Peter Eriksson (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Ekonom.
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2014-06-23
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 1998-12-31
Miljöpartiet de gröna
- Språkrör
- 2002-05-10 – 2011-05-21
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2014-07-01 – 2016-05-30
Konstitutionsutskottet
- Ordförande
- 2010-10-12 – 2014-06-23
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1998-12-31
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-10-26
- Ledamot
- 1998-10-13 – 1998-12-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-20 – 1998-12-31
- Suppleant
- 1994-12-15 – 1998-10-04
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 1998-12-31
Lagutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
EU-nämnden
- Ledamot
- 1997-10-21 – 1998-10-05
- Suppleant
- 1995-01-19 – 1997-10-20
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-10-14
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2011-09-29
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-10
EES-EFTA delegationen
- Suppleant
- 1994-10-26 – 1994-12-31
Näringsdepartementet
- Statsråd
- 2016-05-25 – 2019-01-21
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2019-01-21 – 2020-12-17
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-98 och 02-14. Ledamot EU-nämnden 97-98, finansutskottet 98, konstitutionsutskottet 94-98 och ordförande 10-14. Suppleant lagutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, EU-nämnden 95-97, konstitutionsutskottet 98 och 06-10, skatteutskottet 98 och finansutskottet 02-05 och 06-10. Ledamot Riksbanksfullmäktige 10-14 och Europaparlamentet 14-16. Suppleant EES-EFTA-delegationen 94 och Utrikesnämnden 02-06 och 10-11. Statsråd (bostads- och digitaliseringsminister), Näringsdepartementet 160525-190121 och statsråd (minister för internationellt utvecklingssamarbete), Utrikesdepartementet 190121-.
Föräldrar
Varuhuschefen Allan Eriksson och restauratrisen Ulla-Berith Svensson.
Utbildning
Gymnasielärarutbildning, Uppsala universitet, slutår 83.
Anställningar
Gymnasielärare 83-85. Skribent. Kommunalråd, Kalix 99-04.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Kommittén om den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd 95-96, Kommittén om lokal- och närradio 95-96, Utredningen om den framtida regionalpolitiken 99-00 och Grundlagsutredningen 05-09. Expert, Utredningen om strukturfondsprogram för Mål 6-regionen 95.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Gällivare 88-91. Ledamot, kommunstyrelsen 88-91. Kommunfullmäktig, Kalix 92-06. Ledamot, kommunstyrelsen 95-04, ordförande 99-04. Ledamot, arbetsutskottet, ordförande 99-04. Ledamot, personal- och organisationsutskottet, ordförande 99-02. Ledamot, valberedningen 91-94. Ledamot, miljö- och hälsovårdsnämnden 92-94, arbetsförmedlingsnämnden, ordförande 99-01. Ledamot, arbetsmarknadsnämnden, ordförande 01-03. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Norrbottens län 99-. Styrelseledamot, Vattenfall Kalix Fjärrvärme AB 99-02 och Stiftelsen Kalixbostäder, ordförande 99-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Miljöpartiet i Gällivare 85-91, Norrbottens partidistrikt 89-94 och Kalix avdelning 91-94. Ledamot, partistyrelsen, Miljöpartiet 92-99 och 01-. Programsekreterare 92-93. Språkrör, Miljöpartiet 02-11.
Litteratur
Djurens spår (90, tillsammans med Åke Aronson) och Om skogspolitiken (92, tillsammans med Karin Jönsson).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige
Motion 1997/98:Jo73 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:Jo73 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning Förväntningarna på denna försenade miljöproposition var stora. Statsministern har ju såväl i regeringsdeklarationen som vid andra tillfällen talat- Inlämnad
- 1998-05-29
- Förslag
- 112
- Utskottsberedning
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997/98:JoU27 1998/99:MJU6
- Riksdagsbeslut
- (112 yrkanden): , , 110 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997
Motion 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997 Motion till riksdagen 1997/98:U64 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:147 Redog�relse f�r den svenska krigsmaterielexporten 1997 Inledning- Inlämnad
- 1998-05-28
- Förslag
- 32
- Utskottsberedning
- ----------------1997/98:UU25
med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition
Motion 1997/98:Fi55 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:Fi55 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 För över pengar från arbetsmarknadspolitiken till kommuner och landsting Behoven i välfärdens kärnverksamheter vård, omsorg och skola är efter en rad år av nedskärningar mycket stora.- Inlämnad
- 1998-04-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition
Motion 1997/98:Fi21 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:Fi21 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Gröna luntan Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Miljöanpassa ekonomin 5 2.1 Miljön måste in i de ekonomiska beskrivningarna 6 2.2 Från ord till handling 7 3 Den ekonomiska utvecklingen 8- Inlämnad
- 1998-04-29
- Förslag
- 94
- Utskottsberedning
- -----------------------------------------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
- Riksdagsbeslut
- (94 yrkanden): , , 47 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m.
Motion 1997/98:Fö16 av Annika Nordgren m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:Fö16 av Annika Nordgren m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m. 1 Svarta hål kräver nytt försvarsbeslut I december 1996 fattades ett försvarsbeslut som var tänkt att gälla den närmaste femårsperioden. Detta försvarsbeslut föll dock samman- Inlämnad
- 1998-04-15
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- ---------1997/98:FöU11
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register
Motion 1997/98:Ju48 av Kia Andreasson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:Ju48 av Kia Andreasson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register 1 Inledning De ökade tekniska möjligheterna att samla in uppgifter om individer genom exempelvis modern teknik, datateknik och genteknik har gjort det nödvändigt för samhällets beslutsfattare och lagstiftare- Inlämnad
- 1998-04-07
- Förslag
- 38
- Utskottsberedning
- -------------------1997/98:JuU20
- Riksdagsbeslut
- (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m.
Motion 1997/98:Jo47 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:Jo47 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m. Inledning I medvetande om att det inte längre är Sverige som bestämmer fiskepolitiken utan EU vill Miljöpartiet de gröna dock framföra följande synpunkter: I första hand avslag av ändringar- Inlämnad
- 1998-03-27
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1997/98:JoU24
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd
Motion 1997/98:A54 av Birger Schlaug m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:A54 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Innehåll 1 En grön regionalpolitik 2 2 Ekologiskt uthålligt samhälle 3 3 Regional demokrati 3 4 Kommunerna 3 5 Friare användning av regionalpolitiska medel 4 6 Statens eget ansvar 4- Inlämnad
- 1998-03-25
- Förslag
- 52
- Utskottsberedning
- --------------------------1997/98:AU11
- Riksdagsbeslut
- (52 yrkanden): , , 26 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1997/98:78 Transport av farligt gods
Motion 1997/98:Fö4 av Annika Nordgren m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:Fö4 av Annika Nordgren m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:78 Transport av farligt gods Myndighetsansvaret Myndighetsansvaret för transport av farligt gods har stötts och blötts under ganska lång tid. I delbetänkandet SOU 1997:109 Myndighetsansvaret för transport av farligt gods kommer- Inlämnad
- 1998-03-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:FöU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1997/98:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1997
Motion 1997/98:U26 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:U26 av Bodil Francke Ohlsson m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1997 Inledning Regeringens skrivelse om Europeiska unionen under 1997 visar tydligt att EU fortsätter utvecklas i federalistisk riktning och att allt fler politikområden- Inlämnad
- 1998-03-19
- Förslag
- 28
- Utskottsberedning
- --------------1997/98:JoU23 1997/98:UU20
- Riksdagsbeslut
- (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1997/98:103 Kommittéberättelse 1998
Motion 1997/98:K27 av Peter Eriksson (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:K27 av Peter Eriksson mp med anledning av skr. 1997/98:103 Kommittéberättelse 1998 1 Inledning Enligt tilläggsbestämmelsen 3.6.2 till riksdagsordningen skall regeringen årligen lämna riksdagen en redogörelse för verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts på grund av regeringens beslut.- Inlämnad
- 1998-03-17
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:KU31
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget
Motion 1997/98:U16 av Birger Schlaug m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:U16 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:58 Amsterdamfördraget Inledning vårt grundläggande krav: respekt för demokratin 14 Amsterdamfördragets innebörd avseende första pelaren 15 Den fria rörligheten för personer 16 Sysselsättningspolitiken 17 Miljöpolitiken- Inlämnad
- 1998-03-04
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- -----------1997/98:UU13
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:72 Inrättande av nya centrum i Försvarsmakten
Motion 1997/98:Fö3 av Annika Nordgren m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:Fö3 av Annika Nordgren m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:72 Inrättande av nya centrum i Försvarsmakten ÖB:s makt stärks utan helhetssyn Den proposition som föranleder denna motion behandlar omorganisation av Försvarsmaktens högkvarter. Förslagen till riksdagsbeslut gäller dock bara- Inlämnad
- 1998-02-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1997/98:FöU6
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag
Motion 1997/98:K15 av Peter Eriksson (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:K15 av Peter Eriksson mp med anledning av prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag 1 Allmänna handlingars offentlighet Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Detta är ett uttryck för offentlighetsprincipen.- Inlämnad
- 1998-02-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1997/98:KU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:47 Ändring i minerallagen (1991:45)
Motion 1997/98:N12 av Eva Goës m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:N12 av Eva Goës m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:47 Ändring i minerallagen 1991:45 Inledning Miljöpartiet de gröna anser att ett land eller en region behöver kontroll över sina naturresurser för att kunna påverka utvecklingen. Ett spritt småskaligt ägande som bygger på delaktighet- Inlämnad
- 1998-01-23
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1997/98:NU7
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av förs. 1997/98:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående kommittéväsendet
Motion 1997/98:K11 av Peter Eriksson och Eva Goës (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:K11 av Peter Eriksson och Eva Goës mp med anledning av förs. 1997/98:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående kommittéväsendet 1 Inledning I Riksdagens revisorers granskning identifieras ett antal problem som är förknippade med kommittéväsendets nuvarande funktionssätt. Tidsramarna i- Inlämnad
- 1998-01-23
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1997/98:KU31
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:42 Schengensamarbetet
Motion 1997/98:Ju18 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:Ju18 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:42 Schengensamarbetet 1 Inledning 37 2 Regeringens förslag 37 2.1 Ärendet och dess beredning 37 2.2 Var finns lagstiftningen 37 3 Amsterdamfördraget 38 3.1 Sveriges tillträde till Amsterdamfördraget 38 3.2 Förhållandet- Inlämnad
- 1998-01-23
- Förslag
- 40
- Utskottsberedning
- --------------------1997/98:JuU15
- Riksdagsbeslut
- (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
lagen om hets mot folkgrupp
Skriftlig fråga 1997/98:33 av Eriksson, Peter (mp)
Fråga 1997/98:33 av Peter Eriksson mp till justitieministern om lagen om hets mot folkgrupp Som en del i en artikelserie i Aftonbladet om den riktade brottsligheten mot homosexuella, som bl.a. skördat 27 dödsoffer på tio år, intervjuades justitieminister Laila Freivalds den 20 september. Enligt tidningen yttrades bl.a.- Inlämnad
- 1997-10-02
- Besvarare
- justitieminister Laila Freivalds (S)
med anledning av prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning
Motion 1997/98:K5 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:K5 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning 1 Bakgrund och kompetensfrågan Detavtal som Sverige röstade om i en folkomröstning 1994, innan vi blev medlemmar i EU, behandlade också frågan om EMU. Där hade Sverige inget undantag men väl ett särskilt- Inlämnad
- 1997-12-02
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1997/98:KU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge
Motion 1997/98:L11 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)
Motion till riksdagen 1997/98:L11 av Yvonne Ruwaida m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge 1. Inledning 2. Forskning och statistik 3. Barnets rätt att komma till tals 4. Samarbetssamtal 5. Barnets bästa 6. Gemensam vårdnad mot en förälders vilja 7. Gemensam vårdnad för ogifta föräldrar- Inlämnad
- 1997-11-21
- Förslag
- 40
- Utskottsberedning
- --------------------1997/98:LU12
- Riksdagsbeslut
- (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation