal sjukfall har lett till väsentligt ökad arbetsbörda. Försäkringskassorna
- Inlämnad
- 2000-08-31
- Besvarare
- statsrådet Ingela Thalén (S)